M David PUYZILLOU
Président de ETS PUYZILLOU
M David PUYZILLOU a 51 ans ( naissance en 1971), est Président de la société ETS PUYZILLOU
M David PUYZILLOU peut être contacté au siège de la société ETS PUYZILLOU par courrier à l'adresse ETS PUYZILLOU LIEU DIT LA GUIZARDIE 24300 ST MARTIAL DE VALETTE FRANCE, par téléphone au 05Â 53Â 56Â 04Â 73 ou par fax au 05Â 53Â 56Â 63Â 85
La société ETS PUYZILLOU est principalement dirigée par M David PUYZILLOU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures ,métallurgie, fabricant de structures métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures), les activités sont :
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.)
- la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions métalliques préfabriquées : baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de voies assemblé (cf25.99B)
- la fabrication d'éléments de structure pour navires et bateaux (cf30.11Z)
- le montage de structures métalliques (cf43.99B)
La société ETS PUYZILLOU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/11/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38366831600011.
Anciens dirigeants :
- M Bogdan ILIE, Président (1970) du 07 mai 2013 au 27 juin 2015
- M David PUYZILLOU, Co-gérant (1971) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- M David PUYZILLOU, Président (1971) du 23 janvier 2010 au 17 avril 2010
- M Philippe PUYZILLOU, Co-gérant (1968) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- H AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 juin 2015
- HOCHE ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 juin 2015
- PPLB, Président depuis le 27 juin 2015
- SARL P C M M, Président du 17 avril 2010 au 07 mai 2013
LD LA GUIZARDIE
24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE
Téléphone : 05Â 53Â 56Â 04Â 73 Société
ETS PUYZILLOU
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETS PUYZILLOU | |
Entrepreneurs individuels | ETS PUYZILLOU | |
Identifiant de l'entreprise | 383668316 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | LD LA GUIZARDIE 24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2014) | 8 525 000,00 | |
Résultat net | 299 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale de l'entreprise | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale au registre des métiers | 2511ZZ | |
Activité principale | 2511Z | |
Première activité | 2511Z | |
Deuxième activité | 4399B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de structures métalliques | |
Principal | fabricant de structures métalliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 171 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 1 153 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 3 745 000 |
Stock | 892 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 084 000 |
Placement | 768 000 |
Total Actif | 4 916 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 938 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 978 000 |
Total Passif | 4 916 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 525 000 |
Produit d'exploitation | 8 500 000 |
Charge d'exploitation | 8 070 000 |
Résultat d'exploitation | 430 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | 420 000 |
Produit exceptionnel | 55 000 |
Charges exceptionnelles | 55 000 |
Résultat exceptionnel | 140 |
Résultat net | 299 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38366831600011 | ETS PUYZILLOU LIEU DIT LA GUIZARDIE 24300 ST MARTIAL DE VALETTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 45 60 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perigueux.fr.
Les greffiers sont : DUNOYER Bruno , BORIONE Anne
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : PUYZILLOU David Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE SCORE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FERRON Pascal
Président : SARL P C M M (SARL) représenté par PUYZILLOU David Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE SCORE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FERRON Pascal
Président : ILIE Bogdan, Alexandre Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE SCORE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FERRON Pascal
Président : ILIE Bogdan, Alexandre Commissaire aux comptes titulaire : H. AUDIT. (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : HOCHE & ASSOCIES (SACA)
Président : PPLB (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : H. AUDIT. (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : HOCHE & ASSOCIES (SACA)