M Alain PRADOURA
Administrateur de CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS
M Alain PRADOURA a 76 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS
M Alain PRADOURA peut être contacté au siège de la société CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS par courrier à l'adresse CDMA CIE DEV MANGANESE AUTRES PROD 142 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS FRANCE
La société CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS est principalement dirigée par M Alain PRADOURA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres interm. comm. combustibles métaux minéraux prod. chimiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en combustibles, agent commercial en combustibles, intermédiaire de commerce en métaux, agent commercial en métaux, intermédiaire de commerce en minéraux, agent commercial en miné
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4612B (Autres interm. comm. combustibles métaux minéraux prod. chimiques), les activités sont :
- Autres interm. comm. combustibles métaux minéraux prod. chimiques
La société CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/07/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38050234400027.
- M Anthony WEISS, Administrateur (1964) depuis le 10 mars 2017
- M Dimitri THOMAS, Directeur général délégué (1971) depuis le 24 juillet 2012
- M Georges DE WATRIGANT, Administrateur (1945) depuis le 19 janvier 2005
- M Guillaume DE WATRIGANT, Président du conseil d`administration (1974) depuis le 16 juillet 2011
- M Guillaume DE WATRIGANT, Directeur général (1974) depuis le 24 juillet 2012
- M Manuel LE ROUX, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 10 mars 2017
- M Salvatore AMICO, Administrateur (1954) depuis le 14 août 2010
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS est de 61 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain PRADOURA, Administrateur (1948) du 26 juin 2007 au 24 juillet 2012
- M Francois BOUR, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2007
- M Gerard LECLUSE, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 20 novembre 2010
- M Herve MONTEGU, Administrateur (1962) du 02 mars 2013 au 10 mars 2017
- MME Sophie MARINIER, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 14 août 2010
- MME Sophie MARINIER, Directeur général (1951) du 28 octobre 2008 au 14 août 2010
- MME Sophie MARINIER, Directeur général non administrateur (1951) du 14 août 2010 au 04 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- FIDORG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 mars 2017
142 RUE MONTMARTRE
75002 PARIS 2
Téléphone : Société
CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS | |
Sigle de l'entreprise | CDMA | |
Entrepreneurs individuels | CDMA - COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DU MANGANESE ET AUTRES PRODUITS | |
Identifiant de l'entreprise | 380502344 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 142 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 160 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 décembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 11 483 000,00 | |
Résultat net | 166 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4612B : Autres interm. comm. combustibles métaux minéraux prod. chimiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4612B : Autres interm. comm. combustibles métaux minéraux prod. chimiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en combustibles, agent commercial en combustibles, intermédiaire de commerce en métaux, agent commercial en métaux, intermédiaire de commerce en minéraux, agent commercial en miné | |
Principal | intermédiaire de commerce en combustibles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 607 000 |
Immobilisation incorporelle | 470 000 |
Immobilisation corporelle | 8 000 |
Immobilisation financière | 129 000 |
Actif circulant net | 3 724 000 |
Stock | 1 158 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 335 000 |
Placement | 232 000 |
Total Actif | 4 332 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 556 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 776 000 |
Total Passif | 4 332 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 483 000 |
Produit d'exploitation | 11 490 000 |
Charge d'exploitation | 11 230 000 |
Résultat d'exploitation | 260 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | 246 000 |
Produit exceptionnel | 6 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 166 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38050234400027 | CDMA CIE DEV MANGANESE AUTRES PROD 142 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Commissaire aux comptes titulaire : MARETTE Marc modification le 09 Septembre 1997. Commissaire aux comptes suppléant : SCP GOGIBU ET MARETTE modification le 09 Septembre 1997. Président du conseil d'administration : DE WATRIGANT Georges modification le 09 Octobre 2008. Administrateur : LECLUSE Gerard modification le 29 Novembre 2002. Directeur général et administrateur : MARINIER Sophie Jeanne Marie Anne modification le 09 Octobre 2008. Administrateur : AMICO Salvatore Pietro en fonction le 09 Septembre 1997. Administrateur : PRADOURA Alain en fonction le 25 Mai 2007.
Le commerce de produits chimiques de minerais d'alcools et de toutes matières premières ou connexes - toutes opérations d'importation et d'exportation.
modification du Directeur général délégué et Administrateur Gilardeau, nom d'usage : Marinier, Sophie
Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP GOGIBU ET MARETTE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDORG AUDIT
Directeur général non Administrateur partant : Gilardeau, nom d'usage : Marinier, Sophie
nomination de l'Administrateur : De Watrigant, Guillaume
Commissaire aux comptes titulaire partant : Marette, Marc, modification du Commissaire aux comptes titulaire FIDORG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Roux, Manuel
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général De Watrigant, Guillaume, nomination du Directeur général délégué : Thomas, Dimitri, modification de l'Administrateur De Watrigant, Georges, Administrateur partant : Pradoura, Alain
nomination de l'Administrateur : Montégu, Hervé
nomination de l'Administrateur : De Besombes, Jean Thibault Paul