MME Louise OLLIVIER
Associé-gérant de SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT
MME Louise OLLIVIER a 74 ans ( naissance en 1948), elle est Associé-gérant de la société SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT
MME Louise OLLIVIER peut être contacté au siège de la société SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT par courrier à l'adresse SCP SIEGNI TAYO FIAGA DIMBERT 20 RUE PASTEUR 77240 VERT ST DENIS FRANCE, par téléphone au 01Â 60Â 63Â 34Â 43
La société SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT est principalement dirigée par MME Louise OLLIVIER qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des infirmiers et des sages-femmes ,infirmier, infirmière, sage-femme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690D (Activités des infirmiers et des sages-femmes), les activités sont :
- Activités des infirmiers et des sages-femmes
- les activités des infirmiers et des sages-femmes
La société SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/08/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38274109800018.
- MME Karine ROBIN, Associé-gérant (1973) depuis le 22 mars 2005
- MME Vanessa DUAULT, Associé-gérant (1977) depuis le 27 janvier 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT est de 47 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 49 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Christine WENDLING, Associé-gérant (1957) du 19 janvier 2005 au 27 mai 2008
- MME Louise OLLIVIER, Associé-gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 24 février 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT | |
Entrepreneurs individuels | SCP SIEGNI TAYO-FIAGA-DIMBERT | |
Identifiant de l'entreprise | 382741098 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 20 RUE PASTEUR 77240 VERT SAINT DENIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 28 juin 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP d'infirmiers | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 28 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité principale de l'entreprise | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Synonyme | infirmier, infirmière, sage-femme | |
Principal | infirmier, sage-femme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38274109800018 | SCP SIEGNI TAYO FIAGA DIMBERT 20 RUE PASTEUR 77240 VERT ST DENIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
Co-gérant associé indéfiniment responsable : LUCAS Louise Regine. Co-gérant associé indéfiniment responsable : WENDLING Christine Mathilde Lucie. Co-gérant associé indéfiniment responsable : DUNOYER Jeanne.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : LUCAS Louise RegineCo-gérant associé indéfiniment responsable : DUNOYER Jeanne. Co-gérant associé en nom : SIEGNI TAYO Thibaut.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : DUNOYER Jeanne. Co-gérant associé indéfiniment responsable : DUAULT Vanessa. Co-gérant associé en nom : SIEGNI TAYO Thibaut.
Gérant, Associé indéfiniment responsable : SIEGNI TAYO Thibaut ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DIMBERT Vanessa ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FIAGA Jeanne
Gérant, Associé indéfiniment responsable : SIEGNI TAYO Thibaut ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LIGARIUS Andy ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DIMBERT Vanessa
Liquidateur : DIMBERT Vanessa