M Patrick LERIGNER
Administrateur de NATURE ET DECOUVERTES SA
M Patrick LERIGNER a 67 ans ( naissance en 1957), est Administrateur de la société NATURE ET DECOUVERTES SA
M Patrick LERIGNER peut être contacté au siège de la société NATURE ET DECOUVERTES SA par courrier à l'adresse NATURE ET DECOUVERTES SA NATURE DECOUVERTES CLOS MONT D EST 1 CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES 93193 NOISY LE GRAND CEDEX FRANCE, par téléphone au 0298439842
La société NATURE ET DECOUVERTES SA est principalement dirigée par M Patrick LERIGNER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé ,grands magasins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail non-spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 2500 m²
La société NATURE ET DECOUVERTES SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/05/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37870267400052.
- M Antoine LEMARCHAND, Président du directoire (1972) depuis le 23 novembre 2004
- M Daniel LEGUEULLE, Commissaire aux comptes titulaire (1948) depuis le 01 juillet 2015
- M Francois LEMARCHAND, Président du conseil de surveillance (1948) depuis le 07 mai 2011
- M Patrick LERIGNER, Directeur général (1957) depuis le 28 mai 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société NATURE ET DECOUVERTES SA est de 68 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine LEMARCHAND, Directeur général (1972) du 19 février 2011 au 22 février 2013
- M Charles-Helen DES ISNARDS, Administrateur (1945) du 02 décembre 2003 au 22 février 2013
- M Francois LEMARCHAND, Président du conseil d`administration (1948) du 02 décembre 2003 au 26 juin 2010
- M Francois LEMARCHAND, Directeur général (1948) du 05 octobre 2004 au 26 juin 2010
- M Francois LEMARCHAND, Président du conseil d`administration (1948) du 26 juin 2010 au 19 février 2011
- M Jean-Luc COLONNA D`ISTRIA, Administrateur (1962) du 14 juillet 2012 au 22 février 2013
- M Mickael LIKIERMAN, Administrateur (1940) du 02 décembre 2003 au 18 mars 2008
- M Pascal BOUFFARD, Administrateur (1957) du 26 juin 2010 au 22 février 2013
- M Patrick LERIGNER, Directeur général délégué (1957) du 05 octobre 2004 au 22 février 2013
- M Sidney CABESSA, Administrateur (1943) du 12 octobre 2004 au 08 mai 2012
- M Stephane BLONDEAU, Administrateur (1964) du 26 juin 2010 au 19 février 2011
- M Vincent ROUXEL, Administrateur (1948) du 02 décembre 2003 au 22 février 2013
- MME Anne GHESQUIERE, Administrateur (1971) du 14 juillet 2012 au 22 février 2013
- MME Elisabeth LAVILLE, Administrateur (1966) du 18 mars 2008 au 22 février 2013
Dirigeants personne morale:
- AUDIT CONTROLE ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 juillet 2015
- MERCATOR, Administrateur du 02 décembre 2003 au 22 février 2013
CLOS MONT D EST
93160 NOISY LE GRAND
Téléphone : 0298439842 Société
NATURE ET DECOUVERTES SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NATURE ET DECOUVERTES SA | |
Entrepreneurs individuels | NATURE ET DECOUVERTES SA | |
Identifiant de l'entreprise | 378702674 | |
Numéro interne du siège | 00052 | |
Adresse | 1 AV DE L EUROPE 78117 TOUSSUS LE NOBLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 19 mars 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 8 334 728,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 juillet 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 166 719 000,00 | |
Résultat net | 4 084 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4719B : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | |
Activité principale | 4778C | |
Première activité | 4778C | |
Deuxième activité | 4791A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | |
Synonyme | grands magasins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 32 146 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 782 000 |
Immobilisation corporelle | 20 141 000 |
Immobilisation financière | 3 222 000 |
Actif circulant net | 91 575 000 |
Stock | 24 216 000 |
Avance | 681 000 |
Créance | 17 733 000 |
Placement | 48 946 000 |
Total Actif | 123 720 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 69 194 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 748 000 |
Dette | 52 778 000 |
Total Passif | 123 720 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 166 719 000 |
Produit d'exploitation | 170 057 000 |
Charge d'exploitation | 167 039 000 |
Résultat d'exploitation | 3 018 000 |
Produit financier net | 226 000 |
Charge financière | 294 000 |
Résultat financier | -68 000 |
Résultat courrant | 2 950 000 |
Produit exceptionnel | 4 397 000 |
Charges exceptionnelles | 2 310 000 |
Résultat exceptionnel | 2 087 000 |
Résultat net | 4 084 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
Président du conseil d'administration et directeur général : LEMARCHAND FRANCOIS modification le 15 Septembre 2004. Administrateur : BOUFFARD PASCAL. Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL. Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE. Administrateur : REMY ETIENNE LOUIS. Administrateur : MERCATOR modification le 12 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL. Commissaire aux comptes suppléant : SARL ALAIN MARTIN ET ASSOCIES. Administrateur : DES ISNARDS Charles-Helen en fonction le 09 Novembre 1998. Administrateur : ROUXEL Vincent en fonction le 20 Juin 2002. Directeur général délégué et administrateur : LERIGNER Patrick modification le 22 Septembre 2004. Administrateur : CABESSA Sidney en fonction le 24 Septembre 2004. Administrateur : LEMARCHAND Antoine en fonction le 27 Octobre 2004. Administrateur : LAVILLE Elisabeth en fonction le 12 Février 2008.
