M Thierry VERGEAU
Directeur général de APICIUS FINANCE
M Thierry VERGEAU a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société APICIUS FINANCE
M Thierry VERGEAU peut être contacté au siège de la société APICIUS FINANCE par courrier à l'adresse APICIUS FINANCE CHEZ SDM 21 RUE DE FECAMP 75012 PARIS FRANCE
La société APICIUS FINANCE est principalement dirigée par M Thierry VERGEAU qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société APICIUS FINANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38340090000049.
- M Jerome FRANK, Président (1954) depuis le 29 juin 2004
- MME Christine FRANK, Directeur général (1965) depuis le 22 janvier 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société APICIUS FINANCE est de 63 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Thierry VERGEAU, Directeur général (1962) du 29 juin 2004 au 22 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
21 RUE DE FECAMP
75012 PARIS 12
Téléphone : Société
APICIUS FINANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | APICIUS FINANCE | |
Entrepreneurs individuels | APICIUS FINANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 383400900 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 21 RUE DE FECAMP 75012 PARIS 12 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 24 septembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 septembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 276 250,00 | |
Résultat net | -46 672,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 1 256 970 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 715 |
Immobilisation financière | 1 256 255 |
Actif circulant net | 5 455 699 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 753 516 |
Placement | 4 702 183 |
Total Actif | 6 712 668 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 100 142 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 200 000 |
Dette | 412 522 |
Total Passif | 6 712 664 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 276 250 |
Produit d'exploitation | 276 251 |
Charge d'exploitation | 76 138 |
Résultat d'exploitation | 200 113 |
Produit financier net | 339 907 |
Charge financière | 287 537 |
Résultat financier | 52 370 |
Résultat courrant | 252 483 |
Produit exceptionnel | 1 136 707 |
Charges exceptionnelles | 1 435 863 |
Résultat exceptionnel | -299 156 |
Résultat net | -46 672 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38340090000049 | APICIUS FINANCE CHEZ SDM 21 RUE DE FECAMP 75012 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Bousquie, Isabelle, Commissaire aux comptes suppléant partant : Scattarregia, Salvatore, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC.
Commissaire aux comptes titulaire partant : AMYOT EXCO GRANT THORNTON (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Chalvignac, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : M.B.V. ET ASSOCIES
Directeur général partant : Vergeau, Thierry, nomination du Directeur général : Agier, nom d'usage : Frank, Christine
Commissaire aux comptes titulaire partant : Chalvignac, Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant partant : M.B.V. ET ASSOCIES