M Bernard DUVAL
Gérant de DUVAL ELECTRO MECANIQUE
M Bernard DUVAL a 84 ans ( naissance en 1938), est Gérant de la société DUVAL ELECTRO MECANIQUE
M Bernard DUVAL peut être contacté au siège de la société DUVAL ELECTRO MECANIQUE par courrier à l'adresse DUVAL ELECTRO MECANIQUE LA CHAUVIERE 35320 LE PETIT FOUGERAY FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 44Â 65Â 80
La société DUVAL ELECTRO MECANIQUE est principalement dirigée par M Bernard DUVAL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Réparation d'équipements électriques ,réparateur d'équipements électriques, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3314Z (Réparation d'équipements électriques), les activités sont :
- Réparation d'équipements électriques
- Cette classe comprend la réparation et l'entretien des articles produits dans la division 27, à l'exception de ceux relevant du groupe 27.5 (appareils électroménagers).
- la réparation et l'entretien des transformateurs de puissance, de distribution et de transformateurs spéciaux
- la réparation et l'entretien de moteurs et de générateurs électriques et de groupes électrogènes à moteur
- la réparation et l'entretien de commutateurs et de tableaux de distribution
- la réparation et l'entretien de relais et de contrôles industriels
- la réparation et l'entretien de piles et de batteries électriques
- la réparation et l'entretien d'appareils d'éclairage électrique
- la réparation et l'entretien de dispositifs de câblage porteurs et non porteurs de courant pour le câblage d'installations électriques
Mais sont exclues les activités :
- la réparation et l'entretien d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf95.11Z)
- la réparation et l'entretien d'équipements de télécommunications (cf95.12Z)
- la réparation et l'entretien de produits électroniques grand public (cf95.21Z)
- la réparation de montres et d'horloges (cf95.25Z)
La société DUVAL ELECTRO MECANIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/12/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37751733900034.
- M Christophe DUVAL, Président (1967) depuis le 22 septembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Bernard DUVAL, Gérant (1938) du 19 janvier 2005 au 29 août 2012
- M Bernard DUVAL, Gérant (1938) du 29 août 2012 au 22 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DUVAL ELECTRO MECANIQUE | |
Sigle de l'entreprise | DEM | |
Entrepreneurs individuels | DUVAL ELECTRO MECANIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 377517339 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | LA CHAUVIERE 35320 LE PETIT FOUGERAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 avril 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 66 921,00 | |
Résultat net | 5 242,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3314Z : Réparation d'équipements électriques | |
Activité principale de l'entreprise | 3314Z : Réparation d'équipements électriques | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation d'équipements électriques | |
Synonyme | réparateur d'équipements électriques, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 14 351 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 14 351 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 50 615 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 9 123 |
Placement | 41 492 |
Total Actif | 64 965 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 47 503 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 17 460 |
Total Passif | 64 963 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 66 921 |
Produit d'exploitation | 66 925 |
Charge d'exploitation | 61 303 |
Résultat d'exploitation | 5 622 |
Produit financier net | 884 |
Charge financière | 335 |
Résultat financier | 549 |
Résultat courrant | 6 171 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 5 242 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37751733900034 | DUVAL ELECTRO MECANIQUE LA CHAUVIERE 35320 LE PETIT FOUGERAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 00829 Métallurgie Vaucluse
Gérant : DUVAL Christophe en fonction le 20 Septembre 2012
Président : DUVAL Christophe modification le 24 Mai 2016