M Gerard VOIRIN
Gérant de SCI MERKEL
M Gerard VOIRIN a 74 ans ( naissance en 1950), est Gérant de la société SCI MERKEL
M Gerard VOIRIN peut être contacté au siège de la société SCI MERKEL par courrier à l'adresse SCI MERKEL 3 RUE SEEFELD 67250 HOFFEN FRANCE
La société SCI MERKEL est principalement dirigée par M Gerard VOIRIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI MERKEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/04/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37874314000055.
- MME Marielle NIESS, Associé-gérant (1964) depuis le 15 septembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Alfred BULLMANN, Gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 13 février 2007
- M Bruno HENNION, Co-gérant (1962) du 09 octobre 2010 au 21 mars 2012
- M Gerard VOIRIN, Gérant (1950) du 21 mars 2012 au 15 septembre 2015
- M Jean DIETRICH, Gérant (1954) du 13 février 2007 au 09 octobre 2010
- MME Marie LANOUX, Gérant (1943) du 09 octobre 2010 au 15 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
3 RUE SEEFELD
67250 HOFFEN
Téléphone : Société
SCI MERKEL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI MERKEL | |
Entrepreneurs individuels | SCI MERKEL | |
Identifiant de l'entreprise | 378743140 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 3 RUE SEEFELD 67250 HOFFEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 1 524,49 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 12 juin 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
37874314000055 | SCI MERKEL 3 RUE SEEFELD 67250 HOFFEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 71 61 51
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
gérants : LANOUX, née STRUB (Marie-Elisabeth) et VOIRIN (Gérard)
gérante et associée indéfiniment responsable : NIESS (Marielle) née WEIMER
construction acquisition aménagement mise en valeur administration exploitation location de tous immeubles