M Frederic SANCHEZ
Administrateur de FIVES STEIN
M Frederic SANCHEZ a 74 ans ( naissance en 1950), est Administrateur de la société FIVES STEIN
M Frederic SANCHEZ peut être contacté au siège de la société FIVES STEIN par courrier à l'adresse FIVES STEIN 108 A 112 108 AVENUE DE LA LIBERTE CS 90006 94701 MAISONS ALFORT CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 60Â 91Â 12Â 34 ou par fax au 01Â 60Â 77Â 67Â 55
La société FIVES STEIN est principalement dirigée par M Frederic SANCHEZ qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de fours et brûleurs ,fabricant de fours, fabricant de brûleurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2821Z (Fabrication de fours et brûleurs), les activités sont :
- Fabrication de fours et brûleurs
- la fabrication de fours électriques et d'autres fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs
- la fabrication de brûleurs
- la fabrication de chauffages électriques de locaux à montage permanent, de chauffages électriques de piscines
- la fabrication de chauffages autres qu'électriques et à usage domestique à montage permanent, comme le chauffage solaire, chauffage à la vapeur, chauffage à l'huile et systèmes similaires de chauffage
- la fabrication de fourneaux électrique à usage domestique (installations électriques à air pulsé, pompes à chaleur, etc.), installations non électriques à air pulsé
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fours pour usages domestiques (cf27.51Z)
- la fabrication de séchoirs pour produits agricoles (cf28.93Z)
- la fabrication de fours de boulangerie (cf28.93Z)
- la fabrication de séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, les papiers ou les cartons (cf28.99B)
- la fabrication de stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires (cf32.50A)
- la fabrication de fours de laboratoires (dentaires) (cf32.50A)
La société FIVES STEIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/03/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38382993400033.
- M Guillaume MEHLMAN, Président (1965) depuis le 08 novembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Benoit CARATGE, Administrateur (1954) du 01 octobre 2011 au 08 juin 2016
- M Benoit CARATGE, Président du conseil d`administration (1954) du 10 avril 2014 au 08 juin 2016
- M Daniel BRUNELLI BRONDEX, Directeur général (1961) du 16 décembre 2003 au 03 mars 2009
- M Daniel BRUNELLI BRONDEX, Administrateur (1961) du 29 juin 2004 au 03 mars 2009
- M Didier SCHIEBER, Président (1967) du 04 avril 2014 au 08 novembre 2016
- M Frederic SANCHEZ, Président-directeur général (1950) du 16 décembre 2003 au 07 novembre 2009
- M Frederic SANCHEZ, Administrateur (1960) du 07 novembre 2009 au 08 juin 2016
- M Jean RONDREUX, Directeur général (1956) du 07 novembre 2009 au 01 octobre 2011
- M Jean RONDREUX, Administrateur (1956) du 05 juin 2010 au 01 octobre 2011
- M Jean URING, Administrateur (1950) du 23 août 2005 au 28 mai 2015
- MME Lucile RIBOT, Administrateur (1966) du 07 novembre 2009 au 08 juin 2016
- MME Xiao SHAN, Administrateur (1966) du 05 juin 2014 au 08 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 mai 2015
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 mai 2015
- COMPAGNIE DE FIVES LILLE, Administrateur du 16 décembre 2003 au 29 juin 2004
- FIVES, Administrateur du 03 mars 2009 au 07 novembre 2009
- FIVES, Administrateur du 07 novembre 2009 au 08 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FIVES STEIN | |
Entrepreneurs individuels | FIVES STEIN | |
Identifiant de l'entreprise | 383829934 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 108 AV DE LA LIBERTE 94700 MAISONS ALFORT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 mars 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 4 928 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 05 décembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 51 874 000,00 | |
Résultat net | 3 512 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2821Z : Fabrication de fours et brûleurs | |
Activité principale de l'entreprise | 2821Z : Fabrication de fours et brûleurs | |
Activité principale | 2821Z | |
Première activité | 2821Z | |
Deuxième activité | 3312Z | |
Troisième activité | 7112B | |
Quatrième activité | 3320B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de fours et brûleurs | |
Synonyme | fabricant de fours, fabricant de brûleurs | |
Principal | fabricant de fours et brûleurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 26 621 000 |
Immobilisation incorporelle | 351 000 |
Immobilisation corporelle | 2 784 000 |
Immobilisation financière | 23 487 000 |
Actif circulant net | 42 826 000 |
Stock | 56 000 |
Avance | 950 000 |
Créance | 41 652 000 |
Placement | 168 000 |
Total Actif | 69 447 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 897 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 17 189 000 |
Dette | 43 361 000 |
Total Passif | 69 447 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 51 874 000 |
Produit d'exploitation | 71 419 000 |
Charge d'exploitation | 70 380 000 |
Résultat d'exploitation | 1 039 000 |
Produit financier net | 2 978 000 |
Charge financière | 1 642 000 |
Résultat financier | 1 335 000 |
Résultat courrant | 2 374 000 |
Produit exceptionnel | 2 441 000 |
Charges exceptionnelles | 2 389 000 |
Résultat exceptionnel | 53 000 |
Résultat net | 3 512 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38382993400033 | FIVES STEIN 108 A 112 108 AVENUE DE LA LIBERTE CS 90006 94701 MAISONS ALFORT CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00018 Industries textiles
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01813 Métallurgie Nord Maubeuge
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00965 Métallurgie Var
Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA François modification le 23 Juin 2008Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 23 Juin 2008. Administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 24 Janvier 2003. Président du conseil d'administration : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 11 Juin 2004. Administrateur : LEDOUX Jean Bernard Philippe en fonction le 24 Janvier 2003. Directeur général et administrateur : BRUNELLI BRONDEX Daniel modification le 11 Juin 2004. Administrateur : RIBOT Lucile Marie en fonction le 04 Décembre 2003. Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 27 Juin 2005. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 23 Juin 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA François modification le 23 Juin 2008. Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 23 Juin 2008. Président directeur général et administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 17 Février 2009. Administrateur : LEDOUX Jean Bernard Philippe en fonction le 24 Janvier 2003. Administrateur : RIBOT Lucile Marie en fonction le 04 Décembre 2003. Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 27 Juin 2005. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 23 Juin 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA François modification le 23 Juin 2008. Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 23 Juin 2008. Président directeur général et administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 17 Février 2009. Administrateur : RIBOT Lucile Marie en fonction le 04 Décembre 2003. Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 27 Juin 2005. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 23 Juin 2008.
Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 23 Juin 2008. Président directeur général et administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 17 Février 2009. Administrateur : RIBOT Lucile Marie en fonction le 04 Décembre 2003. Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 27 Juin 2005. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 23 Juin 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 05 Juin 2009.
Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 23 Juin 2008 Président du conseil d'administration et administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 04 Novembre 2009 Administrateur : RIBOT Lucile Marie en fonction le 04 Décembre 2003 Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 27 Juin 2005 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 23 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 05 Juin 2009 Directeur général (non administrateur) : RONDREUX Jean Luc André en fonction le 04 Novembre 2009
Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 23 Juin 2008 Président du conseil d'administration et administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 04 Novembre 2009 Administrateur : RIBOT Lucile Marie en fonction le 04 Décembre 2003 Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 27 Juin 2005 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG AUDIT en fonction le 23 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 05 Juin 2009 Directeur général et administrateur : RONDREUX Jean Luc André modification le 02 Juin 2010
Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 23 Juin 2008 Président du conseil d'administration et administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 04 Novembre 2009 Administrateur : RIBOT Lucile Marie en fonction le 04 Décembre 2003 Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 27 Juin 2005 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 23 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 05 Juin 2009 Directeur général et administrateur : CARATGE Benoît Michel Marie en fonction le 26 Septembre 2011
Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 02 Avril 2014 Administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 02 Avril 2014 Administrateur : RIBOT Lucile Marie modification le 02 Avril 2014 Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 16 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 16 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 16 Mars 2012 Président du comité d'administration Administrateur : CARATGE Benoît Michel Marie modification le 02 Avril 2014 Directeur général : SCHIEBER Didier en fonction le 02 Avril 2014
Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 02 Avril 2014 Administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 02 Avril 2014 Administrateur : RIBOT Lucile Marie modification le 02 Avril 2014 Administrateur : URING Jean Camille François en fonction le 16 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 16 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 16 Mars 2012 Président du conseil d'administration Administrateur : CARATGE Benoît Michel Marie modification le 08 Avril 2014 Directeur général : SCHIEBER Didier en fonction le 02 Avril 2014 Administrateur : SHAN Xiao Yang en fonction le 03 Juin 2014
Administrateur : FIVES représenté par DUVERNE Martin Jean Hugues modification le 02 Avril 2014 Administrateur : SANCHEZ Frédéric Daniel modification le 02 Avril 2014 Administrateur : RIBOT Lucile Marie modification le 02 Avril 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 26 Mai 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : CARATGE Benoît Michel Marie modification le 08 Avril 2014 Directeur général : SCHIEBER Didier en fonction le 02 Avril 2014 Administrateur : SHAN Xiao Yang en fonction le 03 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 26 Mai 2015
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 26 Mai 2015 Président : SCHIEBER Didier modification le 06 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 26 Mai 2015
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 26 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 26 Mai 2015 ; Président : MEHLMAN Guillaume en fonction le 04 Novembre 2016
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 26 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 26 Mai 2015 ; Président : RAME François-Xavier en fonction le 19 Avril 2018
Président : MEHLMAN Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : MEHLMAN Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres