MME Maryvonne FEUVRIER
Gérant de EARL FEUVRIER
MME Maryvonne FEUVRIER a 66 ans ( naissance en 1958), elle est Gérant de la société EARL FEUVRIER
MME Maryvonne FEUVRIER peut être contacté au siège de la société EARL FEUVRIER par courrier à l'adresse EARL FEUVRIER LA PROVOSTIERE 50170 AUCEY LA PLAINE FRANCE, par téléphone au 02Â 33Â 60Â 81Â 22 ou par fax au 02Â 33Â 60Â 37Â 00
La société EARL FEUVRIER est principalement dirigée par MME Maryvonne FEUVRIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de vaches laitières ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0141Z (Ãlevage de vaches laitières), les activités sont :
- Ãlevage de vaches laitières
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Mais sont exclues les activités :
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société EARL FEUVRIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38218804300014.
- M Georges GUILBERT, Gérant (1985) depuis le 19 août 2015
- MME Maryvonne FEUVRIER, Gérant (1958) depuis le 19 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EARL FEUVRIER est de 53 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Rene FEUVRIER, Gérant (1953) du 05 juin 2013 au 19 août 2015
- MME Maryvonne FEUVRIER, Co-gérant (1958) du 01 janvier 2000 au 05 juin 2013
- MME Maryvonne FEUVRIER, Gérant (1958) du 05 juin 2013 au 19 août 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL FEUVRIER | |
Entrepreneurs individuels | EARL FEUVRIER | |
Identifiant de l'entreprise | 382188043 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 50170 AUCEY LA PLAINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 avril 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 avril 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité principale de l'entreprise | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de vaches laitières | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières | |
Principal | éleveur de vaches laitières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38218804300014 | EARL FEUVRIER LA PROVOSTIERE 50170 AUCEY LA PLAINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
Gérant : FEUVRIER Maryvonne né(e) SARRAZIN Gérant : GUILBERT Georges, Bertrand, Bernard, Benoit
Gérant : FEUVRIER Maryvonne né(e) SARRAZIN ; Gérant : GUILBERT Georges, Bertrand, Bernard, Benoit ; Gérant : GUILBERT Annabelle, Céline, Aude né(e) FEUVRIER
Gérant : GUILBERT Georges, Bertrand, Bernard, Benoit ; Gérant : GUILBERT Annabelle, Céline, Aude
GÃÆérant, AssociÃÆé indÃÆéfiniment responsable : GUILBERT Georges, Bertrand, Bernard, BenoitÃâà; GÃÆérant, AssociÃÆé indÃÆéfiniment responsable : GUILBERT Annabelle, CÃÆéline, AudeÃâà; AssociÃÆé indÃÆéfiniment responsable : SC G2A