M James CARROLL
Administrateur de VIX TECHNOLOGY (FRANCE)
M James CARROLL a 56 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société VIX TECHNOLOGY (FRANCE)
M James CARROLL peut être contacté au siège de la société VIX TECHNOLOGY (FRANCE) par courrier à l'adresse VIX TECHNOLOGY FRANCE PARC TEMIS 17 B RUE ALAIN SAVARY 25000 BESANCON FRANCE, par téléphone au 04 91 46 24 33
La société VIX TECHNOLOGY (FRANCE) est principalement dirigée par M James CARROLL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société VIX TECHNOLOGY (FRANCE) est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/12/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38369397500021.
- M Aaron ROSS, Président du conseil d`administration (1980) depuis le 04 août 2016
- M Jean-Luc NOWAK, Directeur général (1967) depuis le 27 octobre 2015
- M Jean-Luc NOWAK, Administrateur (1967) depuis le 04 août 2016
- M Mark DINNISON, Administrateur (1981) depuis le 04 août 2016
- M Philippe BONNIN, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 27 octobre 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société VIX TECHNOLOGY (FRANCE) est de 51 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Allan SULLIVAN, Président-directeur général (1947) du 15 février 2005 au 11 décembre 2007
- M Clare BARRETT LENNARD, Administrateur (1967) du 15 février 2005 au 28 juin 2005
- M Eric GRADELER, Directeur général (1952) du 10 octobre 2012 au 27 octobre 2015
- M Franky CARBONEZ, Président du conseil d`administration (1941) du 23 mars 2004 au 15 février 2005
- M James CARROLL, Administrateur (1966) du 27 février 2010 au 22 janvier 2011
- M Jeremy PROTHERO, Administrateur (1954) du 15 février 2005 au 06 mars 2007
- M John O`CONNOR, Administrateur (1963) du 22 janvier 2011 au 07 novembre 2013
- M Luc STEPPE, Directeur général (1957) du 23 mars 2004 au 15 février 2005
- M Matthew BEETON, Administrateur (1971) du 07 novembre 2013 au 27 octobre 2015
- M Norbert SCHUWER, Administrateur (1953) du 11 décembre 2007 au 27 février 2010
- M Norbert SCHUWER, Directeur général (1953) du 27 février 2010 au 10 octobre 2012
- M Petrus ODENTHAL, Administrateur (1958) du 06 mars 2007 au 11 décembre 2007
- M Stephen GETHIN, Administrateur (1968) du 11 décembre 2007 au 10 juin 2008
- M Steven GALLAGHER, Président-directeur général (1964) du 10 juin 2008 au 27 février 2010
- M Steven GALLAGHER, Président du conseil d`administration (1964) du 27 février 2010 au 04 août 2016
- M Timothy BATEMAN, Administrateur (1971) du 17 novembre 2015 au 04 août 2016
- MME Clare BARRETT LENNARD, Administrateur (1967) du 28 juin 2005 au 11 décembre 2007
- MME Steven GALLAGHER, Administrateur (1964) du 11 décembre 2007 au 10 juin 2008
Dirigeants personne morale:
- UHY GVA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 octobre 2015
- VIX TECHNOLOGY (BELGIUM), Administrateur depuis le 22 janvier 2011
- ERG TRANSIT SYSTEMS, Administrateur du 28 juin 2005 au 06 mars 2007
- ERG TRANSIT SYSTEMS (EUR), Administrateur du 27 février 2010 au 22 janvier 2011
- ERG TRANSIT SYSTEMS EURL, Administrateur du 23 mars 2004 au 11 décembre 2007
17 RUE ALAIN SAVARY
25000 BESANCON
Téléphone : 04 91 46 24 33 Société
VIX TECHNOLOGY (FRANCE)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VIX TECHNOLOGY (FRANCE) | |
Entrepreneurs individuels | VIX TECHNOLOGY (FRANCE) | |
Identifiant de l'entreprise | 383693975 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 17 B RUE ALAIN SAVARY 25000 BESANCON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 mars 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 novembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 23 439 000,00 | |
Résultat net | 36 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale | 4652Z | |
Première activité | 6201Z | |
Deuxième activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 691 000 |
Immobilisation incorporelle | 17 000 |
Immobilisation corporelle | 385 000 |
Immobilisation financière | 290 000 |
Actif circulant net | 33 045 000 |
Stock | 3 222 000 |
Avance | 539 000 |
Créance | 29 268 000 |
Placement | 15 000 |
Total Actif | 33 736 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 384 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 504 000 |
Dette | 29 848 000 |
Total Passif | 33 736 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 23 439 000 |
Produit d'exploitation | 27 195 000 |
Charge d'exploitation | 27 267 000 |
Résultat d'exploitation | -72 000 |
Produit financier net | 207 000 |
Charge financière | 67 000 |
Résultat financier | 139 000 |
Résultat courrant | 67 000 |
Produit exceptionnel | 30 000 |
Charges exceptionnelles | 506 000 |
Résultat exceptionnel | -475 000 |
Résultat net | 36 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.