M Henri BONNET
Co-gérant de SOCIETE BONNET FRERES
M Henri BONNET a 98 ans ( naissance en 1924), est Co-gérant de la société SOCIETE BONNET FRERES
M Henri BONNET peut être contacté au siège de la société SOCIETE BONNET FRERES par courrier à l'adresse SOCIETE BONNET FRERES ZONE INDUSTRIELLE LES BUIGES 19250 MEYMAC FRANCE, par téléphone au 0960527740 ou par fax au 05 55 95 29 54
La société SOCIETE BONNET FRERES est principalement dirigée par M Henri BONNET qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de charpente ,charpentier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4391A (Travaux de charpente), les activités sont :
- Travaux de charpente
- le montage de charpentes en bois
Mais sont exclues les activités :
- les opérations de traitement chimique à façon des charpentes (cf.16.10B)
- le montage de charpentes métalliques (cf43.99B)
La société SOCIETE BONNET FRERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/11/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37977530700018.
- M Gilles FIOUX, Directeur général (1964) depuis le 10 avril 2010
- M Pierre BONNET, Président (1929) depuis le 10 avril 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE BONNET FRERES est de 76 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 93 ans.
Anciens dirigeants :
- M Henri BONNET, Co-gérant (1924) du 24 février 2004 au 06 janvier 2009
- M Pierre BONNET, Gérant (1929) du 24 février 2004 au 10 avril 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDEFI AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 novembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE BONNET FRERES | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE BONNET FRERES | |
Identifiant de l'entreprise | 379775307 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | ZI LES BUIGES 19250 MEYMAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juin 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 1 825 000,00 | |
Résultat net | -7 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4391A : Travaux de charpente | |
Activité principale de l'entreprise | 4391A : Travaux de charpente | |
Activité principale | 4391A | |
Première activité | 4391A | |
Deuxième activité | 4332A | |
Troisième activité | 4391B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de charpente | |
Synonyme | charpentier | |
Principal | charpentier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 272 000 |
Immobilisation incorporelle | 76 000 |
Immobilisation corporelle | 196 000 |
Immobilisation financière | 20 |
Actif circulant net | 878 000 |
Stock | 420 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 455 000 |
Placement | 440 |
Total Actif | 1 150 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 590 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 560 000 |
Total Passif | 1 150 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 825 000 |
Produit d'exploitation | 1 828 000 |
Charge d'exploitation | 1 829 000 |
Résultat d'exploitation | -1 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | -6 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | -7 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37977530700018 | SOCIETE BONNET FRERES ZONE INDUSTRIELLE LES BUIGES 19250 MEYMAC FRANCE |
37977530700018 | SOCIETE BONNET FRERES ZONE INDUSTRIELLE LES BUIGES 19250 MEYMAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 17 76 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brive.fr.
Les greffiers sont : GAYE-MARTEL Bernadette
Le greffe est ouvert 8H30 à 12H/13H30-17H
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2021, désignant liquidateur SCP Lga représentée par Me Nicolas Leuret 2 Boulevard du Salan 19100 Brive-la-Gaillarde.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.Nature de la procédure d'insolvabilité : non concerné.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.