M Jean-Francois DUBANT
Président de GARDNER AEROSPACE BELESTA
M Jean-Francois DUBANT a 67 ans ( naissance en 1957), est Président de la société GARDNER AEROSPACE BELESTA
M Jean-Francois DUBANT peut être contacté au siège de la société GARDNER AEROSPACE BELESTA par courrier à l'adresse GARDNER AEROSPACE BELESTA ROUTE DE LAVELANET 09300 BELESTA FRANCE, par téléphone au 0561016648 ou par fax au 05Â 61Â 01Â 66Â 48
La société GARDNER AEROSPACE BELESTA est principalement dirigée par M Jean-Francois DUBANT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Mécanique industrielle ,métallurgie, mécanique industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2562B (Mécanique industrielle), les activités sont :
- Mécanique industrielle
- la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou assemblage (soudage, collage)
- la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage)
Mais sont exclues les activités :
- la maintenance et la réparation de machines (cf33.12Z)
La société GARDNER AEROSPACE BELESTA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38144138500014.
Anciens dirigeants :
- M Bruno PALMADE, Commissaire aux comptes suppléant (1962) du 24 juin 2015 au 16 septembre 2016
- M Christian PERICHON, Directeur général (1951) du 03 juillet 2010 au 12 mars 2011
- M Claude SALVAIRE, Président-directeur général (1953) du 06 janvier 2004 au 30 octobre 2007
- M Jean-Francois DUBANT, Président (1957) du 30 octobre 2007 au 12 mars 2011
- MME Anne-Caroline DUBANT, Administrateur (1982) du 30 octobre 2007 au 03 juillet 2010
- MME Brigitte DUBANT, Administrateur (1957) du 30 octobre 2007 au 03 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- GARDNER - AIRIA HOLDING, Président depuis le 25 septembre 2015
- KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juin 2017
- KPMG AUDIT SUD-EST SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 juin 2017
- AIRIA, Président du 12 mars 2011 au 25 septembre 2015
- KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes titulaire du 24 juin 2015 au 25 avril 2017
- KPMG AUDIT SUD-EST, Commissaire aux comptes suppléant du 24 juin 2015 au 25 avril 2017
- SUD OUEST, Commissaire aux comptes titulaire du 24 juin 2015 au 16 septembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 31 octobre 2012 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 07 janvier 2016 : SANDERS Nicholas Ian Burgess nom d'usage : SANDERS devient membre du conseil de direction. MILLINGTON Anthony Geoffrey nom d'usage : MILLINGTON devient membre du conseil de direction. WORTH Kenneth Ian nom d'usage : WORTH devient membre du conseil de direction. PERICHON Christian Camille Raymond Jean nom d'usage : PERICHON devient membre du conseil de direction.)
- 26 janvier 2016 : Sté par actions simplifiée AIRIA n'est plus président. Sté par actions simplifiée GARDNER - AIRIA HOLDING devient président représenté(e) par PERICHON Christian Camille Raymond Jean nom d'usage : PERICHON.)
- 23 septembre 2016 : SA à conseil d'administration EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PALMADE Bruno nom d'usage : PALMADE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 16 mai 2017 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 29 mars 2018 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SOFIRA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par MARQUEZ Marcos nom d'usage : MARQUEZ. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 04 octobre 2018 : MILLINGTON Anthony Geoffrey nom d'usage : MILLINGTON n'est plus membre du conseil de direction)
- 28 avril 2019 : UPTON Antony John nom d'usage : UPTON devient membre du conseil de direction)
- 30 juin 2019 : PERICHON Christian Camille Raymond Jean nom d'usage : PERICHON n'est plus membre du conseil de direction. TICHANE Benjamin Renaud nom d'usage : TICHANE devient membre du conseil de direction)
- 31 mai 2020 : WORTH Kenneth Ian nom d'usage : WORTH n'est plus membre du conseil de direction. LY Abdoul nom d'usage : LY devient membre du conseil de direction)
- 31 mai 2020 : SANDERS Nicholas Ian Burgess nom d'usage : SANDERS n'est plus membre du conseil de direction. CARTWRIGHT Dominic Owen nom d'usage : CARTWRIGHT devient membre du conseil de direction)
- 27 mai 2021 : TICHANE Benjamin Renaud nom d'usage : TICHANE n'est plus membre du conseil de direction. LAGRANGE Patrick Christian Philippe nom d'usage : LAGRANGE devient membre du conseil de direction)
- 17 février 2022 : EPHGRAVE Alan David nom d'usage : EPHGRAVE devient membre du conseil de direction. CARTWRIGHT Dominic Owen nom d'usage : CARTWRIGHT n'est plus membre du conseil de direction)
RTE DE LAVELANET
09300 BELESTA
Téléphone : 0561016648 Société
GARDNER AEROSPACE BELESTA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GARDNER AEROSPACE BELESTA | |
Entrepreneurs individuels | GARDNER AEROSPACE BELESTA | |
Identifiant de l'entreprise | 381441385 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE DE LAVELANET 09300 BELESTA | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 avril 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 avril 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 290 000,00 | |
