M Philippe BERLIE
Administrateur de SERMA INGENIERIE
M Philippe BERLIE a 61 ans ( naissance en 1961), est Administrateur de la société SERMA INGENIERIE
M Philippe BERLIE peut être contacté au siège de la société SERMA INGENIERIE par courrier à l'adresse SERMA INGENIERIE SEAL INDUSTRIE SERESO SURLOG AU VILLAGE 2040 RUE DE L AUSSONELLE 31700 CORNEBARRIEU FRANCE, par téléphone au 0130433286
La société SERMA INGENIERIE est principalement dirigée par M Philippe BERLIE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société SERMA INGENIERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37845785700050.
- M Philippe BERLIE, Directeur général (1961) depuis le 17 février 2004
Anciens dirigeants :
- M Claude CIZEAU, Directeur général (1942) du 17 février 2004 au 15 mai 2010
- M Philippe BERLIE, Administrateur (1961) du 17 février 2004 au 01 février 2005
Dirigeants personne morale:
- FINANCIERE AMPERE GALILEE, Président depuis le 19 décembre 2015
- SERMA TECHNOLOGIES, Administrateur du 17 février 2004 au 01 février 2005
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 avril 2008 : FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE PROGESTION SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. FRANCE EXPERTISE ASOCIES F.E.A.SA n'est plus commissaire aux comptes suppléant..)
- 25 mai 2010 : CIZEAU Claude nom d'usage : CIZEAU Claude n'est plus directeur général.)
- 24 décembre 2015 : Sté par actions simplifiée FINANCIERE AMPERE GALILEE devient président. BERLIE Philippe nom d'usage : BERLIE n'est plus président. BERLIE Philippe nom d'usage : BERLIE devient directeur général.)
- 30 septembre 2018 : Sté par actions simplifiée FINANCIERE AMPERE GALILEE n'est plus président. Sté par actions simplifiée FINANCIERE WATT devient président)
- 17 juin 2021 : RANOUX Florence nom d'usage : RANOUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUDIN Jean-Michel nom d'usage : GAUDIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire)
2040 RUE DE L AUSSONNELLE
31700 CORNEBARRIEU
Téléphone : 0130433286 Société
SERMA INGENIERIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SERMA INGENIERIE | |
Entrepreneurs individuels | SERMA INGENIERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 378457857 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 2040 RUE DE L AUSSONNELLE 31700 CORNEBARRIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 24 décembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 400 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 09 mai 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 39 567 000,00 | |
Résultat net | 6 705 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 4 059 000 |
Immobilisation incorporelle | 726 000 |
Immobilisation corporelle | 1 359 000 |
Immobilisation financière | 1 974 000 |
Actif circulant net | 29 979 000 |
Stock | 2 089 000 |
Avance | 0 |
Créance | 24 017 000 |
Placement | 3 872 000 |
Total Actif | 34 038 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 22 973 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 24 000 |
Dette | 11 042 000 |
Total Passif | 34 038 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 39 567 000 |
Produit d'exploitation | 40 780 000 |
Charge d'exploitation | 36 622 000 |
Résultat d'exploitation | 4 158 000 |
Produit financier net | 95 000 |
Charge financière | 90 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 4 163 000 |
Produit exceptionnel | 733 000 |
Charges exceptionnelles | 881 000 |
Résultat exceptionnel | -148 000 |
Résultat net | 6 705 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE PROGESTION SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. FRANCE EXPERTISE ASOCIES F.E.A.SA n'est plus commissaire aux comptes suppléant..
CIZEAU Claude nom d'usage : CIZEAU Claude n'est plus directeur général.
Sté par actions simplifiée FINANCIERE AMPERE GALILEE devient président. BERLIE Philippe nom d'usage : BERLIE n'est plus président. BERLIE Philippe nom d'usage : BERLIE devient directeur général.
Sté par actions simplifiée FINANCIERE AMPERE GALILEE n'est plus président. Sté par actions simplifiée FINANCIERE WATT devient président
RANOUX Florence nom d'usage : RANOUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUDIN Jean-Michel nom d'usage : GAUDIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire