MME Anne LEGLINEL
Associé-gérant de SCM LA FRATERNITE
MME Anne LEGLINEL a 58 ans ( naissance en 1964), elle est Associé-gérant de la société SCM LA FRATERNITE
MME Anne LEGLINEL peut être contacté au siège de la société SCM LA FRATERNITE par courrier à l'adresse SCM LA FRATERNITE 12 RUE DE LA FRATERNITE 14730 GIBERVILLE FRANCE, par téléphone au 02Â 31Â 72Â 27Â 00 ou par fax au 02Â 31Â 72Â 40Â 65
La société SCM LA FRATERNITE est principalement dirigée par MME Anne LEGLINEL qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM LA FRATERNITE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/12/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38387961600019.
- M Amaury LEPLEY, Gérant (1981) depuis le 25 novembre 2015
- M Fabrice ROUX, Gérant (1977) depuis le 20 novembre 2010
- M Stephane CHEDEVILLE, Gérant (1965) depuis le 20 novembre 2010
- MME Armelle LE GALL, Gérant (1974) depuis le 20 novembre 2010
- MME Claire ROBINET, Gérant (1973) depuis le 20 novembre 2010
- MME Veronique LALLEMAND, Gérant (1980) depuis le 09 février 2013
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SCM LA FRATERNITE est de 47 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic GOMMARD, Associé-gérant (1960) du 31 octobre 2006 au 20 novembre 2010
- M Frederic GOMMARD, Gérant (1960) du 20 novembre 2010 au 25 novembre 2015
- M Laurent PELLERIN, Associé-gérant (1964) du 31 octobre 2006 au 20 novembre 2010
- M Stephane CHEDEVILLE, Associé-gérant (1965) du 31 octobre 2006 au 20 novembre 2010
- MME Anne LEGLINEL, Associé-gérant (1964) du 19 janvier 2005 au 20 novembre 2010
- MME Claire ROBINET, Associé-gérant (1973) du 31 octobre 2006 au 20 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
12 RUE DE LA FRATERNITE
14730 GIBERVILLE
Téléphone : 02Â 31Â 72Â 27Â 00 Société
SCM LA FRATERNITE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM LA FRATERNITE | |
Entrepreneurs individuels | SCM LA FRATERNITE | |
Identifiant de l'entreprise | 383879616 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 12 RUE DE LA FRATERNITE 14730 GIBERVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 octobre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 28 octobre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38387961600019 | SCM LA FRATERNITE 12 RUE DE LA FRATERNITE 14730 GIBERVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 31 85 40 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.
Les greffiers sont : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant associé indéfiniment responsable : GOMMARD Frédéric, Christian, André Gérant associé indéfiniment responsable : CHEDEVILLE Stéphane, Claude, Yves Gérant associé indéfiniment responsable : LEGLINEL Anne né(e) NGUYEN Gérant associé indéfiniment responsable : ROBINET Claire, Emmanuelle Gérant associé indéfiniment responsable : LE GALL Armelle, Sandrine
Gérant associé indéfiniment responsable : GOMMARD Frédéric, Christian, André Gérant associé indéfiniment responsable : CHEDEVILLE Stéphane, Claude, Yves Gérant associé indéfiniment responsable : ROBINET Claire, Emmanuelle Gérant associé indéfiniment responsable : LE GALL Armelle, Sandrine Gérant associé indéfiniment responsable : ROUX Fabrice, Alexandre, Florent
Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMMARD Frédéric, Christian, André Gérant, Associé indéfiniment responsable : CHEDEVILLE Stéphane, Claude, Yves Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROBINET Claire, Emmanuelle Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE GALL Armelle, Sandrine Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROUX Fabrice, Alexandre, Florent Gérant, Associé indéfiniment responsable : LALLEMAND Véronique
Gérant, Associé indéfiniment responsable : CHEDEVILLE Stéphane, Claude, Yves Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROBINET Claire, Emmanuelle Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE GALL Armelle, Sandrine Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROUX Fabrice, Alexandre, Florent Gérant, Associé indéfiniment responsable : LALLEMAND Véronique Gérant, Associé indéfiniment responsable : LEPLEY Amaury, Florent, Mathieu
Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE GALL Armelle, Sandrineà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROUX Fabrice Alexandre Florentà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LALLEMAND Véroniqueà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LEPLEY Amaury, Florent, Mathieuà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CHEDEVILLE Stéphane, Claude, Yvesà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FRAQUET Alice, Thérèse, Marie