M Guy TRAPEAU
Gérant de SCI M G S F
M Guy TRAPEAU a 80 ans ( naissance en 1943), est Gérant de la société SCI M G S F
M Guy TRAPEAU peut être contacté au siège de la société SCI M G S F par courrier à l'adresse SCI M G S F LES QUATRE VIES 38290 FRONTONAS FRANCE, par téléphone au 04Â 74Â 94Â 03Â 90
La société SCI M G S F est principalement dirigée par M Guy TRAPEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI M G S F est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/06/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38199335100018.
- M Stephane TRAPEAU, Gérant (1966) depuis le 11 mai 2017
Anciens dirigeants :
- M Frederic TRAPEAU, Gérant (1963) du 17 février 2009 au 11 mai 2017
- M Guy TRAPEAU, Gérant (1943) du 19 janvier 2005 au 17 février 2009
- M Stephane TRAPEAU, Gérant (1966) du 17 février 2009 au 11 mai 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 février 2009 : TRAPEAU Frédéric Henri Martial nom d'usage : TRAPEAU Frédéric devient gérant.. TRAPEAU Stéphane Nicolas nom d'usage : TRAPEAU Stéphane devient gérant.. TRAPEAU Guy nom d'usage : TRAPEAU Guy n'est plus gérant..)
- 19 mai 2017 : TRAPEAU Frédéric Henri Martial nom d'usage : TRAPEAU n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI M G S F | |
Entrepreneurs individuels | SCI M G S F | |
Identifiant de l'entreprise | 381993351 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | LES QUATRE VIES 38290 FRONTONAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 28 mai 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 28 mai 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38199335100018 | SCI M G S F LES QUATRE VIES 38290 FRONTONAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
TRAPEAU Frédéric Henri Martial nom d'usage : TRAPEAU Frédéric devient gérant.. TRAPEAU Stéphane Nicolas nom d'usage : TRAPEAU Stéphane devient gérant.. TRAPEAU Guy nom d'usage : TRAPEAU Guy n'est plus gérant..
TRAPEAU Frédéric Henri Martial nom d'usage : TRAPEAU n'est plus gérant