Président du conseil d'administration et directeur général : LEMARCHAND FRANCOIS modification le 15 Septembre 2004Administrateur : BOUFFARD PASCAL. Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL. Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE. Administrateur : REMY ETIENNE LOUIS. Administrateur : MERCATOR modification le 12 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL. Administrateur : DES ISNARDS Charles-Helen en fonction le 09 Novembre 1998. Administrateur : ROUXEL Vincent en fonction le 20 Juin 2002. Directeur général délégué et administrateur : LERIGNER Patrick modification le 22 Septembre 2004. Administrateur : CABESSA Sidney en fonction le 24 Septembre 2004. Administrateur : LEMARCHAND Antoine en fonction le 27 Octobre 2004. Administrateur : LAVILLE Elisabeth en fonction le 12 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008.
Président du conseil d'administration et directeur général : LEMARCHAND FRANCOIS modification le 15 Septembre 2004 Administrateur : BOUFFARD PASCAL Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE Administrateur : MERCATOR modification le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Administrateur : DES ISNARDS Charles-Helen en fonction le 09 Novembre 1998 Administrateur : ROUXEL Vincent en fonction le 20 Juin 2002 Directeur général délégué et administrateur : LERIGNER Patrick modification le 22 Septembre 2004 Administrateur : CABESSA Sidney en fonction le 24 Septembre 2004 Administrateur : LEMARCHAND Antoine en fonction le 27 Octobre 2004 Administrateur : LAVILLE Elisabeth en fonction le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : BLONDEAU Stéphane en fonction le 18 Juin 2010
Administrateur : BOUFFARD PASCAL Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE Administrateur : MERCATOR modification le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Administrateur : DES ISNARDS Charles-Helen en fonction le 09 Novembre 1998 Administrateur : ROUXEL Vincent en fonction le 20 Juin 2002 Directeur général délégué et administrateur : LERIGNER Patrick modification le 22 Septembre 2004 Administrateur : CABESSA Sidney en fonction le 24 Septembre 2004 Président du conseil d'administration et directeur général : LEMARCHAND Antoine modification le 15 Février 2011 Administrateur : LAVILLE Elisabeth en fonction le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Administrateur : BOUFFARD PASCAL Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE Administrateur : MERCATOR modification le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Administrateur : DES ISNARDS Charles-Helen en fonction le 09 Novembre 1998 Administrateur : ROUXEL Vincent en fonction le 20 Juin 2002 Directeur général délégué et administrateur : LERIGNER Patrick modification le 22 Septembre 2004 Président du conseil d'administration et directeur général : LEMARCHAND Antoine modification le 08 Mars 2011 Administrateur : LAVILLE Elisabeth en fonction le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : LEMARCHAND François en fonction le 08 Mars 2011
Administrateur : BOUFFARD PASCAL Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE Administrateur : MERCATOR modification le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Administrateur : DES ISNARDS Charles-Helen en fonction le 09 Novembre 1998 Administrateur : ROUXEL Vincent en fonction le 20 Juin 2002 Directeur général délégué et administrateur : LERIGNER Patrick modification le 22 Septembre 2004 Président du conseil d'administration et directeur général : LEMARCHAND Antoine modification le 08 Mars 2011 Administrateur : LAVILLE Elisabeth en fonction le 12 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008 Administrateur : LEMARCHAND François en fonction le 08 Mars 2011 Administrateur : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc en fonction le 12 Juillet 2012 Administrateur : LEBRUN Anne en fonction le 12 Juillet 2012
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Membre du conseil de surveillance : DES ISNARDS Charles-Helen modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : ROUXEL Vincent modification le 13 Février 2013 Membre du directoire Directeur général Directeur général délégué : LERIGNER Patrick modification le 13 Février 2013 Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008 Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Membre du conseil de surveillance : DES ISNARDS Charles-Helen modification le 13 Février 2013 Vice-président du conseil de surveillance : ROUXEL Vincent modification le 18 Février 2013 Membre du directoire Directeur général : LERIGNER Patrick modification le 22 Février 2013 Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008 Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Juin 2013
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Membre du conseil de surveillance : DES ISNARDS Charles-Helen modification le 13 Février 2013 Vice-président du conseil de surveillance : ROUXEL Vincent modification le 18 Février 2013 Membre du directoire Directeur général : LERIGNER Patrick modification le 22 Février 2013 Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice en fonction le 08 Août 2008 Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Juin 2013 Membre du conseil de surveillance : SCHAEFFER Olivier en fonction le 23 Juin 2014
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : DES ISNARDS Charles-Helen modification le 13 Février 2013 Vice-président du conseil de surveillance : ROUXEL Vincent modification le 18 Février 2013 Membre du directoire Directeur général : LERIGNER Patrick modification le 22 Février 2013 Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Juin 2013 Membre du conseil de surveillance : SCHAEFFER Olivier en fonction le 23 Juin 2014
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 Vice-président du conseil de surveillance : ROUXEL Vincent modification le 18 Février 2013 Membre du directoire Directeur général : LERIGNER Patrick modification le 22 Février 2013 Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Juin 2013 Membre du conseil de surveillance : SCHAEFFER Olivier en fonction le 23 Juin 2014 Membre du conseil de surveillance : MARIE Xavier en fonction le 25 Juillet 2016 Membre du conseil de surveillance : BAUDESSON DE CHANVILLE D'ARC Philippe en fonction le 25 Juillet 2016 Membre du conseil de surveillance : RAISE INVESTISSEMENT en fonction le 25 Juillet 2016
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL ; Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : ROUXEL Vincent modification le 11 Octobre 2016 ; Membre du directoire Directeur général : LERIGNER Patrick modification le 22 Février 2013 ; Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 ; Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Juin 2013 ; Membre du conseil de surveillance : SCHAEFFER Olivier en fonction le 23 Juin 2014 ; Membre du conseil de surveillance : MARIE Xavier modification le 01 Août 2016 ; Membre du conseil de surveillance : BAUDESSON DE CHANVILLE D'ARC Philippe en fonction le 25 Juillet 2016 ; Membre du conseil de surveillance : RAISE INVESTISSEMENT en fonction le 25 Juillet 2016 ; Vice-président du conseil de surveillance : LE BARBIER DE BLIGNIERES Gonzague en fonction le 11 Octobre 2016
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL ; Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : ROUXEL Vincent modification le 11 Octobre 2016 ; Membre du directoire Directeur général : LERIGNER Patrick modification le 22 Février 2013 ; Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 ; Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Juin 2013 ; Membre du conseil de surveillance : SCHAEFFER Olivier en fonction le 23 Juin 2014 ; Membre du conseil de surveillance : BAUDESSON DE CHANVILLE D'ARC Philippe en fonction le 25 Juillet 2016 ; Membre du conseil de surveillance : RAISE INVESTISSEMENT en fonction le 25 Juillet 2016 ; Vice-président du conseil de surveillance : LE BARBIER DE BLIGNIERES Gonzague en fonction le 11 Octobre 2016 ; Membre du conseil de surveillance : DUPONT Alexandra Amandine en fonction le 21 Février 2018
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL ; Membre du conseil de surveillance : MERCATOR modification le 13 Février 2013 ; Membre du directoire Directeur général : LERIGNER Patrick modification le 22 Février 2013 ; Président du directoire Membre du directoire : LEMARCHAND Antoine modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LAVILLE Elisabeth modification le 13 Février 2013 ; Président du conseil de surveillance : LEMARCHAND François modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : COLONNA D'ISTRIA Jean-Luc modification le 13 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LEBRUN Anne modification le 13 Février 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Juin 2013 ; Membre du conseil de surveillance : SCHAEFFER Olivier en fonction le 23 Juin 2014 ; Membre du conseil de surveillance : BAUDESSON DE CHANVILLE D'ARC Philippe en fonction le 25 Juillet 2016 ; Membre du conseil de surveillance : RAISE INVESTISSEMENT en fonction le 25 Juillet 2016 ; Vice-président du conseil de surveillance : LE BARBIER DE BLIGNIERES Gonzague en fonction le 11 Octobre 2016 ; Membre du conseil de surveillance : DUPONT Alexandra Amandine en fonction le 21 Février 2018
Président du conseil d'administration, Administrateur : MARTINEZ Enrique ; Directeur général, Administrateur : GIAVARINI Frédérique ; Administrateur : LEMARCHAND François ; Administrateur : JAILLARD Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président du conseil d'administration, Administrateur : MARTINEZ Enriqueà; Directeur général, Administrateur : GIAVARINI Frédériqueà; Administrateur : JAILLARD Frédéricà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président du conseil d'administration, Administrateur : MARTINEZ Enriqueà; Directeur général, Administrateur : GIAVARINI Frédériqueà; Administrateur : JAILLARD Frédéricà; Administrateur : OLIVIER Géraldineà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL