M Charles DOVI
Président de DOVTEAM
M Charles DOVI a 82 ans ( naissance en 1942), est Président de la société DOVTEAM
M Charles DOVI peut être contacté au siège de la société DOVTEAM par courrier à l'adresse DOVTEAM 118 120 120 AVENUE DU GENERAL LECLERC 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE, par téléphone au 04Â 78Â 23Â 11Â 06 ou par fax au 04Â 78Â 08Â 51Â 07
La société DOVTEAM est principalement dirigée par M Charles DOVI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société DOVTEAM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/01/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38046262200024.
Anciens dirigeants :
- M Charles DOVI, Président (1942) du 01 janvier 2000 au 18 février 2017
Dirigeants personne morale:
- CABINET MICHEL BAIZET, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 décembre 2016
- L BOULANJON AUDIT par abreviation LBA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 décembre 2016
- TALAS, Président depuis le 18 février 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 décembre 2016 : DOVI Charles nom d'usage : DOVI n'est plus gérant. DOVI Charles nom d'usage : DOVI devient président. Sté par actions simplifiée CABINET MICHEL BAIZET devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée L BOULANJON AUDIT par abréviation LBA devient commissaire aux comptes suppléant)
- 14 mars 2017 : Sté par actions simplifiée TALAS devient président. DOVI Charles nom d'usage : DOVI n'est plus président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DOVTEAM | |
Entrepreneurs individuels | DOVTEAM | |
Identifiant de l'entreprise | 380462622 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 120 AV GENERAL LECLERC 69300 CALUIRE ET CUIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mars 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 387 250,00 | |
Résultat net | 46,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 179 890 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 179 890 |
Actif circulant net | 463 648 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 132 862 |
Placement | 330 786 |
Total Actif | 643 538 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 472 508 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 171 031 |
Total Passif | 643 539 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 387 250 |
Produit d'exploitation | 389 085 |
Charge d'exploitation | 389 045 |
Résultat d'exploitation | 40 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 40 |
Produit exceptionnel | 7 |
Charges exceptionnelles | 1 |
Résultat exceptionnel | 7 |
Résultat net | 46 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38046262200024 | DOVTEAM 118 120 120 AVENUE DU GENERAL LECLERC 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
DOVI Charles nom d'usage : DOVI n'est plus gérant. DOVI Charles nom d'usage : DOVI devient président. Sté par actions simplifiée CABINET MICHEL BAIZET devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée L BOULANJON AUDIT par abréviation LBA devient commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée TALAS devient président. DOVI Charles nom d'usage : DOVI n'est plus président