MME Carole MARTINEZ
Administrateur provisoire de TOURS SERVICES DISTRIBUTION
MME Carole MARTINEZ a 53 ans ( naissance en 1971), elle est Administrateur provisoire de la société TOURS SERVICES DISTRIBUTION
MME Carole MARTINEZ peut être contacté au siège de la société TOURS SERVICES DISTRIBUTION par courrier à l'adresse TOURS SERVICES DISTRIBUTION SITE ARTISANAL DU MAY 37270 AZAY SUR CHER FRANCE, par téléphone au 02Â 47Â 50Â 42Â 07 ou par fax au 02Â 47Â 50Â 42Â 47
La société TOURS SERVICES DISTRIBUTION est principalement dirigée par MME Carole MARTINEZ qui en est Administrateur provisoire.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres biens domestiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
La société TOURS SERVICES DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/10/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37963417300023.
- M Pascal GRUDE, Président (1966) depuis le 17 juillet 2012
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marc GIRAUD, Administrateur (1946) du 11 mai 2004 au 19 septembre 2006
- M Laurent GRUDE, Administrateur (1969) du 10 octobre 2006 au 08 juillet 2008
- M Panayotis TALOUMIS, Président (1943) du 11 mai 2004 au 17 juillet 2012
- M Pascal GRUDE, Directeur général (1966) du 11 mai 2004 au 01 mai 2010
- M Pascal GRUDE, Directeur général (1966) du 01 mai 2010 au 17 juillet 2012
- MME Carole MARTINEZ, Administrateur provisoire (1971) du 01 mai 2010 au 17 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- ALAIN COULON AUDIT CONSEIL, en abrege A C AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 octobre 2015
- AUDITEOM, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 octobre 2015
SITE ARTISANAL DU MAY
37270 AZAY SUR CHER
Téléphone : 02Â 47Â 50Â 42Â 07 Société
TOURS SERVICES DISTRIBUTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TOURS SERVICES DISTRIBUTION | |
Sigle de l'entreprise | TSD | |
Entrepreneurs individuels | TOURS SERVICES DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 379634173 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | SITE ARTISANAL DU MAY 37270 AZAY SUR CHER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 05 août 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 octobre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 5 798 000,00 | |
Résultat net | 78 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 222 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 222 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 2 319 000 |
Stock | 82 000 |
Avance | 22 000 |
Créance | 1 742 000 |
Placement | 473 000 |
Total Actif | 2 541 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 212 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 329 000 |
Total Passif | 2 541 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 798 000 |
Produit d'exploitation | 5 798 000 |
Charge d'exploitation | 5 699 000 |
Résultat d'exploitation | 99 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | 140 |
Résultat courrant | 99 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | -7 000 |
Résultat net | 78 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37963417300023 | TOURS SERVICES DISTRIBUTION SITE ARTISANAL DU MAY 37270 AZAY SUR CHER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Président de la société : TALOUMIS PanayotisDirecteur général : GRUDE Pascal Georges Gaston. Commissaire aux comptes titulaire : VINCENT Eric. Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Luc.
Président de la société : TALOUMIS Panayotis Directeur Général : GRUDE Pascal Georges Gaston Administrateur provisoire : MARTINEZ Carole Commissaire aux comptes titulaire : VINCENT Eric Commissaire aux comptes suppléant : BESNARD Jean-Luc
Administrateur provisoire partant : Martinez, Carole, Président de la société partant : Taloumis, Panayotis, nomination du Président de la société : Grude, Pascal, Directeur Général partant : Grude, Pascal Georges Gaston
modification du Commissaire aux comptes suppléant Besnard, Jean-Luc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CMH CONSEIL
Président partant : Grude, Pascal ; nomination du Président : Dos Santos, nom d'usage : Grude, Maria