M Philippe MOLLIER GENERAZ
Gérant de TRANSFO +
M Philippe MOLLIER GENERAZ a 93 ans ( naissance en 1929), est Gérant de la société TRANSFO +
M Philippe MOLLIER GENERAZ peut être contacté au siège de la société TRANSFO + par courrier à l'adresse TRANSFO + 131 QUAI DE L OUEST 59000 LILLE FRANCE, par téléphone au 03Â 20Â 09Â 85Â 09
La société TRANSFO + est principalement dirigée par M Philippe MOLLIER GENERAZ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages en matières plastiques ,fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2222Z (Fabrication d'emballages en matières plastiques), les activités sont :
- Fabrication d'emballages en matières plastiques
- la fabrication d'articles d'emballage en matières plastiques :
- sacs, sachets, conteneurs, boîtes, caisses, bonbonnes, bouteilles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie en plastique (cf15.12Z)
La société TRANSFO + est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/09/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38225554500024.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud JONGLEZ, Gérant (1962) du 30 octobre 2014 au 05 juillet 2017
- M Philippe MOLLIER GENERAZ, Gérant (1929) du 01 janvier 2000 au 08 mars 2014
- M Philippe MOLLIER-GENERAZ, Président (1952) du 08 mars 2014 au 07 juin 2014
Dirigeants personne morale:
- FINANCIERE AMC, Président depuis le 07 juin 2014
- SOCIETE DE CONTROLE ET D`EXPERTISE COMPTABLE CABINET J CATEL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 juin 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSFO + | |
Entrepreneurs individuels | TRANSFO + | |
Identifiant de l'entreprise | 382255545 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 131 QUAI DE L OUEST 59000 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 février 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 17 mai 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 | |
Résultat net | -906,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Synonyme | fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique | |
Principal | fabricant d'emballages plastiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 533 432 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 533 432 |
Actif circulant net | 1 235 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 1 235 |
Total Actif | 534 667 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 527 301 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 7 365 |
Total Passif | 534 667 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 1 065 |
Résultat d'exploitation | -1 065 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -1 065 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -906 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38225554500024 | TRANSFO + 131 QUAI DE L OUEST 59000 LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 00292 Plasturgie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
modification du Président Mollier-Generaz, Philippe, modification du Gérant Mollier-Generaz, Jean
Président partant : Mollier-Generaz, Philippe, nomination du Président : FINANCIERE AMC représenté par JONGLEZ Arnaud Adresse : 48 rue d'Hem 59170 Croix
Président partant : FINANCIERE AMC, nomination du Gérant : Jonglez, Arnaud
nomination du Commissaire aux comptes : SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET J.CATEL