M Olivier BERGEON
Gérant de FONCIA RIA
M Olivier BERGEON a 56 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société FONCIA RIA
M Olivier BERGEON peut être contacté au siège de la société FONCIA RIA par courrier à l'adresse FONCIA RIA MERCIER IMMOBILIER MERCIER SYNDIC GE LE MINI PARC MINI PARC DE BOIS DIEU 69380 LISSIEU FRANCE, par téléphone au 0472549500
La société FONCIA RIA est principalement dirigée par M Olivier BERGEON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société FONCIA RIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/12/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38388827800025.
Anciens dirigeants :
- M Olivier BERGEON, Gérant (1968) du 13 juin 2006 au 25 juillet 2010
- M Olivier BERGEON, Président (1968) du 25 juillet 2010 au 10 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDIT EUROPE COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 novembre 2016
- PATRICK MERCIER PARTICIPATIONS, Président depuis le 10 novembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 janvier 2011 : BERGEON Olivier Georges Pierre nom d'usage : BERGEON n'est plus gérant. BERGEON Olivier Georges Pierre nom d'usage : BERGEON devient président. AUDIT EUROPE COMMISSARIAT devient commissaire aux comptes titulaire. CHAMBON Bernard nom d'usage : CHAMBON devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 29 novembre 2016 : BERGEON Olivier Georges Pierre nom d'usage : BERGEON n'est plus président. Société à responsabilité limitée PATRICK MERCIER PARTICIPATIONS devient président)
- 11 février 2018 : Société à responsabilité limitée PATRICK MERCIER PARTICIPATIONS n'est plus président. COING Nicolas Claude Paul nom d'usage : COING devient président. SA DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire)
MINI PARC DE BOIS DIEU
69380 LISSIEU
Téléphone : 0472549500 Société
FONCIA RIA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FONCIA RIA | |
Sigle de l'entreprise | RIA | |
Entrepreneurs individuels | FONCIA RIA | |
Identifiant de l'entreprise | 383888278 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | MINI PARC DE BOIS DIEU 69380 LISSIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 novembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 928 753,00 | |
Résultat net | 10 138,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 33 167 |
Immobilisation incorporelle | 5 582 |
Immobilisation corporelle | 17 292 |
Immobilisation financière | 10 293 |
Actif circulant net | 1 889 187 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 223 188 |
Placement | 1 665 999 |
Total Actif | 1 922 355 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 94 398 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 827 956 |
Total Passif | 1 922 354 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 928 753 |
Produit d'exploitation | 977 757 |
Charge d'exploitation | 1 003 102 |
Résultat d'exploitation | -25 345 |
Produit financier net | 37 011 |
Charge financière | 718 |
Résultat financier | 36 293 |
Résultat courrant | 10 948 |
Produit exceptionnel | 11 661 |
Charges exceptionnelles | 10 340 |
Résultat exceptionnel | 1 321 |
Résultat net | 10 138 |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
BERGEON Olivier Georges Pierre nom d'usage : BERGEON n'est plus gérant. BERGEON Olivier Georges Pierre nom d'usage : BERGEON devient président. AUDIT EUROPE COMMISSARIAT devient commissaire aux comptes titulaire. CHAMBON Bernard nom d'usage : CHAMBON devient commissaire aux comptes suppléant.
BERGEON Olivier Georges Pierre nom d'usage : BERGEON n'est plus président. Société à responsabilité limitée PATRICK MERCIER PARTICIPATIONS devient président
Société à responsabilité limitée PATRICK MERCIER PARTICIPATIONS n'est plus président. COING Nicolas Claude Paul nom d'usage : COING devient président. SA DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire