M Olivier BARBAROUX
Administrateur de REGAZ - BORDEAUX
M Olivier BARBAROUX a 67 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société REGAZ - BORDEAUX
M Olivier BARBAROUX peut être contacté au siège de la société REGAZ - BORDEAUX par courrier à l'adresse REGAZ BORDEAUX GAZ DE BORDEAUX SQUARE DESIRE CORDIER 33250 ST JULIEN BEYCHEVELLE FRANCE, par téléphone au 0971388886
La société REGAZ - BORDEAUX est principalement dirigée par M Olivier BARBAROUX qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Distribution de combustibles gazeux par conduites ,distributeur de combustibles, distributeur de combustibles gazeux, distributeur de combustibles gazeux par conduite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3522Z (Distribution de combustibles gazeux par conduites), les activités sont :
- Distribution de combustibles gazeux par conduites
- la distribution par conduites de combustibles gazeux de tous types
Mais sont exclues les activités :
- le transport, sur de longues distances, de gaz naturel par conduites (cf49.50Z)
La société REGAZ - BORDEAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/08/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38258912500030.
- M Benoit MEUGNIOT, Directeur général (1952) depuis le 02 août 2012
- M Jacques MANGON, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 02 décembre 2016
- M Ludovic BOTH, Administrateur (1973) depuis le 16 mai 2014
- M Vincent LEVITA, Administrateur (1966) depuis le 16 mai 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société REGAZ - BORDEAUX est de 59 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois HABEGRE, Administrateur (1955) du 01 mars 2012 au 16 mai 2014
- M Herve FLEURY, Administrateur (1954) du 09 août 2005 au 17 octobre 2006
- M Jean GOUT, Directeur général (1943) du 05 octobre 2004 au 15 mai 2007
- M Jean-Charles PALAU, Président du conseil d`administration (1967) du 22 juillet 2008 au 10 juillet 2014
- M Jean-Marie GOUT, Directeur général (1943) du 15 mai 2007 au 13 janvier 2009
- M Olivier BARBAROUX, Administrateur (1955) du 05 octobre 2004 au 01 mars 2012
- M Philippe LE PICOLOT, Directeur général non administrateur (1945) du 15 mai 2007 au 02 août 2012
- MME Virginie CALMELS, Président du conseil d`administration (1971) du 10 juillet 2014 au 02 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
- ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES, Administrateur depuis le 10 juillet 2014
- AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 décembre 2016
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 juin 2015
- BORDEAUX METROPOLE, Administrateur depuis le 02 décembre 2016
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE DE BORDEAUX, Administrateur depuis le 13 août 2011
- COMPAGNIE GAZIERE D`ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC, Administrateur depuis le 09 avril 2011
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 juin 2015
- GDF SUEZ, Administrateur depuis le 18 juin 2015
- ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES, Administrateur du 10 juillet 2007 au 10 juillet 2014
- BORDEAUX METROPOLE, Administrateur du 18 juin 2015 au 02 décembre 2016
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE DE BORDEAUX, Administrateur du 10 juillet 2007 au 13 août 2011
- CIRON ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 06 juin 2015 au 13 décembre 2016
- COMPAGNIE GAZIERE D`ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES, Administrateur du 05 octobre 2004 au 01 mai 2010
- COMPAGNIE GAZIERE D`ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC, Administrateur du 01 mai 2010 au 09 avril 2011
- DALKIA, Administrateur du 05 octobre 2004 au 23 juillet 2013
- DALKIA, Administrateur du 23 juillet 2013 au 16 mai 2014
- DALKIA FRANCE, Administrateur du 13 janvier 2009 au 01 mai 2010
- GAZ DE FRANCE, Administrateur du 05 octobre 2004 au 13 janvier 2009
- SOCIETE GAZ DE FRANCE, Administrateur du 13 janvier 2009 au 01 mai 2010
- SOCIETE GAZ DE FRANCE, Administrateur du 01 mai 2010 au 18 juin 2015
- VILLE DE BORDEAUX, Administrateur du 15 mai 2007 au 13 janvier 2009
- VILLE DE BORDEAUX, Administrateur du 13 janvier 2009 au 01 mai 2010
- VILLE DE BORDEAUX, Administrateur du 10 juillet 2014 au 18 juin 2015
SQUARE DE CORDIER
33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE
Téléphone : 0971388886 Société
REGAZ - BORDEAUX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | REGAZ - BORDEAUX | |
Sigle de l'entreprise | REGAZ | |
Entrepreneurs individuels | REGAZ - BORDEAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 382589125 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 6 PL RAVEZIES 33300 33075 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 300 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 68 816 000,00 | |
Résultat net | 9 577 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3522Z : Distribution de combustibles gazeux par conduites | |
Activité principale de l'entreprise | 3522Z : Distribution de combustibles gazeux par conduites | |
Activité principale | 3522Z | |
Première activité | 3522Z | |
Deuxième activité | 7010Z | |
