M Ian WATSON
Gérant de BRITAX PUERICULTURE
M Ian WATSON a 52 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société BRITAX PUERICULTURE
M Ian WATSON peut être contacté au siège de la société BRITAX PUERICULTURE par courrier à l'adresse BRITAX PUERICULTURE ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE 11 AVENUE DE L EUROPE 67300 SCHILTIGHEIM FRANCE
La société BRITAX PUERICULTURE est principalement dirigée par M Ian WATSON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres biens domestiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4619B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
- Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
La société BRITAX PUERICULTURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/08/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38281623900083.
- M Carsten KIPPING, Gérant (1967) depuis le 08 avril 2017
- M Markus NAGEL, Gérant (1967) depuis le 08 avril 2017
- M Paul GUSTAVSSON, Gérant (1966) depuis le 18 mars 2016
- M Rainer STABLER, Gérant (1970) depuis le 26 mars 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BRITAX PUERICULTURE est de 57 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andrew STAFFORD, Gérant (1955) du 12 décembre 2006 au 02 octobre 2007
- M Ian WATSON, Gérant (1972) du 09 décembre 2008 au 18 mars 2016
- M Karl KAHOFER, Gérant (1962) du 02 octobre 2007 au 09 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BRITAX PUERICULTURE | |
Entrepreneurs individuels | BRITAX PUERICULTURE | |
Identifiant de l'entreprise | 382816239 | |
Numéro interne du siège | 00083 | |
Adresse | 11 AV DE L EUROPE 67300 SCHILTIGHEIM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 450 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 21 août 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 159 000,00 | |
Résultat net | -2 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | agent commercial | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 19 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 000 |
Immobilisation financière | 14 000 |
Actif circulant net | 164 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 71 000 |
Placement | 93 000 |
Total Actif | 183 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -345 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 15 000 |
Dette | 513 000 |
Total Passif | 183 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 159 000 |
Produit d'exploitation | 1 182 000 |
Charge d'exploitation | 1 155 000 |
Résultat d'exploitation | 27 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 29 000 |
Résultat financier | -29 000 |
Résultat courrant | -2 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 190 |
Résultat exceptionnel | -190 |
Résultat net | -2 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38281623900083 | BRITAX PUERICULTURE ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE 11 AVENUE DE L EUROPE 67300 SCHILTIGHEIM FRANCE |
38281623900109 | BRITAX PUERICULTURE 43 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00016 Transports routiers
- 00804 VRP
agent commercial, importation, exportation et distribution, représentation et commercialisation en général, de produits pour enfants y compris des sièges de sécurité pour enfants, sièges de bicyclettes, casques, poussettes, landaus et couffins, lits, literies, sièges, meubles, équipements, accessoires et appareil de toutes sortes
cogérants : KAHOFER (Karl) et WATSON (Ian), commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT EST (S.A.S.)
gérant : GUSTAVSSON (Paul) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT EST (SAS)
gérants : GUSTAVSSON (Paul), STÃBLER (Rainer) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, KPMG AUDIT EST (SAS)
gérants : GUSTAVSSON (Paul), STÃBLER (Rainer)
gérants : GUSTAVSSON (Paul), STÃBLER (Rainer), NAGEL (Markus), KIPPING (Carsten, Karl-Heinz)
Gérant : GUSTAVSSON Paul ; Gérant : NAGEL Markus ; Gérant : KIPPING Carsten, Karl-Heinz ; Gérant : WIEFFERING Erwin
Gérant : NAGEL Markus ; Gérant : KIPPING Carsten, Karl-Heinz ; Gérant : WIEFFERING Erwin
Gérant : WIEFFERING Erwin ; Gérant : SCHAEFFER Sébastien
Gérant : SCHAEFFER Sébastien ; Gérant : WALTHER Moritz
Gérant : WALTHER Moritz ; Gérant : PILGRIM Christopher