M Gabriel ABERGEL
Directeur général délégué de A.M.G. COMPAGNIE
M Gabriel ABERGEL a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général délégué de la société A.M.G. COMPAGNIE
M Gabriel ABERGEL peut être contacté au siège de la société A.M.G. COMPAGNIE par courrier à l'adresse A M G COMPAGNIE 13 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
La société A.M.G. COMPAGNIE est principalement dirigée par M Gabriel ABERGEL qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'habillement et de chaussures ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4642Z (Commerce de gros d'habillement et de chaussures), les activités sont :
- le commerce de gros d'articles d'habillement, y compris les vêtements de sport
- le commerce de gros d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates et bretelles
- le commerce de gros de chaussures
- le commerce de gros d'articles en fourrure
- le commerce de gros de parapluies
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'articles de bijouterie (cf46.48Z)
- le commerce de gros d'articles non vestimentaires en cuir (cf46.49Z)
- le commerce de gros de chaussures à usage exclusivement sportif, telles que des chaussures de ski, à crampons, etc(cf46.49Z)
La société A.M.G. COMPAGNIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/08/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 37983185200148.
- M Gabriel ABERGEL, Directeur général (1962) depuis le 15 janvier 2011
- M Meir ABERGEL, Président (1959) depuis le 15 janvier 2011
- M Stephane GOBANCE, Commissaire aux comptes suppléant (1969) depuis le 23 juillet 2016
- M Ygal ABERGEL, Directeur général (1969) depuis le 25 avril 2006
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société A.M.G. COMPAGNIE est de 57 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gabriel ABERGEL, Directeur général délégué (1962) du 07 août 2010 au 15 janvier 2011
- M Meir ABERGEL, Président du conseil d`administration (1959) du 19 janvier 2005 au 07 août 2010
- M Meir ABERGEL, Président-directeur général (1959) du 07 août 2010 au 15 janvier 2011
- MME Anette TUIZER, Administrateur (1933) du 19 janvier 2005 au 25 avril 2006
Dirigeants personne morale:
- PBSD AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | A.M.G. COMPAGNIE | |
Entrepreneurs individuels | A.M.G. COMPAGNIE | |
Identifiant de l'entreprise | 379831852 | |
Numéro interne du siège | 00148 | |
Adresse | 65 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 020 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 novembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 2 913 000,00 | |
Résultat net | -159 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4642Z : Commerce de gros d'habillement et de chaussures | |
Activité principale | 4642Z | |
Première activité | 4642Z | |
Deuxième activité | 4771Z | |
Troisième activité | 6399Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros | |
Principal | vendeur de vêtements en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 364 000 |
Immobilisation incorporelle | 96 000 |
Immobilisation corporelle | 45 000 |
Immobilisation financière | 223 000 |
Actif circulant net | 6 692 000 |
Stock | 637 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 877 000 |
Placement | 2 178 000 |
Total Actif | 7 056 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -476 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 373 000 |
Dette | 7 159 000 |
Total Passif | 7 056 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 913 000 |
Produit d'exploitation | 8 345 000 |
Charge d'exploitation | 11 724 000 |
Résultat d'exploitation | -3 379 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 78 000 |
Résultat financier | -76 000 |
Résultat courrant | -3 454 000 |
Produit exceptionnel | 4 703 000 |
Charges exceptionnelles | 1 408 000 |
Résultat exceptionnel | 3 295 000 |
Résultat net | -159 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
37983185200148 | A M G COMPAGNIE 65 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS FRANCE |
37983185200015 | A M G COMPAGNIE 13 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00573 Commerces de gros
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 01580 Industrie de la chaussure
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00804 VRP
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 mars 2012 désignant administrateur Me Houplain Bernard 46 Promenade Jean Rostang 93011 Bobigny Cedex avec les pouvoirs : d'assister le débiteur dans ces actes de gestion ou certains d'entre eux, mandataire judiciaire SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Pascal Bally 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Houplain Bernard 46 Promenade Jean Rostang 93011 Bobigny Cedex.
Achat, vente, fabrication, commercialisation de prêt-à-porter et plus généralement tout ce qui concerne l'équipement de la personne et de la maison; Création d'un bureau de style destiné à créer et fabriquer des modèles originaux. Achat, vente en gros et demi gros de boissons non alcoolisées.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.