M Marc VERREMAN
Administrateur de HOLLIDAY FRANCE
M Marc VERREMAN a 73 ans ( naissance en 1951), est Administrateur de la société HOLLIDAY FRANCE
M Marc VERREMAN peut être contacté au siège de la société HOLLIDAY FRANCE par courrier à l'adresse HOLLIDAY FRANCE ZAC DE LA MOINERIE 2 RUE DU LANGUEDOC 91220 BRETIGNY SUR ORGE FRANCE, par téléphone au 0160847700 ou par fax au 01Â 60Â 84Â 69Â 37
La société HOLLIDAY FRANCE est principalement dirigée par M Marc VERREMAN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de produits chimiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits chimiques, vendeur de produit chimiques en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4675Z (Commerce de gros de produits chimiques), les activités sont :
- Commerce de gros de produits chimiques
- le commerce de gros de produits chimiques industriels :
- aniline, encres d'imprimerie, huiles essentielles, gaz industriels, colles chimiques, matières colorantes, résine synthétique, méthanol, paraffine, parfums et essences, soude, sel industriel, acides et soufre, produits amylacés, etc.
- le commerce de gros d'engrais et de produits phytosanitaires
La société HOLLIDAY FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/10/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37964338000031.
- M Glyn JAGGER, Président (1967) depuis le 14 avril 2015
Anciens dirigeants :
- M Andrew ROSS, Président-directeur général (1961) du 25 novembre 2008 au 25 décembre 2010
- M Andrew ROSS, Administrateur (1961) du 27 janvier 2009 au 25 décembre 2010
- M Andrew ROSS, Président (1961) du 25 décembre 2010 au 14 avril 2015
- M David COHEN, Administrateur (1956) du 25 novembre 2008 au 25 décembre 2010
- M Glyn JAGGER, Président-directeur général (1967) du 23 octobre 2007 au 25 novembre 2008
- M Marc VERREMAN, Administrateur (1951) du 12 avril 2005 au 25 novembre 2008
- M Paul NIXON, Administrateur (1971) du 25 novembre 2008 au 25 décembre 2010
- M Richard ATKINSON, Directeur général (1962) du 19 janvier 2005 au 23 octobre 2007
- M Robert RAE, Président du conseil d`administration (1952) du 19 janvier 2005 au 23 octobre 2007
Dirigeants personne morale:
2 RUE DU LANGUEDOC
91220 BRETIGNY SUR ORGE
Téléphone : 0160847700 Société
HOLLIDAY FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLLIDAY FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | HOLLIDAY FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 379643380 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 2 RUE DU LANGUEDOC 91220 BRETIGNY SUR ORGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 octobre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 76 224,51 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 29 septembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 684 000,00 | |
Résultat net | 137 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4675Z : Commerce de gros de produits chimiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4675Z : Commerce de gros de produits chimiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits chimiques, vendeur de produit chimiques en gros | |
Principal | grossiste en produits chimiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 003 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 000 |
Immobilisation financière | 1 002 000 |
Actif circulant net | 1 342 000 |
Stock | 37 000 |
Avance | 0 |
Créance | 549 000 |
Placement | 756 000 |
Total Actif | 2 345 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 578 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 767 000 |
Total Passif | 2 345 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 684 000 |
Produit d'exploitation | 3 684 000 |
Charge d'exploitation | 3 479 000 |
Résultat d'exploitation | 205 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 208 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 137 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00044 Industries chimiques
- 01077 Négoce et industrie des produits du sol et engrais
- 00804 VRP
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 28 Avril 2003. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU en fonction le 28 Avril 2003. Administrateur : NIXON Paul Andrew en fonction le 02 Octobre 2008. Administrateur : COHEN David Gary en fonction le 02 Octobre 2008. Président directeur général et administrateur : ROSS Andrew Martin en fonction le 02 Octobre 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 22 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 22 Décembre 2010 Président : ROSS Andrew Martin modification le 22 Décembre 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 22 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 22 Décembre 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 22 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 22 Décembre 2010 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : PHILLIPSON Richard Justin James en fonction le 10 Avril 2015 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : TURNER Simon en fonction le 10 Avril 2015 Président Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : JAGGER Glyn David en fonction le 10 Avril 2015 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : DIXON Michael Christopher en fonction le 10 Avril 2015
Au siège social du cédant
Au fonds vendu 2 rue du Lanquedoc ZAC de la Moinerie 91220 Brétigny sur Orge pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 22 Décembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 22 Décembre 2010 ; Président : JAGGER Glyn David modification le 18 Septembre 2017
Président partant : Jagger, Glyn David ; nomination du Président : Johnson, David
Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
Président partant : Johnson, David ; nomination du Président : Massy, Andrew