M Thorsted ANDERS FOVERSKOV
Directeur général de WESTRUP FRANCE
M Thorsted ANDERS FOVERSKOV a 58 ans ( naissance en 1966), est Directeur général de la société WESTRUP FRANCE
M Thorsted ANDERS FOVERSKOV peut être contacté au siège de la société WESTRUP FRANCE par courrier à l'adresse WESTRUP FRANCE 13 RUE ARMAND BROUSSE 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE FRANCE, par téléphone au 0467431244 ou par fax au 02Â 47Â 41Â 59Â 70
La société WESTRUP FRANCE est principalement dirigée par M Thorsted ANDERS FOVERSKOV qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines-outils, vendeur de machines-outils en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4662Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
- le commerce de gros de machines-outils de tout type et pour tout type de matériau
La société WESTRUP FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38206725400047.
- M Henrik NIELSEN, Administrateur (1967) depuis le 31 mai 2016
- M Leif GOLDBECK, Administrateur (1955) depuis le 26 septembre 2011
- M Thorsted ANDERS FOVERSKOV, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 22 février 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société WESTRUP FRANCE est de 61 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Carsten CLEMMENSEN, Administrateur (1959) du 28 novembre 2012 au 15 octobre 2014
- M Erik RAUN, Administrateur (1969) du 26 septembre 2011 au 16 mars 2016
- M Jan-Olof THELANDER, Administrateur (1935) du 10 octobre 2006 au 26 septembre 2011
- M Jorgen GOL, Président du conseil d`administration (1962) du 16 mars 2016 au 22 février 2017
- M Mogens DAHL NIELSEN, Président du conseil d`administration (1945) du 10 octobre 2006 au 20 janvier 2009
- M Nielsen DAHL, Président (1945) du 19 janvier 2005 au 10 octobre 2006
- M Ole MOST, Administrateur (1942) du 10 octobre 2006 au 26 septembre 2011
- M Peter THORN, Président du conseil d`administration (1966) du 20 janvier 2009 au 10 février 2015
- MME Helle AALOSE, Administrateur (1966) du 10 février 2015 au 31 mai 2016
- MME Helle AALOSE, Directeur général (1966) du 29 juillet 2015 au 16 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- BUREAU D`ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 juillet 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | WESTRUP FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | WESTRUP FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 382067254 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 13 RUE ARMAND BROUSSE 49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 344 319,00 | |
Résultat net | -30 357,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4662Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | |
Activité principale de l'entreprise | 4662Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines-outils, vendeur de machines-outils en gros | |
Principal | grossiste en machines-outils |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 209 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 659 |
Immobilisation financière | 550 |
Actif circulant net | 544 957 |
Stock | 3 517 |
Avance | 0 |
Créance | 387 374 |
Placement | 154 066 |
Total Actif | 546 165 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 31 442 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 702 |
Dette | 511 022 |
Total Passif | 546 166 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 344 319 |
Produit d'exploitation | 344 975 |
Charge d'exploitation | 373 948 |
Résultat d'exploitation | -28 973 |
Produit financier net | 249 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 249 |
Résultat courrant | -28 724 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 633 |
Résultat exceptionnel | -1 633 |
Résultat net | -30 357 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38206725400047 | WESTRUP FRANCE 13 RUE ARMAND BROUSSE 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00731 Commerce de quincaillerie interrégionale cadres
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du Conseil d'Administration : THORN Peter. Administrateur : THELANDER Jan-Olof. Administrateur : MOST Ole. Administrateur : LARSEN Lars Ulrik. Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON STE EXPERT.COMPT.. Commissaire aux comptes suppléant : LIGOUY Jean-Pierre.
Président du Conseil d'Administration : THORN Peter Administrateur : THELANDER Jan-Olof Administrateur : MOST Ole Administrateur : LARSEN Lars Ulrik Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES
Président du Conseil d'Administration : THORN Peter Administrateur : THELANDER Jan-Olof Administrateur : MOST Ole Administrateur : LARSEN Lars Ulrik Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES
Président du conseil d'administration : THORN Peter Administrateur : LARSEN Lars Ulrik Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS Administrateur : GOLDBECK Leif Sommer en fonction le 20 Septembre 2011 Administrateur : RAUN Erik Wilms en fonction le 20 Septembre 2011
Bégoce de matériels et équipement pour le triage des semences et des grains.
Président du Conseil d'Administration : THORN Peter Administrateur : GOLDBECK Leif, Sommer Administrateur : RAUN Erik, Wilms Administrateur : CLEMMENSEN Carsten Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS (SARL)
Président du conseil d'administration : THORN Peter Administrateur : GOLDBECK Leif, Sommer Administrateur : RAUN Erik, Wilms Administrateur : LARSEN Lars, Ulrik Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS (SARL)
Négoce de matériels et équipement pour le triage de semences et des grains
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : AALOSE Helle, Bach Administrateur : GOLDBECK Leif, Sommer Administrateur : RAUN Erik, Wilms Administrateur : LARSEN Lars, Ulrik Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : GOL Jorgen Administrateur : AALOSE Helle, Bach Administrateur : GOLDBECK Leif, Sommer Administrateur : LARSEN Lars, Ulrik Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : GOL Jorgen Administrateur : GOLDBECK Leif, Sommer Administrateur : LARSEN Lars, Ulrik Administrateur : NIELSEN Henrik Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ANDERS FOVERSKOV Thorsted ; Administrateur : GOLDBECK Leif, Sommer ; Administrateur : LARSEN Lars, Ulrik ; Administrateur : NIELSEN Henrik ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : ANDERS FOVERSKOV Thorsted ; Administrateur : NIELSEN Henrik ; Administrateur : JORGENSEN Bo Borne ; Administrateur : GOLDBECK Leif Sommer ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : JORGENSEN Bo Borne ; Administrateur : NIELSEN Henrik ; Administrateur : GOLDBECK Leif Sommer ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : JORGENSEN Bo Borne ; Administrateur : NIELSEN Henrik ; Administrateur : GOLDBECK Leif Sommer
Président : WESTRUP APS