MME Anne CAPPELLO
Administrateur de MARNIC
MME Anne CAPPELLO a 65 ans ( naissance en 1957), elle est Administrateur de la société MARNIC
MME Anne CAPPELLO peut être contacté au siège de la société MARNIC par courrier à l'adresse MARNIC 20 BOULEVARD DE L EUROPE 31120 PORTET SUR GARONNE FRANCE, par téléphone au 0561724000
La société MARNIC est principalement dirigée par MME Anne CAPPELLO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de meubles ,vendeur de meubles, marchand de meubles, boutique de meubles, magasin de meubles, boutique de décoration, magasin de décoration
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759A (Commerce de détail de meubles), les activités sont :
- Commerce de détail de meubles
- le commerce de détail de mobilier domestique
- le commerce de détail de mobilier de bureau
- le commerce de détail de miroirs encadrés
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
La société MARNIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/12/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38379794100028.
- M Eric CAPPELLO, Gérant (1959) depuis le 09 novembre 2004
Anciens dirigeants :
- M Jean BOVO, Administrateur (1951) du 09 novembre 2004 au 18 avril 2006
- MME Anne CAPPELLO, Administrateur (1957) du 09 novembre 2004 au 18 avril 2006
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 mars 2009 : CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO Eric n'est plus président.. CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO Eric devient gérant.. DUC Jean Pierre nom d'usage : DUC Jean n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. CHRISTOPHE Philippe nom d'usage : CHRISTOPHE Philippe n'est plus commissaire aux comptes suppléant..)
- 16 janvier 2022 : CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO devient président. CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARNIC | |
Entrepreneurs individuels | MARNIC | |
Identifiant de l'entreprise | 383797941 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 20 BD DE L EUROPE 31120 PORTET SUR GARONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 janvier 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 13 octobre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 036 000,00 | |
Résultat net | -3 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759A : Commerce de détail de meubles | |
Activité principale de l'entreprise | 4759A : Commerce de détail de meubles | |
Activité principale au registre des métiers | 4332AA | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de meubles | |
Synonyme | vendeur de meubles, marchand de meubles, boutique de meubles, magasin de meubles, boutique de décoration, magasin de décoration | |
Principal | marchand de meubles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 514 000 |
Immobilisation incorporelle | 397 000 |
Immobilisation corporelle | 88 000 |
Immobilisation financière | 29 000 |
Actif circulant net | 844 000 |
Stock | 127 000 |
Avance | 0 |
Créance | 108 000 |
Placement | 608 000 |
Total Actif | 1 358 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 407 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 24 000 |
Dette | 926 000 |
Total Passif | 1 358 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 036 000 |
Produit d'exploitation | 2 055 000 |
Charge d'exploitation | 2 066 000 |
Résultat d'exploitation | -11 000 |
Produit financier net | 20 000 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | 8 000 |
Résultat courrant | -4 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 940 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | -3 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38379794100028 | MARNIC 20 BOULEVARD DE L EUROPE 31120 PORTET SUR GARONNE FRANCE |
38379794100036 | MARNIC ZONE ACTIVITES ECO DE FRANCAZAL SUD IMPASSE ALFRED SAUVY 31270 CUGNAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 02754 Magasins prestataires de services de cuisine
CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO Eric n'est plus président.. CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO Eric devient gérant.. DUC Jean Pierre nom d'usage : DUC Jean n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. CHRISTOPHE Philippe nom d'usage : CHRISTOPHE Philippe n'est plus commissaire aux comptes suppléant..
Office Notarial, Me Xavier DUGA 3 rue Boulbonne 31000 TOULOUSE
CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO devient président. CAPPELLO Eric nom d'usage : CAPPELLO n'est plus gérant