Troisième activité | 4322A | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Distribution de combustibles gazeux par conduites | |
Synonyme | distributeur de combustibles, distributeur de combustibles gazeux, distributeur de combustibles gazeux par conduite | |
Principal | distributeur de combustibles gazeux, |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 149 260 000 |
Immobilisation incorporelle | 19 632 000 |
Immobilisation corporelle | 119 221 000 |
Immobilisation financière | 10 407 000 |
Actif circulant net | 56 109 000 |
Stock | 1 209 000 |
Avance | 7 000 |
Créance | 34 882 000 |
Placement | 20 010 000 |
Total Actif | 205 369 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 92 236 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 22 247 000 |
Dette | 90 886 000 |
Total Passif | 205 369 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 68 816 000 |
Produit d'exploitation | 78 862 000 |
Charge d'exploitation | 62 487 000 |
Résultat d'exploitation | 16 375 000 |
Produit financier net | 540 000 |
Charge financière | 1 590 000 |
Résultat financier | -1 050 000 |
Résultat courrant | 15 325 000 |
Produit exceptionnel | 17 391 000 |
Charges exceptionnelles | 17 668 000 |
Résultat exceptionnel | -277 000 |
Résultat net | 9 577 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par PALAU Jean-Claude modification le 18 Juin 2008Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004. Commissaire aux comptes titulaire : SCP LASSUS ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : CIRON JEAN LUC. Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par BOP Jean-Paul modification le 13 Juin 2007. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE ERNEST AND YOUNG DEPARTEMENT HSD CPME en fonction le 20 Avril 1998. Commissaire aux comptes suppléant : DELBAST Michel en fonction le 20 Avril 1998. Administrateur : DALKIA représenté par LABEYRIE Christian Jacques modification le 01 Octobre 2001. Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par THIERRY Yves Pierre modification le 01 Septembre 2004. Administrateur : BARBAROUX Olivier en fonction le 29 Septembre 2006. Directeur général (non administrateur) : LE PICOLOT Philippe en fonction le 10 Avril 2007. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par AUBINAT Patrick en fonction le 13 Juin 2007. Président du conseil d'administration : PALAU Jean-Claude en fonction le 18 Juin 2008.
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON JEAN LUC Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par BOP Jean-Paul modification le 13 Juin 2007 Administrateur : DALKIA représenté par LABEYRIE Christian Jacques modification le 01 Octobre 2001 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par ENGELS Didier modification le 09 Mars 2009 Administrateur : BARBAROUX Olivier en fonction le 29 Septembre 2006 Directeur général (non administrateur) : LE PICOLOT Philippe en fonction le 10 Avril 2007 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par AUBINAT Patrick en fonction le 13 Juin 2007 Président du conseil d'administration : PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON JEAN LUC Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par BOP Jean-Paul modification le 13 Juin 2007 Administrateur : DALKIA représenté par LABEYRIE Christian Jacques modification le 01 Octobre 2001 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 Administrateur : BARBAROUX Olivier en fonction le 29 Septembre 2006 Directeur général (non administrateur) : LE PICOLOT Philippe en fonction le 10 Avril 2007 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 Président du conseil d'administration : PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON JEAN LUC Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par BOP Jean-Paul modification le 13 Juin 2007 Administrateur : DALKIA représenté par LABEYRIE Christian Jacques modification le 01 Octobre 2001 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 Directeur général (non administrateur) : LE PICOLOT Philippe en fonction le 10 Avril 2007 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 Président du conseil d'administration : PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 Administrateur : HABEGRE Francois en fonction le 28 Février 2012
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON JEAN LUC Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par BOP Jean-Paul modification le 13 Juin 2007 Administrateur : DALKIA représenté par LABEYRIE Christian Jacques modification le 01 Octobre 2001 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 Président du conseil d'administration : PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 Administrateur : HABEGRE Francois en fonction le 28 Février 2012 Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON JEAN LUC Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par BOP Jean-Paul modification le 13 Juin 2007 Administrateur : DALKIA représenté par THOMAZO Valérie modification le 19 Juillet 2013 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 Président du conseil d'administration : PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CIRON ET ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 Administrateur : HABEGRE Francois en fonction le 28 Février 2012 Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004 Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par BOP Jean-Paul modification le 13 Juin 2007 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 Président du conseil d'administration : PALAU Jean-Charles modification le 01 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 14 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012 Administrateur : LEVITA Vincent Georges en fonction le 14 Mai 2014 Administrateur : BOTH Ludovic Edward en fonction le 14 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 14 Mai 2014
