M Philippe VIDAL
Gérant de PROVICOM
M Philippe VIDAL a 64 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société PROVICOM
M Philippe VIDAL peut être contacté au siège de la société PROVICOM par courrier à l'adresse PROVICOM 51 AVENUE DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE FRANCE, par téléphone au 01Â 48Â 44Â 88Â 88 ou par fax au 01Â 48Â 44Â 11Â 78
La société PROVICOM est principalement dirigée par M Philippe VIDAL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités liées aux systèmes de sécurité ,société de sécurité privée, agence de sécurité, société de surveillance, société de surveillance à distance, société de vidéo surveillance, société de télésurveillance, professionnels des systèmes de sécurité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8020Z (Activités liées aux systèmes de sécurité), les activités sont :
- Activités liées aux systèmes de sécurité
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité et d'alarme électroniques tels que les dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance
- l'installation, la réparation, la réfection et l'adaptation de dispositifs de verrouillage mécaniques ou électroniques, de coffres-forts et des chambres fortes, avec, par la suite, leur surveillance ou surveillance à distance
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de systèmes de sécurité et d'alarme électroniques, sans leur surveillance ultérieure (cf43.21A, 43.21B)
- la vente au détail de systèmes électriques de sécurité, dispositifs de verrouillage mécaniques ou électroniques, coffres-forts et chambres fortes en magasin spécialisé, sans services de surveillance, d'installation ou de maintenance (cf47.59B)
- les consultants en sécurité (cf74.90B)
- les services de la police (cf84.24Z)
- les services de duplication de clés (cf95.29Z)
La société PROVICOM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/07/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38400919700045.
- M Christophe POUZET, Président (1966) depuis le 13 mai 2015
Anciens dirigeants :
- M Philippe VIDAL, Gérant (1958) du 01 janvier 2000 au 28 juin 2013
- M Philippe VIDAL, Président (1958) du 28 juin 2013 au 13 mai 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROVICOM | |
Entrepreneurs individuels | PROVICOM | |
Identifiant de l'entreprise | 384009197 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 51 AV DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 03 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 617 111,00 | |
Résultat net | 112 726,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8020Z : Activités liées aux systèmes de sécurité | |
Activité principale de l'entreprise | 8020Z : Activités liées aux systèmes de sécurité | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités liées aux systèmes de sécurité | |
Synonyme | société de sécurité privée, agence de sécurité, société de surveillance, société de surveillance à distance, société de vidéo surveillance, société de télésurveillance, professionnels des systèmes de sécurité | |
Principal | professionnels des systèmes de sécurité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 66 811 |
Immobilisation incorporelle | 48 000 |
Immobilisation corporelle | 15 152 |
Immobilisation financière | 3 659 |
Actif circulant net | 543 879 |
Stock | 20 276 |
Avance | 0 |
Créance | 188 574 |
Placement | 335 029 |
Total Actif | 610 690 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 411 813 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 198 878 |
Total Passif | 610 690 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 617 111 |
Produit d'exploitation | 617 111 |
Charge d'exploitation | 464 867 |
Résultat d'exploitation | 152 244 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 152 244 |
Produit exceptionnel | 5 538 |
Charges exceptionnelles | 203 |
Résultat exceptionnel | 5 335 |
Résultat net | 112 726 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38400919700045 | PROVICOM 51 AVENUE DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01351 Prévention et sécurité
Président : VIDAL PHILIPPE modification le 21 Juillet 2014
Président : POUZET Christophe, Pascal en fonction le 11 Mai 2015
Ãtude conception et vente d'équipements et de systèmes de communication et de sécurité
Ãtude conception et vente d'équipements et de systèmes de communication et de sécurité