M Pascal CURTET
Administrateur de VRD SERVICES
M Pascal CURTET a 88 ans ( naissance en 1934), est Administrateur de la société VRD SERVICES
M Pascal CURTET peut être contacté au siège de la société VRD SERVICES par courrier à l'adresse VRD SERVICES LA BUISSONNE 73160 VIMINES FRANCE, par téléphone au 0960140257 ou par fax au 04Â 79Â 96Â 94Â 29
La société VRD SERVICES est principalement dirigée par M Pascal CURTET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction de routes et autoroutes ,constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4211Z (Construction de routes et autoroutes), les activités sont :
- Construction de routes et autoroutes
- la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons
- les travaux de revêtement de chaussées, ponts ou tunnels :
- asphaltage des chaussées
- marquage à la peinture des chaussées et autres travaux de marquage
- installation de barrières de sécurité, de panneaux de circulation, etc.
- la construction de pistes d'atterrissage
- la construction de pistes cyclables
- le marquage au sol des chaussées et des parcs de stationnement
Mais sont exclues les activités :
- les travaux de terrassement préalables pour la construction de routes (cf43.12B)
- l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
- les activités d'architecture et d'ingénierie (cf71.1)
- les services de maîtrise d'Åuvre (cf71.1)
La société VRD SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/07/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37843334600012.
- M Julien CHABOUD, Directeur général délégué (1978) depuis le 11 mai 2004
- M Louis CHABOUD, Président (1945) depuis le 08 octobre 2011
- MME Caroline CHABOUD, Directeur général délégué (1983) depuis le 03 mars 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société VRD SERVICES est de 53 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Julien CHABOUD, Administrateur (1978) du 19 mai 2009 au 08 octobre 2011
- M Louis CHABOUD, Président du conseil d`administration (1945) du 23 mars 2004 au 08 octobre 2011
- M Louis CHABOUD, Directeur général (1945) du 19 mai 2009 au 08 octobre 2011
- M Pascal CURTET, Administrateur (1934) du 23 mars 2004 au 19 mai 2009
- MME Joelle CHABOUD, Directeur général délégué (1952) du 23 mars 2004 au 03 mars 2012
- MME Joelle GUILLEZ, Administrateur (1952) du 23 mars 2004 au 08 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VRD SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | VRD SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 378433346 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | LA BUISSONNE 73160 VIMINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 mai 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 28 mai 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 322 000,00 | |
Résultat net | 143 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4211Z : Construction de routes et autoroutes | |
Activité principale de l'entreprise | 4211Z : Construction de routes et autoroutes | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de routes et autoroutes | |
Synonyme | constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 156 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 154 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 1 165 000 |
Stock | 120 000 |
Avance | 980 |
Créance | 413 000 |
Placement | 631 000 |
Total Actif | 1 321 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 862 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 000 |
Dette | 450 000 |
Total Passif | 1 321 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 322 000 |
Produit d'exploitation | 1 318 000 |
Charge d'exploitation | 1 225 000 |
Résultat d'exploitation | 93 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 6 000 |
Résultat courrant | 99 000 |
Produit exceptionnel | 106 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 103 000 |
Résultat net | 143 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37843334600012 | VRD SERVICES LA BUISSONNE 73160 VIMINES FRANCE |
37843334600012 | VRD SERVICES LA BUISSONNE 73160 VIMINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du conseil d'administration et directeur général : CHABOUD Louis Rolland. Directeur général délégué : GUILLEZ Joëlle. Directeur général délégué : CHABOUD Julien. Administrateur : GUILLEZ Joëlle. Administrateur : CHABOUD Julien. Commissaire aux comptes titulaire : GUERRAZ Bruno-. Commissaire aux comptes suppléant : ROSTAN André-.
Président : CHABOUD Louis Rolland modification le 30 Septembre 2011 Directeur général délégué : GUILLEZ Joëlle Directeur général délégué : CHABOUD Julien
Président : CHABOUD Louis Rolland modification le 30 Septembre 2011 Directeur général délégué : CHABOUD Julien Directeur général délégué : CHABOUD Caroline en fonction le 01 Mars 2012
Président : CHABOUD Louis Rolland modification le 30 Septembre 2011 ; Directeur général délégué : CHABOUD Julien modification le 19 Février 2018 ; Directeur général délégué : CHABOUD Caroline modification le 19 Février 2018