M Yves CHARLOT
Co-gérant de DU BEAUREGARD
M Yves CHARLOT a 69 ans ( naissance en 1953), est Co-gérant de la société DU BEAUREGARD
M Yves CHARLOT peut être contacté au siège de la société DU BEAUREGARD par courrier à l'adresse DU BEAUREGARD 206 RUE HAUTE 51230 EUVY FRANCE
La société DU BEAUREGARD est principalement dirigée par M Yves CHARLOT qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société DU BEAUREGARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/04/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38055870000023.
- M Nicolas CHARLOT, Gérant (1978) depuis le 10 juillet 2010
Anciens dirigeants :
- M Nicolas CHARLOT, Co-gérant (1978) du 19 janvier 2005 au 23 août 2005
- M Yves CHARLOT, Co-gérant (1953) du 19 janvier 2005 au 23 août 2005
- M Yves CHARLOT, Co-gérant (1953) du 10 juillet 2010 au 29 janvier 2015
- MME Dominique VICENZI, Gérant (1946) du 23 août 2005 au 10 juillet 2010
- MME Josiane CHARLOT, Co-gérant (1953) du 10 juillet 2010 au 03 janvier 2013
- MME Marie VICENZI, Co-gérant (1946) du 10 juillet 2010 au 26 février 2011
Dirigeants personne morale:
206 RUE HAUTE
51230 EUVY
Téléphone : Société
DU BEAUREGARD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DU BEAUREGARD | |
Entrepreneurs individuels | DU BEAUREGARD | |
Identifiant de l'entreprise | 380558700 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 206 RUE HAUTE 51230 EUVY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juillet 1978 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38055870000023 | DU BEAUREGARD 206 RUE HAUTE 51230 EUVY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
Co-Gérant : CHARLOT Yves, Gabriel, Celeste Co-Gérant : CHARLOT Josiane, Emilie, Eugenie, Marie né(e) ANDRE Co-Gérant : CHARLOT Nicolas, Georges, André
Co-gérant associé indéfiniment responsable : CHARLOT Yves, Gabriel, Celeste Co-gérant associé indéfiniment responsable : CHARLOT Nicolas, Georges, André
Gérant, Associé indéfiniment responsable : CHARLOT Nicolas, Georges, André
Prise de participation dans toutes sociétés et notamment dans des sociétés d'exploitation agricoles, viticoles ou immobiliers
Prise de participation dans toutes sociétés et notamment dans des sociétés d'exploitation agricoles, viticoles ou immobiliers
Gérant, Associé indéfiniment responsable : CHARLOT Nicolas, Georges, André