M Bertrand VINCENT
Administrateur de HESLOT MEUNIER CHAPEL
M Bertrand VINCENT a 56 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société HESLOT MEUNIER CHAPEL
M Bertrand VINCENT peut être contacté au siège de la société HESLOT MEUNIER CHAPEL par courrier à l'adresse HESLOT MEUNIER CHAPEL 107 RUE DE COURBEVOIE 92000 NANTERRE FRANCE, par téléphone au 0147211427 ou par fax au 01Â 47Â 21Â 65Â 89
La société HESLOT MEUNIER CHAPEL est principalement dirigée par M Bertrand VINCENT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Services funéraires ,pompes funèbres, crématorium, obsèques, inhumation, incinération, funérarium
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9603Z (Services funéraires), les activités sont :
- l'inhumation et l'incinération des corps (êtres humains ou animaux) et les activités connexes :
- préparation des corps pour la sépulture ou l'incinération, embaumement et services fournis par les entreprises de pompes funèbres
- services d'inhumation et d'incinération
- location de locaux aménagés dans les funérariums
- la location ou la vente de concessions
- l'entretien de tombes et de mausolées
Mais sont exclues les activités :
- les services religieux liés aux funérailles (cf94.91Z)
- l'aménagement des cimetières (cf81.30Z)
La société HESLOT MEUNIER CHAPEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/01/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38400308300068.
- M Bertrand VINCENT, Gérant (1966) depuis le 11 juin 2015
Anciens dirigeants :
- M Bertrand VINCENT, Administrateur (1966) du 11 juin 2015 au 24 juillet 2015
- M Jean GAULLIER, Commissaire aux comptes titulaire (1954) du 11 juin 2015 au 24 juillet 2015
- M Jean-Louis HEMMER, Commissaire aux comptes suppléant (1913) du 11 juin 2015 au 24 juillet 2015
- M Michel CHAPEL, Administrateur (1956) du 12 février 2015 au 11 juin 2015
- M Roger CHAPEL, Président du conseil d`administration (1951) du 12 février 2015 au 11 juin 2015
- MME Florence CHAPEL, Administrateur (1973) du 24 octobre 2006 au 11 juin 2015
- MME Oceane VINCENT, Administrateur (1993) du 11 juin 2015 au 24 juillet 2015
- MME Valerie VINCENT, Administrateur (1964) du 11 juin 2015 au 24 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
107 RUE DE COURBEVOIE
92000 NANTERRE
Téléphone : 0147211427 Société
HESLOT MEUNIER CHAPEL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HESLOT MEUNIER CHAPEL | |
Entrepreneurs individuels | HESLOT MEUNIER CHAPEL | |
Identifiant de l'entreprise | 384003083 | |
Numéro interne du siège | 00068 | |
Adresse | 113 AV DU MARECHAL FOCH 92210 SAINT CLOUD | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 mars 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 139 000,00 | |
Résultat net | 70 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 9603Z : Services funéraires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Services funéraires | |
Synonyme | pompes funèbres, crématorium, obsèques, inhumation, incinération, funérarium |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 538 000 |
Immobilisation incorporelle | 425 000 |
Immobilisation corporelle | 59 000 |
Immobilisation financière | 55 000 |
Actif circulant net | 390 000 |
Stock | 224 000 |
Avance | 0 |
Créance | 154 000 |
Placement | 13 000 |
Total Actif | 929 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 643 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 286 000 |
Total Passif | 929 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 139 000 |
Produit d'exploitation | 1 160 000 |
Charge d'exploitation | 1 079 000 |
Résultat d'exploitation | 81 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 79 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 100 |
Résultat exceptionnel | 15 000 |
Résultat net | 70 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38400308300068 | HESLOT MEUNIER CHAPEL 113 AVENUE DU MARECHAL FOCH 92210 ST CLOUD FRANCE |
38400308300035 | HESLOT MEUNIER CHAPEL 2 RUE HENRI BARBUSSE 78380 BOUGIVAL FRANCE |
38400308300019 | HESLOT MEUNIER CHAPEL 107 RUE DE COURBEVOIE 92000 NANTERRE FRANCE |
38400308300043 | HESLOT MEUNIER CHAPEL 128 RUE DE COURBEVOIE 92000 NANTERRE FRANCE |
38400308300027 | HESLOT MEUNIER CHAPEL NO 133 135 133 ROUTE DE L EMPEREUR 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00759 Pompes funèbres
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes titulaire : GAULLIER JEAN Commissaire aux comptes suppléant : HEMMER JEAN-LOUIS Président du conseil d'administration Administrateur : VINCENT Bertrand en fonction le 09 Juin 2015 Administrateur : NIVOT Valérie en fonction le 09 Juin 2015 Administrateur : VINCENT Océane en fonction le 09 Juin 2015
Gérant : VINCENT Bertrand modification le 22 Juillet 2015