M Camille GLAUDE
Administrateur de GLAUDE INVESTISSEMENT SA
M Camille GLAUDE a 49 ans ( naissance en 1975), est Administrateur de la société GLAUDE INVESTISSEMENT SA
M Camille GLAUDE peut être contacté au siège de la société GLAUDE INVESTISSEMENT SA par courrier à l'adresse GLAUDE INVESTISSEMENT SA 223 AVENUE LEON BERENGER 06700 ST LAURENT DU VAR FRANCE, par téléphone au 0493190606 ou par fax au 04Â 93Â 19Â 06Â 07
La société GLAUDE INVESTISSEMENT SA est principalement dirigée par M Camille GLAUDE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société GLAUDE INVESTISSEMENT SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/08/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38025138900041.
- M Camille GLAUDE, Directeur général (1975) depuis le 28 octobre 2015
- M Hubert GLAUDE, Président (1944) depuis le 28 octobre 2015
- M Jean-Claude MOREL, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 17 novembre 2015
- MME Monique GLAUDE, Directeur général (1944) depuis le 28 octobre 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GLAUDE INVESTISSEMENT SA est de 68 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Camille GLAUDE, Directeur général (1975) du 01 janvier 2000 au 28 octobre 2015
- M Hubert GLAUDE, Président-directeur général (1944) du 01 janvier 2000 au 28 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D`AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 novembre 2015
- KRESTON NICE COTE D`AZUR, Commissaire aux comptes titulaire du 28 octobre 2015 au 17 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GLAUDE INVESTISSEMENT SA | |
Entrepreneurs individuels | GLAUDE INVESTISSEMENT SA | |
Identifiant de l'entreprise | 380251389 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 223 AV LEON BERENGER 06700 SAINT LAURENT DU VAR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 19 juin 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 décembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 202 680,00 | |
Résultat net | 146 379,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 193 072 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 329 |
Immobilisation financière | 190 743 |
Actif circulant net | 5 950 989 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 853 550 |
Placement | 1 097 439 |
Total Actif | 6 144 062 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 848 912 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 295 151 |
Total Passif | 6 144 062 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 202 680 |
Produit d'exploitation | 317 020 |
Charge d'exploitation | 451 551 |
Résultat d'exploitation | -134 531 |
Produit financier net | 355 943 |
Charge financière | 5 452 |
Résultat financier | 350 492 |
Résultat courrant | 215 961 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 146 379 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38025138900041 | GLAUDE INVESTISSEMENT SA 223 AVENUE LEON BERENGER 06700 ST LAURENT DU VAR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 34 10 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-antibes.fr.
Les greffiers sont : MANDRON-RIVIERE Colette , REES Françoise
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/14H-16H
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président, Directeur général : GLAUDE Hubert, André, Mary Directeur général, Administrateur : GLAUDE Monique, Ginette né(e) MORANI Directeur général, Administrateur : GLAUDE Camille, André Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MOREL Jean-Claude