M Bertrand DE GALLE
Administrateur de FDJ DEVELOPPEMENT
M Bertrand DE GALLE a 80 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société FDJ DEVELOPPEMENT
M Bertrand DE GALLE peut être contacté au siège de la société FDJ DEVELOPPEMENT par courrier à l'adresse FDJ DEVELOPPEMENT 126 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE, par téléphone au 01Â 41Â 10Â 35Â 00
La société FDJ DEVELOPPEMENT est principalement dirigée par M Bertrand DE GALLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Organisation de jeux de hasard et d'argent ,française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9200Z (Organisation de jeux de hasard et d'argent), les activités sont :
- Organisation de jeux de hasard et d'argent
- la vente de billets de loterie
- l'exploitation de machines à sous automatiques
- l'exploitation de sites web de jeux de hasard virtuels
- la prise de paris et autres opérations de paris
- les paris mutuels hors hippodrome
La société FDJ DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/05/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38200891000053.
- M Pierre-Marie ARGOUARC`H, Président (1960) depuis le 17 mai 2017
- MME Elisabeth MONEGIER DU SORBIER, Directeur général (1958) depuis le 01 juillet 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FDJ DEVELOPPEMENT est de 65 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand DE GALLE, Administrateur (1944) du 09 décembre 2003 au 29 juin 2004
- M Francois JONCHERE, Administrateur (1957) du 09 décembre 2003 au 29 juin 2004
- M Hugues RIEDINGER, Président (1955) du 18 novembre 2008 au 17 mai 2017
- M Jean-Marc BURESI, Président (1955) du 09 décembre 2003 au 12 septembre 2006
- M Marc CHABRAND, Président (1964) du 12 septembre 2006 au 18 novembre 2008
- M Marc CHAMBRAND, Administrateur (1964) du 09 décembre 2003 au 29 juin 2004
- M Roland DE VILLEPIN, Administrateur (1947) du 09 décembre 2003 au 29 juin 2004
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 mai 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 mai 2017
- LA FRANCAISE DES JEUX, Administrateur du 09 décembre 2003 au 29 juin 2004
126 RUE GALLIENI
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Téléphone : 01Â 41Â 10Â 35Â 00 Société
FDJ DEVELOPPEMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FDJ DEVELOPPEMENT | |
Entrepreneurs individuels | FDJ DEVELOPPEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 382008910 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 126 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 novembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 mai 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 521 000,00 | |
Résultat net | 34 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité principale de l'entreprise | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Jeux | |
Activite | Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Synonyme | française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 020 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 814 000 |
Immobilisation corporelle | 37 000 |
Immobilisation financière | 169 000 |
Actif circulant net | 1 025 000 |
Stock | 0 |
Avance | 1 000 |
Créance | 365 000 |
Placement | 659 000 |
Total Actif | 4 045 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 750 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 164 000 |
Dette | 3 131 000 |
Total Passif | 4 045 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 521 000 |
Produit d'exploitation | 1 531 000 |
Charge d'exploitation | 1 526 000 |
Résultat d'exploitation | 5 000 |
Produit financier net | 59 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 56 000 |
Résultat courrant | 61 000 |
Produit exceptionnel | 310 |
Charges exceptionnelles | 650 |
Résultat exceptionnel | -340 |
Résultat net | 34 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38200891000053 | FDJ DEVELOPPEMENT 126 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
38200891000087 | FDJ DEVELOPPEMENT 49 ZONE ARTISANALE GALMOT 97300 CAYENNE FRANCE |
38200891000061 | FDJ DEVELOPPEMENT LOTISSEMENT ZAC DE RIVIERE ROCHE RUE PIETONNE 97200 FORT DE FRANCE FRANCE |
38200891000079 | FDJ DEVELOPPEMENT IMMEUBLE GEM LIEU DIT MORNE VERGAIN 97139 LES ABYMES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02257 Casinos
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00650 Métallurgie cadres
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 21 Juillet 2003. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 28 Juillet 2005. Président : RIEDINGER Hugues en fonction le 08 Octobre 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 27 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 28 Juillet 2005 Président : RIEDINGER Hugues en fonction le 08 Octobre 2008 Directeur général : MONEGIER du SORBIER Elisabeth en fonction le 27 Juin 2014
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 27 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 28 Juillet 2005 ; Directeur général : MONEGIER du SORBIER Elisabeth en fonction le 27 Juin 2014 ; Président : ARGOUARC'H Pierre-Marie en fonction le 15 Mai 2017
Président : ARGOUARC'H Pierre-Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : ARGOUARC'H Pierre-Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président : CAVALIE Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES