M Franck LEMAITRE
Administrateur de ARRO
M Franck LEMAITRE a 55 ans ( naissance en 1967), est Administrateur de la société ARRO
M Franck LEMAITRE peut être contacté au siège de la société ARRO par courrier à l'adresse ARRO 12 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76130 MONT ST AIGNAN FRANCE
La société ARRO est principalement dirigée par M Franck LEMAITRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de produits à base de viande ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits à base de viande, vendeur de produits à base de viande en gros, grossiste de charcuterie, vendeur de charcuterie en gros, grossiste de salaisonneries, vendeur de salaisonneries en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4632B (Commerce de gros de produits à base de viande), les activités sont :
- Commerce de gros de produits à base de viande
- le commerce de gros de charcuterie, salaisonnerie et autres produits à base de viandes
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de conserves à base de viande (cf46.38B)
La société ARRO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/12/1990 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38007131600026.
- M Hans-Ewald REINERT, Président (1963) depuis le 15 avril 2008
- M Ralf SCHLANGENOTTO, Directeur général (1967) depuis le 11 août 2015
- M Roland VERDEV, Directeur général (1966) depuis le 01 décembre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ARRO est de 57 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Florian WACKERMANN, Directeur général (1982) du 26 novembre 2011 au 12 juillet 2013
- M Franck LEMAITRE, Administrateur (1967) du 19 janvier 2005 au 15 avril 2008
- M Michel CARDIN, Président (1947) du 19 janvier 2005 au 15 avril 2008
- MME Yael CARDIN, Directeur général (1969) du 19 janvier 2005 au 15 avril 2008
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 août 2015
12 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Téléphone : Société
ARRO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARRO | |
Entrepreneurs individuels | ARRO | |
Identifiant de l'entreprise | 380071316 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 12 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76130 MONT-SAINT-AIGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 décembre 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 novembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 17 639 000,00 | |
Résultat net | -155 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4632B : Commerce de gros de produits à base de viande | |
Activité principale de l'entreprise | 4632B : Commerce de gros de produits à base de viande | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits à base de viande, vendeur de produits à base de viande en gros, grossiste de charcuterie, vendeur de charcuterie en gros, grossiste de salaisonneries, vendeur de salaisonneries en gros | |
Principal | charcutier grossiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 199 000 |
Immobilisation incorporelle | 150 000 |
Immobilisation corporelle | 24 000 |
Immobilisation financière | 26 000 |
Actif circulant net | 2 675 000 |
Stock | 388 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 179 000 |
Placement | 108 000 |
Total Actif | 2 874 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 941 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 51 000 |
Dette | 1 883 000 |
Total Passif | 2 875 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 639 000 |
Produit d'exploitation | 17 674 000 |
Charge d'exploitation | 17 857 000 |
Résultat d'exploitation | -183 000 |
Produit financier net | 510 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | -188 000 |
Produit exceptionnel | 160 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | -6 000 |
Résultat net | -155 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38007131600026 | ARRO 12 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76130 MONT ST AIGNAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
Président : REINERT Hans-Ewald. Commissaire aux comptes titulaire : DOISY HERVE. Commissaire aux comptes suppléant : BETAILLE DANIEL.
Président : REINERT Hans-Ewald. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe.
Président : REINERT Hans-Ewald Directeur général : WACKERMANN Florian Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe
Président : REINERT Hans-Ewald Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe
Président : REINERT Hans-Ewald Directeur général : SCHLANGENOTTO Ralf Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe
Président : REINERT Hans-Ewald ; Directeur général : SCHLANGENOTTO Ralf ; Directeur général : VERDEV Roland ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe