M Luc VAREZ
Président de T2BH
M Luc VAREZ a 57 ans ( naissance en 1967), est Président de la société T2BH
M Luc VAREZ peut être contacté au siège de la société T2BH par courrier à l'adresse T2BH 110 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS FRANCE, par téléphone au 0143725741 ou par fax au 01Â 43Â 72Â 57Â 41
La société T2BH est principalement dirigée par M Luc VAREZ qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société T2BH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/10/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37970497600040.
- M Frederic FOUREL, Commissaire aux comptes titulaire (1976) depuis le 11 mars 2016
- M Olivier BAILLET, Directeur général (1977) depuis le 15 août 2015
- M Pascal VITALIS, Commissaire aux comptes suppléant (1969) depuis le 11 mars 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société T2BH est de 50 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine TCHERNIA, Directeur général (1961) du 04 janvier 2005 au 15 août 2015
- M Gerard MELLIN, Commissaire aux comptes suppléant (1948) du 15 août 2015 au 11 mars 2016
- M Jean-Claude PINTENET, Commissaire aux comptes titulaire (1948) du 15 août 2015 au 11 mars 2016
- M Luc VAREZ, Président (1967) du 04 janvier 2005 au 15 août 2015
Dirigeants personne morale:
- REVOLUTION 9, Président depuis le 15 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | T2BH | |
Entrepreneurs individuels | T2BH | |
Identifiant de l'entreprise | 379704976 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 110 BD DE GRENELLE 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 16 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 09 octobre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 226 000,00 | |
Résultat net | 246 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 113 000 |
Immobilisation incorporelle | 92 000 |
Immobilisation corporelle | 13 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 1 589 000 |
Stock | 0 |
Avance | 3 000 |
Créance | 427 000 |
Placement | 1 160 000 |
Total Actif | 1 702 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 235 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 47 000 |
Dette | 420 000 |
Total Passif | 1 702 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 226 000 |
Produit d'exploitation | 2 221 000 |
Charge d'exploitation | 1 876 000 |
Résultat d'exploitation | 345 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 13 000 |
Résultat courrant | 358 000 |
Produit exceptionnel | 310 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 246 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37970497600040 | T2BH 110 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS FRANCE |
37970497600057 | T2BH 2 ALLEE DES MOULINEAUX 92130 ISSY LES MOULINEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
modification du Président Varez, Luc, modification du Directeur général Tchernia, Antoine, Administrateur partant : De Badereau De Saint Martin, Thierry Francois
Président partant : Varez, Luc, nomination du Président : REVOLUTION 9, Directeur général partant : Tchernia, Antoine, nomination du Directeur général : Baillet, Olivier
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 novembre 2015, désignant : administrateur SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, et Selarl Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, et Selarl Emj en la personne de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur la Selafa Mja en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et la Selarl Emj en la personne de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.