M Renaud DE LIGNY TANDEFELT
Directeur général de IRIS
M Renaud DE LIGNY TANDEFELT a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société IRIS
M Renaud DE LIGNY TANDEFELT peut être contacté au siège de la société IRIS par courrier à l'adresse IRIS 41 RUE DOUY DELCUPE 93100 MONTREUIL FRANCE, par téléphone au 0961378696 ou par fax au 01Â 41Â 72Â 06Â 29
La société IRIS est principalement dirigée par M Renaud DE LIGNY TANDEFELT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie ,menuisier, menuiserie, métal
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie), les activités sont :
- Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
- le blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées
- le montage de portes coupe-feux
- le montage de faux-plafonds sur structures métalliques, de cloisons mobiles, etc.
- le montage des fermetures de bâtiments métalliques : persiennes, volets, portes de garages, etc.
- l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la pose de ferronnerie décorative (cf43.39Z)
- la fabrication d'éléments en métal pour la construction (cf25.1)
La société IRIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/12/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38059971200078.
- M Luc LEFEVRE, Commissaire aux comptes suppléant (1951) depuis le 05 mai 2015
- M Renaud DE LIGNY TANDEFELT, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 18 octobre 2014
- MME Valerie DE LIGNY -TANDEFELT, Administrateur (1968) depuis le 18 octobre 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société IRIS est de 62 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic SOARES DA COSTA, Administrateur (1980) du 27 juillet 2004 au 11 juillet 2006
- M Gerard D ALEO, Administrateur (1957) du 11 juillet 2006 au 18 octobre 2014
- M Philippe FAURE, Administrateur (1973) du 25 octobre 2005 au 18 octobre 2014
- M Serge SANDZER, Administrateur (1966) du 27 juillet 2004 au 25 octobre 2005
- MME Irene SOARES, Président du conseil d`administration (1958) du 27 juillet 2004 au 18 octobre 2014
- MME Irene SOARES, Directeur général (1958) du 02 août 2014 au 18 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- AGORA COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 mai 2015
- CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION, Administrateur depuis le 18 octobre 2014
41 RUE DOUY DELCUPE
93100 MONTREUIL
Téléphone : 0961378696 Société
IRIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IRIS | |
Entrepreneurs individuels | IRIS | |
Identifiant de l'entreprise | 380599712 | |
Numéro interne du siège | 00078 | |
Adresse | 41 RUE DOUY DELCUPE 93100 MONTREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 décembre 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 17 janvier 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 5 828 000,00 | |
Résultat net | 105 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité principale | 4332B | |
Première activité | 4332B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, métal | |
Principal | serrurier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 110 000 |
Immobilisation incorporelle | 11 000 |
Immobilisation corporelle | 51 000 |
Immobilisation financière | 47 000 |
Actif circulant net | 1 755 000 |
Stock | 446 000 |
Avance | 14 000 |
Créance | 945 000 |
Placement | 350 000 |
Total Actif | 1 865 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 581 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 284 000 |
Total Passif | 1 865 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 828 000 |
Produit d'exploitation | 5 868 000 |
Charge d'exploitation | 5 766 000 |
Résultat d'exploitation | 102 000 |
Produit financier net | 50 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 44 000 |
Résultat courrant | 147 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 105 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38059971200078 | IRIS 41 RUE DOUY DELCUPE 93100 MONTREUIL FRANCE |
38059971200078 | IRIS 41 RUE DOUY DELCUPE 93100 MONTREUIL FRANCE |
38059971200110 | IRIS 49 AVENUE D ARGENTEUIL 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE |
38059971200110 | IRIS 49 AVENUE D ARGENTEUIL 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE |
38059971200151 | IRIS 77 RUE MARIETTON 69009 LYON FRANCE |
38059971200136 | IRIS 23 A 27 23 BOULEVARD DE LA GARE 95210 ST GRATIEN FRANCE |
38059971200136 | IRIS 23 A 27 23 BOULEVARD DE LA GARE 95210 ST GRATIEN FRANCE |
38059971200144 | IRIS 3 RUE DE LA REPUBLIQUE 78470 ST REMY LES CHEVREUSE FRANCE |
38059971200144 | IRIS 3 RUE DE LA REPUBLIQUE 78470 ST REMY LES CHEVREUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes titulaire : AGORA COMMISSARIAT en fonction le 05 Juillet 2004 Président directeur général : GOMA Irène en fonction le 05 Juillet 2004 Administrateur : FAURE Philippe en fonction le 23 Septembre 2005 Administrateur : D ALEO Gérard en fonction le 14 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : LEFEVRE Luc en fonction le 30 Juillet 2012
Commissaire aux comptes titulaire : AGORA COMMISSARIAT en fonction le 05 Juillet 2004 Commissaire aux comptes suppléant : LEFEVRE Luc en fonction le 30 Juillet 2012 Administrateur : FAYEL Valérie en fonction le 16 Octobre 2014 Administrateur : CARAIBES PARTICIPATIONS ET GESTION représenté par DE LIGNY TANDEFELT Renaud en fonction le 16 Octobre 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DE LIGNY TANDEFELT Renaud en fonction le 16 Octobre 2014