MME Martine RICATEAU
Gérant de SENE PERE & FILS
MME Martine RICATEAU a 66 ans ( naissance en 1956), elle est Gérant de la société SENE PERE & FILS
MME Martine RICATEAU peut être contacté au siège de la société SENE PERE & FILS par courrier à l'adresse SENE PERE & FILS LIEU DIT LES GIROUETTES 86100 CHATELLERAULT FRANCE, par téléphone au 09Â 62Â 11Â 09Â 13 ou par fax au 05Â 49Â 21Â 59Â 14
La société SENE PERE & FILS est principalement dirigée par MME Martine RICATEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société SENE PERE & FILS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/06/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37815904000013.
- M Christophe SENE, Gérant (1994) depuis le 20 avril 2016
- M Dominique SENE, Gérant (1959) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SENE PERE & FILS est de 46 ans. Le plus jeune à 28 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Michel SENE, Co-gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
- MME Martine RICATEAU, Gérant (1956) du 02 décembre 2008 au 30 janvier 2010
- MME Martine SENE, Co-gérant (1956) du 30 janvier 2010 au 20 avril 2016
Dirigeants personne morale:
LES GIROUETTES
86100 CHATELLERAULT
Téléphone : 09Â 62Â 11Â 09Â 13 Société
SENE PERE & FILS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SENE PERE & FILS | |
Entrepreneurs individuels | SENE PERE & FILS | |
Identifiant de l'entreprise | 378159040 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | LES GIROUETTES 86100 CHATELLERAULT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 avril 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 avril 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
37815904000013 | SENE PERE & FILS LIEU DIT LES GIROUETTES 86100 CHATELLERAULT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30
Co-gérant : SENE Dominique. Co-gérant : RICATEAU Martine Michèle.
Gérant : SENE Dominique Gérant : SENE Christophe en fonction le 18 Avril 2016
Gérant partant : Sene, Dominique