MME Viola DR PRINZESSIN VON HOHENZOLLERN
Président de PATURLE ACIERS
MME Viola DR PRINZESSIN VON HOHENZOLLERN a 78 ans ( naissance en 1944), elle est Président de la société PATURLE ACIERS
MME Viola DR PRINZESSIN VON HOHENZOLLERN peut être contacté au siège de la société PATURLE ACIERS par courrier à l'adresse PATURLE ACIERS 34 AVENUE DU COMMANDANT L HERMINIER 38380 ST LAURENT DU PONT FRANCE, par téléphone au 0476672100 ou par fax au 04Â 76Â 67Â 21Â 50
La société PATURLE ACIERS est principalement dirigée par MME Viola DR PRINZESSIN VON HOHENZOLLERN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Laminage à froid de feuillards ,métallurgie, laminage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2432Z (Laminage à froid de feuillards), les activités sont :
- Laminage à froid de feuillards
- la fabrication de feuillards d'une largeur inférieure à 600 mm obtenus par relaminage à froid de feuillards laminés à chaud
Mais sont exclues les activités :
- l'obtention de produits plats en acier par simple refendage de tôles laminées à froid (cf24.10Z ou 46.72Z)
La société PATURLE ACIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/08/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38178348900044.
- M Alexander GROOT, Directeur général (1964) depuis le 11 octobre 2014
- M Jean-Philippe LESAQUE, Commissaire aux comptes suppléant (1951) depuis le 28 mai 2015
- M Philippe MACHON, Commissaire aux comptes titulaire (1958) depuis le 28 mai 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PATURLE ACIERS est de 64 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois LORIDAN, Président (1953) du 23 décembre 2003 au 12 septembre 2006
- M Herve GEFFRIAUD, Directeur général (1949) du 24 octobre 2006 au 19 février 2011
- M Herve GEFFRIAUD, Président (1949) du 19 février 2011 au 12 février 2013
- M Herve GEFFRIAUD, Directeur général (1949) du 04 octobre 2013 au 11 octobre 2014
- M Jose RIBES-MARTINEZ, Directeur général (1965) du 20 juin 2012 au 04 octobre 2013
- M Karl MITTELSTAEDT, Président (1955) du 12 février 2013 au 28 février 2014
- M Roland NEWE, Directeur général (1965) du 24 octobre 2006 au 16 juin 2009
- M Ulrich KUDLINSKI, Directeur général (1953) du 24 octobre 2006 au 15 septembre 2009
- MME Viola DR PRINZESSIN VON HOHENZOLLERN, Président (1944) du 12 septembre 2006 au 20 juin 2012
Dirigeants personne morale:
- MAHLER INVESTMENTS BV, Président depuis le 28 février 2014
- REV`AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 mai 2015
- SAFIGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 mai 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 juin 2009 : NEWE Roland nom d'usage : NEWE Roland n'est plus directeur général..)
- 13 septembre 2009 : KUDLINSKI Ulrich nom d'usage : KUDLINSKI Ulrich n'est plus directeur général.)
- 20 juillet 2012 : GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD devient président. FLACHMEIER Viola nom d'usage : DR PRINZESSIN VON HOHENZOLLERN n'est plus président. GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD n'est plus directeur général. RIBES-MARTINEZ José nom d'usage : RIBES-MARTINEZ devient directeur général.)
- 08 mars 2013 : GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD n'est plus président. MITTELSTAEDT Karl Michael nom d'usage : MITTELSTAEDT devient président.)
- 07 novembre 2013 : RIBES-MARTINEZ José nom d'usage : RIBES-MARTINEZ n'est plus directeur général. GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD devient directeur général.)
- 19 mars 2014 : MITTELSTAEDT Karl Michael nom d'usage : MITTELSTAEDT n'est plus président. MAHLER INVESTMENTS BV devient président représenté(e) par WESTENBERG Robert Frederick nom d'usage : WESTENBERG.)
- 05 novembre 2014 : GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD n'est plus directeur général. GROOT Alexander Albertus nom d'usage : GROOT devient directeur général.)
- 24 juin 2015 : BOURGEOIS Jean-Marie nom d'usage : BOURGEOIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée REV'AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 29 juillet 2018 : Société de droit étranger MENDRITZKI INTERNATIONAL GMBH devient président. MAHLER INVESTMENTS BV n'est plus président)
- 01 juillet 2021 : LESAQUE Jean-Philippe nom d'usage : LESAQUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société d'exercice libéral à RL LA MAGARONNE devient commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PATURLE ACIERS | |
Entrepreneurs individuels | PATURLE ACIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 381783489 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 34 RUE DU CDT L HERMINIER 38380 SAINT LAURENT DU PONT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 6 040 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 avril 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 36 077 000,00 | |
Résultat net | 2 471 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2432Z : Laminage à froid de feuillards | |
Activité principale de l'entreprise | 2432Z : Laminage à froid de feuillards | |
Activité principale | 2432Z | |
Première activité | 2432Z | |
Deuxième activité | 2599B | |
Troisième activité | 3832Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Laminage à froid de feuillards | |
Synonyme | métallurgie, laminage | |
Principal | laminage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 11 470 000 |
Immobilisation incorporelle | 200 000 |
Immobilisation corporelle | 11 196 000 |
Immobilisation financière | 74 000 |
Actif circulant net | 18 329 000 |
Stock | 8 158 000 |
Avance | 880 |
Créance | 6 775 000 |
Placement | 3 395 000 |
Total Actif | 29 799 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 19 539 000 |
Autres fonds | 72 000 |
Provision | 1 714 000 |
Dette | 8 474 000 |
Total Passif | 29 799 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 36 077 000 |
Produit d'exploitation | 36 846 000 |
Charge d'exploitation | 31 851 000 |
Résultat d'exploitation | 4 995 000 |
Produit financier net | 120 000 |
Charge financière | 50 000 |
Résultat financier | 70 000 |
Résultat courrant | 5 065 000 |
Produit exceptionnel | 171 000 |
Charges exceptionnelles | 930 000 |
Résultat exceptionnel | -758 000 |
Résultat net | 2 471 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38178348900044 | PATURLE ACIERS 34 AVENUE DU COMMANDANT L HERMINIER 38380 ST LAURENT DU PONT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
NEWE Roland nom d'usage : NEWE Roland n'est plus directeur général..
KUDLINSKI Ulrich nom d'usage : KUDLINSKI Ulrich n'est plus directeur général.
GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD devient président. FLACHMEIER Viola nom d'usage : DR PRINZESSIN VON HOHENZOLLERN n'est plus président. GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD n'est plus directeur général. RIBES-MARTINEZ José nom d'usage : RIBES-MARTINEZ devient directeur général.
GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD n'est plus président. MITTELSTAEDT Karl Michael nom d'usage : MITTELSTAEDT devient président.
RIBES-MARTINEZ José nom d'usage : RIBES-MARTINEZ n'est plus directeur général. GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD devient directeur général.
MITTELSTAEDT Karl Michael nom d'usage : MITTELSTAEDT n'est plus président. MAHLER INVESTMENTS BV devient président représenté(e) par WESTENBERG Robert Frederick nom d'usage : WESTENBERG.
GEFFRIAUD Hervé François nom d'usage : GEFFRIAUD n'est plus directeur général. GROOT Alexander Albertus nom d'usage : GROOT devient directeur général.
BOURGEOIS Jean-Marie nom d'usage : BOURGEOIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée REV'AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.
Société de droit étranger MENDRITZKI INTERNATIONAL GMBH devient président. MAHLER INVESTMENTS BV n'est plus président
Art. L.236-14 du code de commerce
LESAQUE Jean-Philippe nom d'usage : LESAQUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société d'exercice libéral à RL LA MAGARONNE devient commissaire aux comptes suppléant