M Frederic VERGNOLE
Gérant de DELTA SERVICES
M Frederic VERGNOLE a 55 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société DELTA SERVICES
M Frederic VERGNOLE peut être contacté au siège de la société DELTA SERVICES par courrier à l'adresse DELTA SERVICES VEVAUD BELLEGARDE 60 AV DU GENERAL CHAMBE 87100 LIMOGES , par téléphone au 05Â 55Â 48Â 05Â 41 ou par fax au 05Â 55Â 00Â 16Â 89
La société DELTA SERVICES est principalement dirigée par M Frederic VERGNOLE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société DELTA SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/11/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38359531100010.
- M Arnaud DELORME, Président (1972) depuis le 09 septembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Frederic VERGNOLE, Gérant (1968) du 18 janvier 2005 au 08 mai 2010
- M Thierry VEVAUD, Gérant (1962) du 18 janvier 2005 au 08 mai 2010
- M Thierry VEVAUD, Président (1962) du 08 mai 2010 au 09 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
60 AV DU GENERAL CHAMBE
87100 LIMOGES
Téléphone : 05Â 55Â 48Â 05Â 41 Société
DELTA SERVICES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DELTA SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | DELTA SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 383595311 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 60 AV DU GENERAL CHAMBE 87100 LIMOGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 novembre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 novembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 731 457 000,00 | |
Résultat net | 22 020 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 191 496 000 |
Immobilisation incorporelle | 134 000 000 |
Immobilisation corporelle | 57 006 000 |
Immobilisation financière | 490 000 |
Actif circulant net | 266 792 000 |
Stock | 105 221 000 |
Avance | 0 |
Créance | 99 050 000 |
Placement | 62 521 000 |
Total Actif | 458 287 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 242 939 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 215 347 000 |
Total Passif | 458 286 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 731 457 000 |
Produit d'exploitation | 800 205 000 |
Charge d'exploitation | 776 671 000 |
Résultat d'exploitation | 23 534 000 |
Produit financier net | 162 000 |
Charge financière | 1 686 000 |
Résultat financier | -1 524 000 |
Résultat courrant | 22 010 000 |
Produit exceptionnel | 1 309 000 |
Charges exceptionnelles | 90 000 |
Résultat exceptionnel | 1 219 000 |
Résultat net | 22 020 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38359531100010 | DELTA SERVICES VEVAUD BELLEGARDE 60 AV DU GENERAL CHAMBE 87100 LIMOGES |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : DELORME Arnaud, Michel
Président : DELORME Arnaud, Michel Commissaire aux comptes titulaire : MOREAU Juliette Commissaire aux comptes suppléant : CARREAU Julien
Président : DELORME Arnaud, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CARREAU Julien ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LE PROVOST (SAS)
modification du Président Delorme, Arnaud Michel ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Carreau, Julien ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET LE PROVOST