M Jerome PERRIN
Gérant de GAEC DU LANDION
M Jerome PERRIN a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société GAEC DU LANDION
M Jerome PERRIN peut être contacté au siège de la société GAEC DU LANDION par courrier à l'adresse GAEC DU LANDION MR JEROME PERRIN 10210 VANLAY FRANCE
La société GAEC DU LANDION est principalement dirigée par M Jerome PERRIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture et élevage associés ,agriculteur, éleveur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0150Z (Culture et élevage associés), les activités sont :
- Culture et élevage associés
- Cette sous-classe couvre la production combinée de produits végétaux et de produits animaux sans spécialisation de la production dans les produits végétaux ou dans les animaux. La dimension de l'exploitation agricole globale n'est pas un facteur déte
Mais sont exclues les activités :
- les cultures mixtes concernées par plusieurs classes des groupes 01.1 et 01.2
- l'élevage mixte concerné par plusieurs classes du groupe 01.4
La société GAEC DU LANDION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/11/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38367953700019.
- M Jerome PERRIN, Gérant (1968) depuis le 04 mai 2013
- M Paul PERRIN, Gérant (1992) depuis le 07 juin 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GAEC DU LANDION est de 42 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean PERRIN, Gérant (1941) du 19 janvier 2005 au 04 mai 2013
- M Jerome PERRIN, Gérant (1968) du 19 janvier 2005 au 04 mai 2013
- M Olivier ROYER, Gérant (1970) du 19 janvier 2005 au 04 mai 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAEC DU LANDION | |
Entrepreneurs individuels | GAEC DU LANDION | |
Identifiant de l'entreprise | 383679537 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 10210 VANLAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 novembre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 novembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité principale de l'entreprise | 0150Z : Culture et élevage associés | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture et élevage associés | |
Synonyme | agriculteur, éleveur | |
Principal | cultivateur et éleveur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38367953700019 | GAEC DU LANDION MR JEROME PERRIN 10210 VANLAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 73 15 08 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-troyes.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Véronique
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30 du lundi au vendredi
Gérant : PERRIN Jérôme, Roger, Jacob Gérant : PERRIN Paul, Louis, Marie