MME Jocelyne MAROTTE
Directeur général de MAROTTE PASCAL
MME Jocelyne MAROTTE a 68 ans ( naissance en 1956), elle est Directeur général de la société MAROTTE PASCAL
MME Jocelyne MAROTTE peut être contacté au siège de la société MAROTTE PASCAL par courrier à l'adresse MAROTTE PASCAL TABLETTERIE COFFRET BOIS MAROTTE RUE DU SAVAGNIN 39230 PASSENANS FRANCE, par téléphone au 03Â 84Â 85Â 22Â 10 ou par fax au 03Â 84Â 44Â 66Â 64
La société MAROTTE PASCAL est principalement dirigée par MME Jocelyne MAROTTE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie ,scierie, menuiserie industrielle, ameublement industriel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1629Z (Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie), les activités sont :
- Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie
La société MAROTTE PASCAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/04/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38152688800015.
- M Claude PETREMANT, Commissaire aux comptes suppléant (1968) depuis le 28 janvier 2017
- M Damien MAROTTE, Président (1979) depuis le 21 janvier 2012
- M Pascal MAROTTE, Directeur général (1953) depuis le 21 mai 2016
- M Xavier MAROTTE, Directeur général (1976) depuis le 21 janvier 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MAROTTE PASCAL est de 55 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Guy MENOUILLARD, Commissaire aux comptes suppléant (1957) du 21 mai 2016 au 28 janvier 2017
- M Pascal MAROTTE, Président (1953) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- M Pascal MAROTTE, Président (1953) du 23 janvier 2010 au 21 janvier 2012
- MME Jocelyne MAROTTE, Directeur général (1956) du 19 janvier 2005 au 06 septembre 2005
- MME Jocelyne MAROTTE, Directeur général (1956) du 23 janvier 2010 au 21 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
- PLURIS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 mai 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 février 2010 : Société à responsabilité limitée PLURIS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GANNE Jean-François nom d'usage : GANNE Jean-François n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 19 janvier 2011 : Société à responsabilité limitée PLURIS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 02 février 2012 : MAROTTE Pascal Jean Albert nom d'usage : MAROTTE n'est plus président. ROUSSELOT-EMART Jocelyne Blanche Simone nom d'usage : MAROTTE n'est plus directeur général. MAROTTE Damien Henri Georges nom d'usage : MAROTTE devient président. MAROTTE Xavier Daniel Albert nom d'usage : MAROTTE devient directeur général.)
- 07 juin 2016 : MAROTTE Pascal Jean Albert nom d'usage : MAROTTE devient directeur général.)
- 10 février 2017 : MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PETREMANT Claude nom d'usage : PETREMANT devient commissaire aux comptes suppléant)
RUE DU SAVAGNIN
39230 PASSENANS
Téléphone : 03Â 84Â 85Â 22Â 10 Société
MAROTTE PASCAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAROTTE PASCAL | |
Entrepreneurs individuels | MAROTTE PASCAL | |
Identifiant de l'entreprise | 381526888 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | RUE DU SAVAGNIN 39230 PASSENANS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 avril 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 avril 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 2 443 000,00 | |
Résultat net | 192 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1629Z : Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | |
Activité principale de l'entreprise | 1629Z : Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | |
Activité principale | 1629Z | |
Première activité | 1629Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle, ameublement industriel | |
Principal | fabrique d'objets en bois |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 535 000 |
Immobilisation incorporelle | 103 000 |
Immobilisation corporelle | 432 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 348 000 |
Stock | 361 000 |
Avance | 0 |
Créance | 986 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 883 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 756 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 127 000 |
Total Passif | 1 883 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 443 000 |
Produit d'exploitation | 2 531 000 |
Charge d'exploitation | 2 258 000 |
Résultat d'exploitation | 274 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | -11 000 |
Résultat courrant | 263 000 |
Produit exceptionnel | 149 000 |
Charges exceptionnelles | 145 000 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 192 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38152688800015 | MAROTTE PASCAL TABLETTERIE COFFRET BOIS MAROTTE RUE DU SAVAGNIN 39230 PASSENANS FRANCE |
38152688800023 | MAROTTE PASCAL TABLETTERIE COFFRET BOIS MAROTTE ROLLION 39210 FRONTENAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00292 Plasturgie
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Société à responsabilité limitée PLURIS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GANNE Jean-François nom d'usage : GANNE Jean-François n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée PLURIS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD devient commissaire aux comptes suppléant.
MAROTTE Pascal Jean Albert nom d'usage : MAROTTE n'est plus président. ROUSSELOT-EMART Jocelyne Blanche Simone nom d'usage : MAROTTE n'est plus directeur général. MAROTTE Damien Henri Georges nom d'usage : MAROTTE devient président. MAROTTE Xavier Daniel Albert nom d'usage : MAROTTE devient directeur général.
En l\'étude de la SCP "PROST-SUGET-TESTON-PONTIROLI" notaires associés sise 16 Avenue du Stade Municipal 39000 LONS LE SAUNIER
MAROTTE Pascal Jean Albert nom d'usage : MAROTTE devient directeur général.
MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PETREMANT Claude nom d'usage : PETREMANT devient commissaire aux comptes suppléant
Société à responsabilité limitée PLURIS AUDIT n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. PETREMANT Claude nom d\'usage : PETREMANT n\'est plus commissaire aux comptes suppléant