M Jean DUFOUR
Administrateur de ALPES MOTORS SA
M Jean DUFOUR a 95 ans ( naissance en 1929), est Administrateur de la société ALPES MOTORS SA
M Jean DUFOUR peut être contacté au siège de la société ALPES MOTORS SA par courrier à l'adresse ALPES MOTORS SA JEAN LAIN AUTOMOBILES 43 COURS JEAN JAURES 38130 ECHIROLLES FRANCE, par téléphone au 04Â 76Â 09Â 68Â 50 ou par fax au 04Â 76Â 22Â 51Â 92
La société ALPES MOTORS SA est principalement dirigée par M Jean DUFOUR qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société ALPES MOTORS SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/07/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38230128100012.
Anciens dirigeants :
- M Jean DUFOUR, Administrateur (1929) du 19 janvier 2005 au 15 avril 2016
- M Louis PAULIN, Administrateur (1930) du 19 janvier 2005 au 15 avril 2016
- M Patrick PAULIN, Président (1961) du 19 janvier 2005 au 15 juin 2016
- M Philippe MEININGIER, Commissaire aux comptes suppléant (1946) du 15 avril 2016 au 15 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- FINALAIN, Président depuis le 03 décembre 2016
- GROUPE SR CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 juin 2016
- S R AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 juin 2016
- JEAN LAIN AUTOSPORT, Président du 15 juin 2016 au 03 décembre 2016
- STE AFCI, Commissaire aux comptes titulaire du 15 avril 2016 au 15 juin 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 mai 2016 : PAULIN Patrick nom d'usage : PAULIN n'est plus président du conseil d'administration. PAULIN Patrick nom d'usage : PAULIN devient président. PAULIN Louis nom d'usage : PAULIN n'est plus administrateur. DUFOUR Jean nom d'usage : DUFOUR n'est plus administrateur.)
- 01 juillet 2016 : Sté par actions simplifiée JEAN LAIN AUTOSPORT devient président. PAULIN Patrick nom d'usage : PAULIN n'est plus président. STE AFCI n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MEININGIER Philippe nom d'usage : MEININGIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée S.R. AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GROUPE SR CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 03 janvier 2017 : Sté par actions simplifiée JEAN LAIN AUTOSPORT n'est plus président. Sté par actions simplifiée FINALAIN devient président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALPES MOTORS SA | |
Entrepreneurs individuels | ALPES MOTORS SA | |
Identifiant de l'entreprise | 382301281 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 43 CRS JEAN JAURES 38130 ECHIROLLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 20 juin 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 448 000,00 | |
Résultat net | 6 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale au registre des métiers | 4520AA | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 204 000 |
Immobilisation incorporelle | 46 000 |
Immobilisation corporelle | 130 000 |
Immobilisation financière | 28 000 |
Actif circulant net | 1 063 000 |
Stock | 595 000 |
Avance | 0 |
Créance | 277 000 |
Placement | 191 000 |
Total Actif | 1 267 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 544 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 520 |
Dette | 722 000 |
Total Passif | 1 267 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 448 000 |
Produit d'exploitation | 3 498 000 |
Charge d'exploitation | 3 496 000 |
Résultat d'exploitation | 1 000 |
Produit financier net | 20 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | -2 000 |
Produit exceptionnel | 44 000 |
Charges exceptionnelles | 35 000 |
Résultat exceptionnel | 10 000 |
Résultat net | 6 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38230128100012 | ALPES MOTORS SA JEAN LAIN AUTOMOBILES 43 COURS JEAN JAURES 38130 ECHIROLLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
PAULIN Patrick nom d'usage : PAULIN n'est plus président du conseil d'administration. PAULIN Patrick nom d'usage : PAULIN devient président. PAULIN Louis nom d'usage : PAULIN n'est plus administrateur. DUFOUR Jean nom d'usage : DUFOUR n'est plus administrateur.
Sté par actions simplifiée JEAN LAIN AUTOSPORT devient président. PAULIN Patrick nom d'usage : PAULIN n'est plus président. STE AFCI n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MEININGIER Philippe nom d'usage : MEININGIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée S.R. AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GROUPE SR CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée JEAN LAIN AUTOSPORT n'est plus président. Sté par actions simplifiée FINALAIN devient président
Cabinet IXA sis à CHAVANOD (74650) 37 rue Cassiopée, Parc Altaïs
Sté par actions simplifiée S.R. AUDIT n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GROUPE SR CONSEIL n\'est plus commissaire aux comptes suppléant
Art. L.236-14 du code de commerce