Administrateur : VILLE DE BORDEAUX représenté par CALMELS Virginie modification le 08 Juillet 2014 Administrateur : SOCIETE GAZ DE FRANCE représenté par AUGE Antoine Roland modification le 01 Septembre 2004 Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par MAU Didier modification le 08 Juillet 2014 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 14 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012 Administrateur : LEVITA Vincent Georges en fonction le 14 Mai 2014 Administrateur : BOTH Ludovic Edward modification le 28 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 14 Mai 2014 Président du conseil d'administration : CALMELS Virginie en fonction le 08 Juillet 2014
Administrateur : GDF SUEZ représenté par AUGE Antoine Roland modification le 16 Juin 2015 Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par MAU Didier modification le 08 Juillet 2014 Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 14 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012 Administrateur : LEVITA Vincent Georges en fonction le 14 Mai 2014 Administrateur : BOTH Ludovic Edward modification le 28 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 14 Mai 2014 Président du conseil d'administration : CALMELS Virginie en fonction le 08 Juillet 2014 Administrateur : BORDEAUX METROPOLE représenté par CALMELS Virginie en fonction le 16 Juin 2015
Administrateur : GDF SUEZ représenté par AUGE Antoine Roland modification le 16 Juin 2015 ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par MAU Didier modification le 08 Juillet 2014 ; Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CIRON ET ASSOCIES modification le 14 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 ; Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012 ; Administrateur : LEVITA Vincent Georges en fonction le 14 Mai 2014 ; Administrateur : BOTH Ludovic Edward modification le 28 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 14 Mai 2014 ; Administrateur : BORDEAUX METROPOLE représenté par BERNARD Marie-Isabelle modification le 30 Novembre 2016 ; Président du conseil d'administration : MANGON Jacques en fonction le 30 Novembre 2016
Administrateur : GDF SUEZ représenté par AUGE Antoine Roland modification le 16 Juin 2015 ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par MAU Didier modification le 08 Juillet 2014 ; Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par HAESTIER Marc modification le 04 Avril 2011 ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 ; Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012 ; Administrateur : LEVITA Vincent Georges en fonction le 14 Mai 2014 ; Administrateur : BOTH Ludovic Edward modification le 28 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 14 Mai 2014 ; Administrateur : BORDEAUX METROPOLE représenté par BERNARD Marie-Isabelle modification le 30 Novembre 2016 ; Président du conseil d'administration : MANGON Jacques en fonction le 30 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE en fonction le 09 Décembre 2016
Administrateur : GDF SUEZ représenté par HUBAU Sébastien modification le 26 Septembre 2017 ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES LOCALES ASSOCIEES représenté par MAU Didier modification le 08 Juillet 2014 ; Administrateur : COMPAGNIE GAZIERE D'ACTIVITES IMMOBILIERES ET INDUSTRIELLES - COGAC représenté par MIGNARD Benoît modification le 26 Septembre 2017 ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX représenté par PRAT Pascal modification le 12 Août 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 ; Directeur général : MEUGNIOT Benoît en fonction le 31 Juillet 2012 ; Administrateur : LEVITA Vincent Georges en fonction le 14 Mai 2014 ; Administrateur : BOTH Ludovic Edward modification le 28 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 14 Mai 2014 ; Administrateur : BORDEAUX METROPOLE représenté par BERNARD Marie-Isabelle modification le 30 Novembre 2016 ; Président du conseil d'administration : MANGON Jacques en fonction le 30 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE en fonction le 09 Décembre 2016
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 03 Juin 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Juin 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Sébastien en fonction le 14 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE en fonction le 09 Décembre 2016 ; Président : BORDEAUX METROPOLE ENERGIES en fonction le 18 Juin 2018 ; Directeur général : FERRE Franck en fonction le 18 Juin 2018