Résultat net | -70 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité principale de l'entreprise | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Mécanique industrielle | |
Synonyme | métallurgie, mécanique industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 804 000 |
Immobilisation incorporelle | 175 000 |
Immobilisation corporelle | 1 625 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 2 286 000 |
Stock | 54 000 |
Avance | 77 000 |
Créance | 1 943 000 |
Placement | 213 000 |
Total Actif | 4 091 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 038 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 358 000 |
Dette | 2 695 000 |
Total Passif | 4 091 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 290 000 |
Produit d'exploitation | 3 307 000 |
Charge d'exploitation | 3 135 000 |
Résultat d'exploitation | 172 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 39 000 |
Résultat financier | -26 000 |
Résultat courrant | 146 000 |
Produit exceptionnel | 475 000 |
Charges exceptionnelles | 559 000 |
Résultat exceptionnel | -84 000 |
Résultat net | -70 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38144138500014 | GARDNER AEROSPACE BELESTA ROUTE DE LAVELANET 09300 BELESTA FRANCE |
38144138500014 | GARDNER AEROSPACE BELESTA ROUTE DE LAVELANET 09300 BELESTA FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 02 64 73 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-foix.fr.
Les greffiers sont : BASTIDE Béatrice , BASTIDE Didier
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01576 Métallurgie Cher
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
Président de la société : DUBANT Jean-François Gilbert Louis Directeur général : PERICHON Christian Camille Raymond Jean Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST Commissaire aux comptes suppléant : DAYDE André
Président de la société : DUBANT Jean-François Gilbert Louis Directeur général : PERICHON Christian Camille Raymond Jean Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST Commissaire aux comptes suppléant : PALMADE Bruno
Président de la société : AIRIA Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST Commissaire aux comptes suppléant : PALMADE Bruno
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST devient commissaire aux comptes suppléant.
SANDERS Nicholas Ian Burgess nom d'usage : SANDERS devient membre du conseil de direction. MILLINGTON Anthony Geoffrey nom d'usage : MILLINGTON devient membre du conseil de direction. WORTH Kenneth Ian nom d'usage : WORTH devient membre du conseil de direction. PERICHON Christian Camille Raymond Jean nom d'usage : PERICHON devient membre du conseil de direction.
Sté par actions simplifiée AIRIA n'est plus président. Sté par actions simplifiée GARDNER - AIRIA HOLDING devient président représenté(e) par PERICHON Christian Camille Raymond Jean nom d'usage : PERICHON.
SA à conseil d'administration EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PALMADE Bruno nom d'usage : PALMADE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SOFIRA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par MARQUEZ Marcos nom d'usage : MARQUEZ. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
MILLINGTON Anthony Geoffrey nom d'usage : MILLINGTON n'est plus membre du conseil de direction
UPTON Antony John nom d'usage : UPTON devient membre du conseil de direction
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant administrateur SCP Caviglioli Baron Fourquie Prise en la Personne de Me Fourquie 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Rey et Associes Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître Rey Marc-Antoine 2 b avenue Jean Rieux 31500 Toulouse. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
PERICHON Christian Camille Raymond Jean nom d'usage : PERICHON n'est plus membre du conseil de direction. TICHANE Benjamin Renaud nom d'usage : TICHANE devient membre du conseil de direction
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Rey et Associes Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître Rey Marc-Antoine 2 b avenue Jean Rieux 31500 Toulouse, et mettant fin à la mission de l'administrateur SCP Caviglioli Baron Fourquie Prise en la Personne de Me Fourquie 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse.
WORTH Kenneth Ian nom d'usage : WORTH n'est plus membre du conseil de direction. LY Abdoul nom d'usage : LY devient membre du conseil de direction
SANDERS Nicholas Ian Burgess nom d'usage : SANDERS n'est plus membre du conseil de direction. CARTWRIGHT Dominic Owen nom d'usage : CARTWRIGHT devient membre du conseil de direction
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
TICHANE Benjamin Renaud nom d'usage : TICHANE n'est plus membre du conseil de direction. LAGRANGE Patrick Christian Philippe nom d'usage : LAGRANGE devient membre du conseil de direction
EPHGRAVE Alan David nom d'usage : EPHGRAVE devient membre du conseil de direction. CARTWRIGHT Dominic Owen nom d'usage : CARTWRIGHT n'est plus membre du conseil de direction
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.