M Philippe DOSSIN
Gérant de JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU
M Philippe DOSSIN a 71 ans ( naissance en 1951), est Gérant de la société JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU
M Philippe DOSSIN peut être contacté au siège de la société JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU par courrier à l'adresse J PH DUGUEY PH FIEVET S MARIE 31 RUE JOSEPH REQUEUT VASSY 14410 VALDALLIERE FRANCE, par téléphone au 0231698107 ou par fax au 02Â 31Â 67Â 92Â 27
La société JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU est principalement dirigée par M Philippe DOSSIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/10/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38281349100034.
- M Jean-Philippe DUGUEY, Associé-gérant (1957) depuis le 27 septembre 2005
- M Philippe FIEVET, Associé-gérant (1967) depuis le 27 septembre 2005
- MME Sandrine MARIE, Associé-gérant (1979) depuis le 28 juin 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU est de 54 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe DOSSIN, Gérant (1951) du 19 janvier 2005 au 28 juin 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 mars 2008 : MACRE Marcel nom d'usage : MACRE Marcel n'est plus gérant associé..)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU | |
Entrepreneurs individuels | JEAN-PHILIPPE DUGUEY, PHILIPPE FIEVET ET SANDRINE MARIE, NOTAIRES , ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITU | |
Identifiant de l'entreprise | 382813491 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 3 RUE SAINT MARTIN 14110 CONDE-EN-NORMANDIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 25 décembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de notaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38281349100034 | J PH DUGUEY PH FIEVET S MARIE 3 RUE SAINT MARTIN CONDE SUR NOIREAU 14110 CONDE EN NORMANDIE FRANCE |
38281349100026 | J PH DUGUEY PH FIEVET S MARIE 31 RUE JOSEPH REQUEUT VASSY 14410 VALDALLIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 31 85 40 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.
Les greffiers sont : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
MACRE Marcel nom d'usage : MACRE Marcel n'est plus gérant associé..
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : DUGUEY Jean-Philippe ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : FIEVET Philippe ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : MARIE Sandrine né(e) CHAVOIX
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : FIEVET Philippe ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : MARIE Sandrine ; Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable : DAMENE Soline, Aline, Dominique