M Alain CORBEL
Président de SABENA TECHNICS FNI
M Alain CORBEL a 75 ans ( naissance en 1947), est Président de la société SABENA TECHNICS FNI
M Alain CORBEL peut être contacté au siège de la société SABENA TECHNICS FNI par courrier à l'adresse SABENA TECHNICS FNI AERODROME DE NIMES GARONS 30800 SAINT GILLES
La société SABENA TECHNICS FNI est principalement dirigée par M Alain CORBEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction aéronautique et spatiale ,constructeur aéronautique, constructeur spatial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3030Z (Construction aéronautique et spatiale), les activités sont :
- Construction aéronautique et spatiale
- la construction d'avions pour le transport de marchandises ou de passagers, pour les forces armées, pour usage sportif ou pour d'autres utilisations
- la construction d'hélicoptères
- la construction de planeurs et d'ailes delta
- la construction de dirigeables et de ballons à air chaud
- la fabrication de parties et accessoires des appareils relevant de cette sous-classe :
- grands assemblages tels que fuselages, ailes, portes, gouvernes, trains d'atterrissage, réservoirs à combustibles, nacelles, etc.
- hélices, rotors et pales de rotors pour hélicoptères
- moteurs des types généralement utilisés pour la propulsion des véhicules aériens tels que turboréacteurs, turbopropulseurs, etc.
- parties de turboréacteurs et de turbopropulseurs
- la fabrication de simulateurs de vol pour entraînement au sol
- la construction de véhicules spatiaux et de leurs lanceurs, de satellites, de sondes planétaires, de stations orbitales et de navettes spatiales
- la fabrication de missiles balistiques intercontinentaux
- la fabrication de sièges d'avions
- l'implantation des armements des avions de combat
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de parachutes (cf13.92Z)
- la fabrication de pièces d'artillerie et de munitions (cf25.40Z)
- la fabrication de matériel de télécommunications pour satellites (cf26.30Z)
- la fabrication d'instruments pour l'aviation et l'aéronautique (cf26.51A)
- la fabrication de systèmes d'assistance à la navigation aérienne (cf26.51A)
- la fabrication d'appareils d'éclairage pour avions (cf27.40Z)
- la fabrication de parties de systèmes d'allumage et d'autres parties électriques des moteurs à combustion interne (cf29.31Z)
- la fabrication de pistons, segments de piston, carburateurs (cf28.11Z)
- la fabrication d'appareils et de dispositifs pour le lancement de véhicules aériens, de catapultes destinées à équiper des porte-avions et de matériel similaire (cf28.99B)
- les activités d'entretien et de réparation d'aéronefs et d'engins spatiaux (cf33.16Z)
- le lancement d'engins spatiaux (cf51.22Z)
La société SABENA TECHNICS FNI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37941102800044.
- M Henri LE GOFF, Président (1958) depuis le 03 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Alain CORBEL, Président (1947) du 02 décembre 2003 au 04 juillet 2006
- M Christophe BERNARDINI, Président (1961) du 04 juillet 2006 au 16 octobre 2010
- M Christophe BERNARDINI, Président (1961) du 16 octobre 2010 au 06 avril 2012
- M Jean-Luc FOURNEL, Président (1952) du 06 avril 2012 au 03 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 avril 2012 : BERNARDINI Christophe Michel nom d'usage : BERNARDINI n'est plus président. FOURNEL Jean-Luc François nom d'usage : FOURNEL devient président.)
- 08 août 2012 : Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et AUTRES devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 17 juillet 2014 : FOURNEL Jean-Luc François nom d'usage : FOURNEL n'est plus président. LE GOFF Henri Yves Mathieu nom d'usage : LE GOFF devient président.)
- 21 juin 2018 : LE GOFF Henri Yves Mathieu nom d'usage : LE GOFF n'est plus président. ROCHET Philippe nom d'usage : ROCHET devient président)
- 08 août 2019 : ROCHET Philippe nom d'usage : ROCHET n'est plus président. Sté par actions simplifiée SABENA TECHNICS PARTICIPATIONS devient président)
AERODROME DE NIMES GARONS
30800 SAINT GILLES
Téléphone : Société
SABENA TECHNICS FNI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SABENA TECHNICS FNI | |
Entrepreneurs individuels | SABENA TECHNICS FNI | |
Identifiant de l'entreprise | 379411028 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | AERODROME DE NIMES GARONS 30800 SAINT GILLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 24 octobre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 300 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 27 septembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 102 396 000,00 | |
Résultat net | 4 276 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3030Z : Construction aéronautique et spatiale | |
Activité principale de l'entreprise | 3030Z : Construction aéronautique et spatiale | |
Activité principale | 3316Z | |
Première activité | 3316Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Construction aéronautique et spatiale | |
Synonyme | constructeur aéronautique, constructeur spatial | |
Principal | constructeur aéronautique et spatial |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 3 705 000 |
Immobilisation incorporelle | 108 000 |
Immobilisation corporelle | 3 585 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 73 443 000 |
Stock | 8 798 000 |
Avance | 19 000 |
Créance | 51 560 000 |
Placement | 13 067 000 |
Total Actif | 77 148 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 592 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 949 000 |
Dette | 55 607 000 |
Total Passif | 77 148 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 102 396 000 |
Produit d'exploitation | 102 870 000 |
Charge d'exploitation | 94 240 000 |
Résultat d'exploitation | 8 629 000 |
Produit financier net | 807 000 |
Charge financière | 690 000 |
Résultat financier | 116 000 |
Résultat courrant | 8 746 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 112 000 |
Résultat exceptionnel | -97 000 |
Résultat net | 4 276 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37941102800044 | SABENA TECHNICS FNI AERODROME DE NIMES GARONS 30800 SAINT GILLES |
37941102800044 | SABENA TECHNICS FNI AERODROME DE NIMES GARONS 30800 SAINT GILLES |
37941102800044 | SABENA TECHNICS FNI AERODROME DE NIMES GARONS 30800 SAINT GILLES |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 00934 Métallurgie Indre
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00979 Métallurgie Seine Maritime Havre
- 01797 Métallurgie Somme
BERNARDINI Christophe Michel nom d'usage : BERNARDINI n'est plus président. FOURNEL Jean-Luc François nom d'usage : FOURNEL devient président.
Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et AUTRES devient commissaire aux comptes titulaire.
FOURNEL Jean-Luc François nom d'usage : FOURNEL n'est plus président. LE GOFF Henri Yves Mathieu nom d'usage : LE GOFF devient président.
LE GOFF Henri Yves Mathieu nom d'usage : LE GOFF n'est plus président. ROCHET Philippe nom d'usage : ROCHET devient président
ROCHET Philippe nom d'usage : ROCHET n'est plus président. Sté par actions simplifiée SABENA TECHNICS PARTICIPATIONS devient président