M Chresten CHRISTENSEN
Président de IMPORT EXPORT COMPAGNIE
M Chresten CHRISTENSEN a 65 ans ( naissance en 1959), est Président de la société IMPORT EXPORT COMPAGNIE
M Chresten CHRISTENSEN peut être contacté au siège de la société IMPORT EXPORT COMPAGNIE par courrier à l'adresse IMPORT EXPORT COMPAGNIE CHRYSA IMMEUBLE MEDIGA ZI DE JARRY VOIE VERTE 97122 BAIE MAHAULT FRANCE, par téléphone au 0590250303 ou par fax au 05Â 90Â 25Â 02Â 18
La société IMPORT EXPORT COMPAGNIE est principalement dirigée par M Chresten CHRISTENSEN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4638B (Commerce de gros alimentaire spécialisé divers), les activités sont :
- Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
- le commerce de gros alimentaire spécialisé relativement à certains des produits suivants :
- farines, produits pour la boulangerie et la biscuiterie
- produits à base de pommes de terre, fruits et légumes secs
- miel, pâtes alimentaires, riz, entremets, desserts
- plats cuisinés
- conserves
- le commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de fruits et légumes en conserve (cf46.31Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société IMPORT EXPORT COMPAGNIE est immatriculée au . Elle a été crée le et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38063133300040.
- M Chresten CHRISTENSEN, Président (1959) depuis le 09 mars 2004
- M Christian-Jacques BORDARIES, Président (1962) depuis le 09 mars 2004
- M Eric DRUART, Commissaire aux comptes suppléant (2001) depuis le 29 avril 2017
- M Franck BICHARD, Commissaire aux comptes titulaire (2001) depuis le 29 avril 2017
- M Jean BORDARIES, Directeur général délégué (1958) depuis le 09 mars 2004
- M Rene VESTERGAARD, Administrateur (1967) depuis le 22 février 2005
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société IMPORT EXPORT COMPAGNIE est de 49 ans. Le plus jeune à 23 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian-Jacques BORDARIES, Administrateur (1962) du 23 mars 2004 au 21 mai 2011
- M Peder MEHLSEN KRESTEN, Administrateur (1953) du 09 mars 2004 au 22 février 2005
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 août 2021 : TEJOU Michel Pélagie nom d'usage : TEJOU devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMPORT EXPORT COMPAGNIE | |
Sigle de l'entreprise | IMPEC | |
Entrepreneurs individuels | IMPORT EXPORT COMPAGNIE | |
Identifiant de l'entreprise | 380631333 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | MOUDONG 97122 BAIE MAHAULT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 août 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 novembre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 17 856 000,00 | |
Résultat net | 630 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4638B : Commerce de gros alimentaire spécialisé divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 239 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 171 000 |
Immobilisation financière | 55 000 |
Actif circulant net | 8 599 000 |
Stock | 2 236 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 552 000 |
Placement | 1 811 000 |
Total Actif | 8 838 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 191 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 647 000 |
Total Passif | 8 838 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 856 000 |
Produit d'exploitation | 17 990 000 |
Charge d'exploitation | 16 973 000 |
Résultat d'exploitation | 1 018 000 |
Produit financier net | 42 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 36 000 |
Résultat courrant | 1 053 000 |
Produit exceptionnel | 49 000 |
Charges exceptionnelles | 158 000 |
Résultat exceptionnel | -109 000 |
Résultat net | 630 000 |
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 02567 Industrie glaces sorbets crèmes glacées
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 01930 Meunerie
- 00804 VRP
président : BORDARIES (Christian, Jacques, Marie, Marc) ; membres du comité de direction : VESTERGAARD (René, Jacobson), BRANDT (Henrik), BORDARIES (Christian, Jacques, Marie, Marc) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : PICARD (Emmanuel) ; membre du comité de direction : CHRISTENSEN (Chresten)
président : BORDARIES (Christian, Jacques, Marie, Marc) ; membres du comité de direction : VESTERGAARD (René, Jacobson) ; BRANDT (Henrik) ; BORDARIES (Christian, Jacques, Marie, Marc) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT (SA) ; président du comité de direction : CHRISTENSEN (Chresten) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS), représenté par JOUANNE (Pierre)
président : BORDARIES (Christian, Jacques, Marie, Marc) ; membres du comité de direction : VESTERGAARD (René, Jacobson), BRANDT (Henrik), BORDARIES (Christian, Jacques, Marie, Marc) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT (SAh) ; président du comité de direction : CHRISTENSEN (Chresten) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SASh) représenté par JOUANNE (Pierre).
président : BORDARIES (Jacques, Marie, Marc) ; président du comité de direction : CHRISTENSEN (Chresten) ; membres du comite de direction : VESTERGAARD (René, Jacobson), BRANDT (Henrik), BORDARIES (Christian, Jacques, Marie, Marc) ; commissaire aux comptes titulaire : BICHARD (Franck) ; commissaire aux comptes suppléant : DRUART (Eric)
TEJOU Michel Pélagie nom d'usage : TEJOU devient directeur général
VESTERGAARD Rene Jacobson nom d\'usage : VESTERGAARD n\'est plus membre du comité de direction. BRANDT Henrik nom d\'usage : BRANDT n\'est plus membre du comité de direction. BORDARIES Christian Jacques Marie Marc nom d\'usage : BORDARIES n\'est plus membre du comité de direction. CHRISTENSEN Chresten nom d\'usage : CHRISTENSEN n\'est plus président du comité de direction
Sté par actions simplifiée IMPEC HOLDING SAS devient président. BORDARIES Christian Jacques Marie Marc nom d\'usage : BORDARIES n\'est plus président
TEJOU Michel Pélagie nom d\'usage : TEJOU n\'est plus directeur général