MME Frederique LEFORT
Administrateur de CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION
MME Frederique LEFORT a 59 ans ( naissance en 1965), elle est Administrateur de la société CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION
MME Frederique LEFORT peut être contacté au siège de la société CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION par courrier à l'adresse CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION 15 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS , par téléphone au 0164425649 ou par fax au 01Â 64Â 42Â 56Â 49
La société CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION est principalement dirigée par MME Frederique LEFORT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/03/2017 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37763255900052.
- M Pierre PETITFOUR, Président (1965) depuis le 11 mai 2012
Anciens dirigeants :
- M Jacques CARON, Président (1949) du 03 février 2004 au 11 mai 2012
- MME Brigitte GILLON, Administrateur (1953) du 03 février 2004 au 12 avril 2005
- MME Frederique LEFORT, Administrateur (1965) du 03 février 2004 au 12 avril 2005
Dirigeants personne morale:
15 AV CHRISTIAN DOPPLER
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
Téléphone : 0164425649 Société
CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION | |
Sigle de l'entreprise | CRTC | |
Entrepreneurs individuels | CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION | |
Identifiant de l'entreprise | 377632559 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | 15 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 08 février 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 282 000,00 | |
Résultat net | -46 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 123 000 |
Immobilisation incorporelle | 11 000 |
Immobilisation corporelle | 106 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 546 000 |
Stock | 32 000 |
Avance | 0 |
Créance | 385 000 |
Placement | 128 000 |
Total Actif | 669 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 203 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 466 000 |
Total Passif | 669 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 282 000 |
Produit d'exploitation | 1 282 000 |
Charge d'exploitation | 1 326 000 |
Résultat d'exploitation | -45 000 |
Produit financier net | 70 |
Charge financière | 350 |
Résultat financier | -280 |
Résultat courrant | -45 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 740 |
Résultat exceptionnel | -740 |
Résultat net | -46 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37763255900052 | CONCEPTION RESEAU TELE COMMUNICATION 15 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Installations de réseaux informatiques de télécommunication, cablages à usage de bureaux.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALAIN SAGUEZ ET ASSOCIES ASA Commissaire aux comptes suppléant : VAUDOYER Ludovic Gérant : PETITFOUR Pierre en fonction le 09 Mai 2012
Président : PETITFOUR Pierre modification le 16 Mai 2012