M Jean-Luc LABAT
Président du conseil d`administration de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE
M Jean-Luc LABAT a 60 ans ( naissance en 1963), est Président du conseil d`administration de la société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE
M Jean-Luc LABAT peut être contacté au siège de la société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE par courrier à l'adresse AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE ENSEMBLE DE LANCEMENT ROUTE ENSEMBLE DE LANCEMENT BP 826 97388 KOUROU CEDEX FRANCE
La société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est principalement dirigée par M Jean-Luc LABAT qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de gaz industriels ,fabricant de gaz industriels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2011Z (Fabrication de gaz industriels), les activités sont :
- Fabrication de gaz industriels
- la fabrication de gaz industriels ou médicaux inorganiques liquéfiés ou comprimés :
- gaz élémentaires
- air liquide ou comprimé
- gaz réfrigérants
- gaz industriels mélangés
- gaz inertes tel l'anhydride carbonique
- gaz isolants
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction du méthane, de l'éthane, du butane ou du propane (cf06.20Z)
- la fabrication de combustibles gazeux tels que l'éthane, le butane ou le propane, dans les raffineries de pétrole (cf19.20Z)
- la fabrication de combustibles gazeux à partir de charbon, de déchets, etc(cf35.21Z)
La société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/06/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38228823100014.
- M Dominique BOUTELIER, Directeur général (1967) depuis le 04 juillet 2017
- M Francois KANENGIESER, Administrateur (1966) depuis le 04 juillet 2017
- M Frederic DESPREAUX, Administrateur (1971) depuis le 19 octobre 2016
- M Jean-Luc GAYDAN, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 04 juillet 2017
- M Laurent DU HAYS, Directeur général (1951) depuis le 04 juillet 2017
- M Patrice MALLETROIT, Administrateur (1963) depuis le 04 juillet 2017
- MME Lucie PROST, Administrateur (1972) depuis le 22 janvier 2011
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est de 60 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude HELLER, Administrateur (1954) du 13 avril 2004 au 26 avril 2005
- M Dominique GRUSON, Président du conseil d`administration (1958) du 13 avril 2004 au 10 juin 2008
- M Francois MOUTIEZ, Administrateur (1967) du 03 février 2009 au 04 juillet 2017
- M Jacques DE WITASSE THEZY, Administrateur (1962) du 13 avril 2004 au 04 juillet 2006
- M Jean-Luc GAYDAN, Administrateur (1954) du 04 juillet 2006 au 19 octobre 2016
- M Jean-Luc LABAT, Président du conseil d`administration (1963) du 10 juin 2008 au 04 juillet 2017
- M Laurent DU HAYES, Directeur général (1951) du 13 avril 2004 au 04 juillet 2017
- M Philippe CHRISTODOULOU, Administrateur (1957) du 26 avril 2005 au 10 juin 2008
Dirigeants personne morale:
RTE ENSEMBLE DE LANCEMENT
97310 KOUROU
Téléphone : Société
AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE | |
Sigle de l'entreprise | ALSG | |
Entrepreneurs individuels | AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE | |
Identifiant de l'entreprise | 382288231 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE ENSEMBLE DE LANCEMENT 97310 97388 KOUROU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 33 472 000,00 | |
Résultat net | 5 049 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2011Z : Fabrication de gaz industriels | |
Activité principale de l'entreprise | 2011Z : Fabrication de gaz industriels | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie chimique | |
Activite | Fabrication de gaz industriels | |
Synonyme | fabricant de gaz industriels | |
Principal | fabricant de gaz industriels |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 071 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 989 000 |
Immobilisation financière | 81 000 |
Actif circulant net | 24 226 000 |
Stock | 4 248 000 |
Avance | 4 288 000 |
Créance | 14 103 000 |
Placement | 1 586 000 |
Total Actif | 26 297 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 089 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 723 000 |
Dette | 13 485 000 |
Total Passif | 26 297 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 33 472 000 |
Produit d'exploitation | 33 785 000 |
Charge d'exploitation | 26 305 000 |
Résultat d'exploitation | 7 479 000 |
Produit financier net | 37 000 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | 11 000 |
Résultat courrant | 7 491 000 |
Produit exceptionnel | 182 000 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | 174 000 |
Résultat net | 5 049 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38228823100014 | AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE ENSEMBLE DE LANCEMENT ROUTE ENSEMBLE DE LANCEMENT BP 826 97388 KOUROU CEDEX FRANCE |
38228823100022 | AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE ZI DEGRAD DES CANNES 97354 REMIRE MONTJOLY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 94 29 76 64
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
administrateur partant : CHRISTODOULOU (Philippe), président du conseil d'administration partant : GRUSSON (Dominique, Mathieu, Jacques) (maintenu en tant qu'administrateur), président du conseil d'administration et administrateur, nouveau : LABAT (Jean-Luc, Jacques).
