M Charles HUMANN
Administrateur de VIDELIO
M Charles HUMANN a 64 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société VIDELIO
M Charles HUMANN peut être contacté au siège de la société VIDELIO par courrier à l'adresse VIDELIO 13 15 13 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL 35000 RENNES FRANCE
La société VIDELIO est principalement dirigée par M Charles HUMANN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société VIDELIO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/09/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38257473900035.
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 01 août 2015
- M Guillaume DURIEUX, Directeur général (1969) depuis le 26 juillet 2013
- M Herve DE GALBERT, Directeur général (1955) depuis le 28 novembre 2012
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 01 août 2015
- M Pascal ZERATES, Directeur général (1965) depuis le 26 janvier 2017
- M Robert LEON, Président du directoire (1949) depuis le 30 septembre 2016
- MME Virginie AUBERT, Président du conseil de surveillance (1970) depuis le 27 juillet 2016
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société VIDELIO est de 63 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain COTTE, Président-directeur général (1962) du 09 décembre 2003 au 24 octobre 2009
- M Alain COTTE, Président-directeur général (1962) du 24 octobre 2009 au 28 novembre 2012
- M Charles HUMANN, Administrateur (1960) du 03 mai 2005 au 24 octobre 2009
- M Emmanuel ANDRE, Administrateur (1974) du 24 octobre 2009 au 01 août 2015
- M Franck TOURNADRE, Administrateur (1959) du 09 décembre 2003 au 03 mai 2005
- M Herve DE GALBERT, Président du conseil de surveillance (1955) du 28 novembre 2012 au 30 septembre 2016
- M Loic LENOIR DE LA COCHETIERE, Administrateur (1951) du 24 octobre 2009 au 01 août 2015
- M Michel CHARLES, Administrateur (1946) du 26 décembre 2006 au 05 septembre 2014
- M Paul RIVIER, Administrateur (1940) du 13 août 2011 au 05 septembre 2014
- MME Carole THERY, Directeur général (1972) du 01 août 2015 au 27 juillet 2016
- MME Genevieve GIARD, Administrateur (1944) du 13 août 2011 au 01 août 2015
Dirigeants personne morale:
- FIDINTER, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 juillet 2016
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
- RSM PARIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 juillet 2016
- CABINET DAUGE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant du 01 août 2015 au 27 juillet 2016
- M B V ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 01 août 2015 au 27 juillet 2016
13 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL
35200 RENNES
Téléphone : Société
VIDELIO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VIDELIO | |
Entrepreneurs individuels | VIDELIO | |
Identifiant de l'entreprise | 382574739 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 13 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL 35200 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 29 janvier 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Capital social | 6 743 034,30 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 13 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 6 340 000,00 | |
Résultat net | 4 128 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 59 867 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 699 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 57 168 000 |
Actif circulant net | 15 078 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 8 270 000 |
Placement | 6 807 000 |
Total Actif | 74 945 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 57 089 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 409 000 |
Dette | 17 447 000 |
Total Passif | 74 945 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 340 000 |
Produit d'exploitation | 6 350 000 |
Charge d'exploitation | 5 923 000 |
Résultat d'exploitation | 427 000 |
Produit financier net | 3 754 000 |
Charge financière | 726 000 |
Résultat financier | 3 028 000 |
Résultat courrant | 3 455 000 |
Produit exceptionnel | 1 041 000 |
Charges exceptionnelles | 1 073 000 |
Résultat exceptionnel | -31 000 |
Résultat net | 4 128 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38257473900035 | VIDELIO 13 15 13 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL 35000 RENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Président directeur général : COTTE Alain YvesAdministrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie. Administrateur : HUMANN Charles Marie. Administrateur : CHARLES Michel. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : SOUET Gérard. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
Président directeur général : COTTE Alain Yves. Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie. Administrateur : HUMANN Charles Marie. Administrateur : CHARLES Michel. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : SOUET Gérard. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
Président directeur général : COTTE Alain Yves Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie Administrateur : CHARLES Michel Administrateur : ANDRE Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOUET Gérard Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président directeur général : COTTE Alain Yves Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie Administrateur : CHARLES Michel Administrateur : ANDRE Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOUET Gérard Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président directeur général : COTTE Alain Yves Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie Administrateur : CHARLES Michel Administrateur : ANDRE Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : CIRONE Roméo
Président directeur général : COTTE Alain Yves Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie Administrateur : CHARLES Michel Administrateur : ANDRE Emmanuel Administrateur : RIVIER Paul Joseph Administrateur : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : CIRONE Roméo
Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie Administrateur : CHARLES Michel Administrateur : ANDRE Emmanuel Administrateur : RIVIER Paul Joseph Administrateur : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Commissaire aux comptes suppléant : CIRONE Roméo Président du conseil d'administration et directeur général : DE GALBERT Hervé en fonction le 26 Novembre 2012
Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie Administrateur : CHARLES Michel Administrateur : ANDRE Emmanuel Administrateur : RIVIER Paul Joseph Administrateur : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président du conseil d'administration Directeur général : DE GALBERT Hervé en fonction le 26 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DAUGE ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012
Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie modification le 24 Juillet 2013 Administrateur : CHARLES Michel modification le 24 Juillet 2013 Administrateur : ANDRE Emmanuel Administrateur : RIVIER Paul Joseph Administrateur : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président du conseil d'administration Directeur général : DE GALBERT Hervé en fonction le 26 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DAUGE ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012 Directeur général délégué : DURIEUX Guillaume en fonction le 24 Juillet 2013
Administrateur : LENOIR DE LA COCHETIERE Loïc Jean Marie modification le 24 Juillet 2013 Administrateur : ANDRE Emmanuel Administrateur : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président du conseil d'administration Directeur général : DE GALBERT Hervé en fonction le 26 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DAUGE ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012 Directeur général délégué : DURIEUX Guillaume en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 03 Septembre 2014
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel modification le 30 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle modification le 30 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DE GALBERT Hervé modification le 30 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET DAUGE ET ASSOCIES en fonction le 21 Décembre 2012 Président du directoire Membre du directoire : DURIEUX Guillaume modification le 30 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 03 Septembre 2014 Membre du directoire Directeur général : THERY Carole en fonction le 30 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : SAMMARCELLI Virginie en fonction le 30 Juillet 2015
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel modification le 30 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle modification le 30 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DE GALBERT Hervé modification le 30 Juillet 2015 Vice-président du directoire Membre du directoire Directeur général : DURIEUX Guillaume modification le 25 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 03 Septembre 2014 Président du directoire Membre du directoire : SAMMARCELLI Virginie modification le 25 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 25 Juillet 2016 Membre du conseil de surveillance : CROZALOC représenté par LEON Robert en fonction le 25 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER en fonction le 25 Juillet 2016
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel modification le 30 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle modification le 30 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Membre du directoire Directeur général : DE GALBERT Hervé modification le 28 Septembre 2016 Vice-président du directoire Membre du directoire Directeur général : DURIEUX Guillaume modification le 25 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 03 Septembre 2014 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : SAMMARCELLI Virginie modification le 28 Septembre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 25 Juillet 2016 Membre du conseil de surveillance : CROZALOC représenté par CHOURAQUI David modification le 28 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER en fonction le 25 Juillet 2016 Président du directoire Membre du directoire : LEON Robert en fonction le 28 Septembre 2016
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel modification le 30 Juillet 2015 ; Membre du conseil de surveillance : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle modification le 30 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne ; Membre du directoire Directeur général : DE GALBERT Hervé modification le 28 Septembre 2016 ; Vice-président du directoire Membre du directoire Directeur général : DURIEUX Guillaume modification le 25 Juillet 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 03 Septembre 2014 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : SAMMARCELLI Virginie modification le 28 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 25 Juillet 2016 ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOC représenté par CHOURAQUI David modification le 28 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER en fonction le 25 Juillet 2016 ; Président du directoire Membre du directoire : LEON Robert en fonction le 28 Septembre 2016 ; Membre du directoire Directeur général : ZERATES Pascal en fonction le 24 Janvier 2017
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel modification le 30 Juillet 2015 ; Membre du conseil de surveillance : MERCHADIER Geneviève Marie-Noëlle modification le 30 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne ; Membre du directoire Directeur général : DE GALBERT Hervé modification le 28 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 03 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 25 Juillet 2016 ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOC représenté par HULAUD Cécile modification le 05 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER en fonction le 25 Juillet 2016 ; Président du directoire Membre du directoire : LEON Robert modification le 19 Septembre 2018 ; Membre du directoire Directeur général : ZERATES Pascal en fonction le 24 Janvier 2017 ; Président du directoire Membre du directoire : CHOURAQUI David modification le 19 Septembre 2018 ; Membre du conseil de surveillance : COMIR représenté par HAAS Christian modification le 12 Septembre 2017
Directeur général, Membre du directoire : DURIEUX Guillaume ; Président du directoire : MELET Jean-Philippe ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : LEON Robert ; Membre du conseil de surveillance : GIARD Geneviève Marie-Noëlle ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOCHULAUD Cécile ; Membre du directoire : ROUSSELIERE Olivier ; Membre du conseil de surveillance : COMIRHAAS Christian ; Membre du directoire : GRIGNON Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
Directeur général, Membre du directoire : DURIEUX Guillaume ; Président du directoire : MELET Jean-Philippe ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : LEON Robert ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOCHULAUD Cécile ; Membre du directoire : ROUSSELIERE Olivier ; Membre du conseil de surveillance : COMIRHAAS Christian ; Membre du directoire : GRIGNON Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
Président du directoire, Membre du directoire : DURIEUX Guillaume ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : LEON Robert ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOCHULAUD Cécile ; Membre du directoire : ROUSSELIERE Olivier ; Membre du conseil de surveillance : COMIRHAAS Christian ; Membre du directoire : GRIGNON Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
Directeur général, Membre du directoire : DURIEUX Guillaume ; Président du directoire, Membre du directoire : RIALLAND Pascal ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : LEON Robert ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOCHULAUD Cécile ; Membre du directoire : ROUSSELIERE Olivier ; Membre du conseil de surveillance : COMIRHAAS Christian ; Membre du directoire : GRIGNON Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
Directeur général, Membre du directoire : DURIEUX Guillaume ; Président du directoire, Membre du directoire : RIALLAND Pascal ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : LEON Robert ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : ANDRE Emmanuel ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOCHULAUD Cécile ; Membre du directoire : ROUSSELIERE Olivier ; Membre du conseil de surveillance : COMIRHAAS Christian ; Membre du directoire : GRIGNON Christophe ; Membre du directoire : DALON-VIRONDAUD Blandine ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
Directeur général, Membre du directoire : DURIEUX Guillaume ; Président du directoire, Membre du directoire : RIALLAND Pascal ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : LEON Robert ; Membre du conseil de surveillance : CROZALOCHULAUD Cécile ; Membre du directoire : ROUSSELIERE Olivier ; Membre du conseil de surveillance : COMIRHAAS Christian ; Membre du directoire : GRIGNON Christophe ; Membre du directoire : DALON-VIRONDAUD Blandine ; Membre du conseil de surveillance : HIVEST CAPITAL PARTNERSHUEZ-MONDZALI Inès ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER ; Président : RIALLAND Pascal
Président : RIALLAND Pascalà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : DURIEUX Guillaumeà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : RENAUD Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : Monroe Holding ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT