MME Carole WILLIAMS
Directeur général de IFOR WILLIAMS FRANCE
MME Carole WILLIAMS a 57 ans ( naissance en 1965), elle est Directeur général de la société IFOR WILLIAMS FRANCE
MME Carole WILLIAMS peut être contacté au siège de la société IFOR WILLIAMS FRANCE par courrier à l'adresse IFOR WILLIAMS FRANCE SARL IFOR WILLIAMS FRANCE ENTREE 20 15 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91160 BALLAINVILLIERS FRANCE
La société IFOR WILLIAMS FRANCE est principalement dirigée par MME Carole WILLIAMS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de carrosseries et remorques ,fabricant de carrosseries, fabricant de remorques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2920Z (Fabrication de carrosseries et remorques), les activités sont :
- Fabrication de carrosseries et remorques
- la fabrication de carrosseries, y compris les cabines, pour véhicules automobiles
- la fabrication de remorques et de semi-remorques destinées au :
- transport de marchandises : camions-citernes, véhicules de déménagement, etc.
- transport de passagers : caravanes, remorques pour le camping, etc.
- la fabrication de conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
- l'aménagement de tous types de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques, notamment de caravanes, autocaravanes et véhicules utilitaires
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de remorques et de semi-remorques à usage agricole (cf28.30Z)
- la fabrication de parties et d'accessoires de carrosseries pour véhicules automobiles (cf29.32Z)
- la fabrication de véhicules à traction animale (cf30.99Z)
La société IFOR WILLIAMS FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/07/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37863290500022.
- M John WILLIAMS, Président (1962) depuis le 21 novembre 2009
- MME Carole WILLIAMS, Directeur général non administrateur (1965) depuis le 10 juillet 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société IFOR WILLIAMS FRANCE est de 59 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M John WILLIAMS, Co-gérant (1930) du 10 août 2004 au 31 août 2004
- M Sebastien MARCHOU, Directeur général non administrateur (1974) du 21 novembre 2009 au 14 janvier 2012
- MME Carole WILLIAMS, Directeur général (1965) du 21 novembre 2009 au 10 juillet 2010
- MME Marian WILLIAMS, Co-gérant (1939) du 10 août 2004 au 31 août 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IFOR WILLIAMS FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | IFOR WILLIAMS FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 378632905 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 15 -20 AV DE LA DIVISION LECLERC 91160 BALLAINVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 20 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 120 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juillet 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 852 594,00 | |
Résultat net | 282 472,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2920Z : Fabrication de carrosseries et remorques | |
Activité principale de l'entreprise | 2920Z : Fabrication de carrosseries et remorques | |
Activité principale au registre des métiers | 2920ZC | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Fabrication de carrosseries et remorques | |
Synonyme | fabricant de carrosseries, fabricant de remorques | |
Principal | fabricant de carrosseries |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 3 486 390 |
Stock | 179 726 |
Avance | 0 |
Créance | 1 154 089 |
Placement | 2 152 575 |
Total Actif | 3 486 390 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 829 352 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 657 034 |
Total Passif | 3 486 389 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 852 594 |
Produit d'exploitation | 852 782 |
Charge d'exploitation | 464 330 |
Résultat d'exploitation | 388 452 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 100 |
Résultat financier | -1 100 |
Résultat courrant | 387 352 |
Produit exceptionnel | 49 943 |
Charges exceptionnelles | 13 585 |
Résultat exceptionnel | 36 357 |
Résultat net | 282 472 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37863290500022 | IFOR WILLIAMS FRANCE SARL IFOR WILLIAMS FRANCE ENTREE 20 15 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91160 BALLAINVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 01628 Métallurgie Deux Sèvres
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01960 Métallurgie Lot et Garonne
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00828 Métallurgie Manche
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 00948 Métallurgie Orne
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01732 Métallurgie Yonne
- 01090 Services de l'automobile
Président : WILLIAMS John Directeur général : WILLIAMS Carole né(e) RIGNALL Directeur général : MARCHOU Sébastien Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DU NORD D'EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes suppléant : MERLIN Jacques
Président : WILLIAMS John en fonction le 06 Juillet 2010 Directeur général (non administrateur) : WILLIAMS Carole en fonction le 06 Juillet 2010 Directeur général (non administrateur) : MARCHOU Sébastien en fonction le 06 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DU NORD D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 06 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE en fonction le 02 Février 2011
Président : WILLIAMS John en fonction le 06 Juillet 2010 Directeur général (non administrateur) : WILLIAMS Carole en fonction le 06 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DU NORD D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 06 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE en fonction le 02 Février 2011
Président : WILLIAMS John en fonction le 06 Juillet 2010 Directeur général (non administrateur) : WILLIAMS Carole en fonction le 06 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE Alain en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : BDL AUDIT en fonction le 09 Janvier 2012