administrateur partant : GRUSON (Dominique) ; nouveau gérant ; MOUTIEZ (François, Jean-Yves).
directeur général et administrateur : DU HAYS (Laurent, Hadelin, Marie) ; administrateurs : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François) ; MOUTIEZ (François, Jean-Yves) ; PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES ; commissaire aux comptes suppléant : MERCURE MANAGEMENT ; président du conseil d'administration et administrateur : LABAT (Jean-Luc, Jacques)
directeur général et administrateur : DU HAYS (Laurent, Hadelin, Marie) ; administrateurs : MOUTIEZ (François, Jean-Yves) ; PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie) ; DESPREAUX (Frédéric, Armel, Patrick) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES ; commissaire aux comptes suppléant : MERCURE MANAGEMENT ; président du conseil d'administration et administrateur : LABAT (Jean-Luc, Jacques)
président du conseil d'administration et administrateur : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François), directeur général et administrateur : MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel), administrateurs : DU HAYS (Laurent, Hadelin, Marie), PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie), DESPREAUX (Frédéric, Armel, Patrick) et PERRIN née DARCONNAT (Béatrice, Nathalie), commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES, commissaire aux comptes suppléant : MERCURE MANAGEMENT
président du conseil d'administration et administrateur : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François) ; directeur général et administrateur : MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel) ; administrateurs : ROUSSEAU (Karine, Fabienne) née BOISSY, DU HAYS (Laurent, Hadelin, Marie), PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie), PERRIN (Béatrice, Nathalie) née DARCONNAT ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES ; commissaire aux comptes suppléant : MERCURE MANAGEMENT
président du conseil d'administration, administrateur : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François) ; directeur général, administrateur : BOUTELIER (Dominique, René) ; administrateurs : MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel), ROUSSEAU (Karine, Fabienne) née BOISSY, PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie), KANENGIESER (François, Marie, Jacques) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES ; commissaire aux comptes suppléant : MERCURE MANAGEMENT
président du conseil d'administration, administrateur : GAYDAN Jean-Luc, Pierre, François) ; directeur général, administrateur : MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel) ; administrateurs : ROUSSEAU (Karine, Fabienne) née BOISSY, DU HAYS (Laurent, Hadelin, Marie), PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES ; commissaire aux comptes suppléant : MERCURE MANAGEMENT
président du conseil d'administration, administrateur : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François) ; directeur général, administrateur : BOUTELIER (Dominique, René) ; administrateurs : MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel), PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie), KANENGIESER (François, Marie, Jacques) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA)
président du conseil d'administration et administrateur : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François) ; directeur général et adminstrateur : BOUTELIER (Dominique, René) ; administrateurs : MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel), ROUSSEAU (Karine, Fabienne) née BOISSY, PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie), KANENGIESER (François, Marie, Jacques) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA)
président du conseil d'administration, administrateur : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François) ; président du conseil d'administration : RICHARD (Louis-François) ; directeur général, administrateur : BOUTELIER (Dominique, René) ; administrateur : MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel), PROST (Lucie, Evelyne, Denise, Marie), HERVE (Jean-Philippe) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SAh) ; commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SAh)
président du conseil d?administration, administrateur : RICHARD (Louis-François) ; directeur général : LEDUC (Patrick, Raymond, Francis) ; administrateurs : GAYDAN (Jean-Luc, Pierre, François), MALLETROIT (Patrice, Claude, Michel), HERVE (Jean-Philippe) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA)
Président du conseil d'administration, Administrateur : RICHARD Louis-François ; Directeur général, Administrateur : BOUTELIER Dominique, René ; Administrateur : GAYDAN Jean-Luc, Pierre, François ; Administrateur : MALLETROIT Patrice, Claude, Michel ; Administrateur : HERVE Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA)
Président du conseil d'administration, Administrateur : RICHARD Louis-François ; Directeur générai : LEDUC Patrick, Raymond, Francis ; Administrateur : MALLETROIT Patrice, Claude, Michel ; Administrateur : HERVE Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA)
Président du conseil de gestion partant : Richard, Louis-François ; modification du Président du conseil d'administration Droin, Nicolas ; modification du Directeur général Leduc, Patrick Raymond Francis ; modification de l'Administrateur Malletroit, Patrice Claude Michel