M Michel GRASS
Directeur général de AVENIR SANTE SA
M Michel GRASS a 67 ans ( naissance en 1957), est Directeur général de la société AVENIR SANTE SA
M Michel GRASS peut être contacté au siège de la société AVENIR SANTE SA par courrier à l'adresse AVENIR SANTE SA 12 RUE PIERRE CASTETS 89100 SENS FRANCE
La société AVENIR SANTE SA est principalement dirigée par M Michel GRASS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société AVENIR SANTE SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/01/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38417283900027.
Anciens dirigeants :
- M Michel GRASS, Directeur général (1957) du 02 décembre 2003 au 07 novembre 2009
- M Michel GRASS, Directeur général (1957) du 07 novembre 2009 au 16 avril 2011
- M Thierry BAILLY, Président du conseil d`administration (1952) du 02 décembre 2003 au 07 novembre 2009
- M Thierry BAILLY, Président (1952) du 07 novembre 2009 au 16 avril 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDITIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 juin 2015
- CISANE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 février 2017
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 février 2017
- GROUPE AVENIR SANTE, Président depuis le 16 avril 2011
12 RUE PIERRE CASTETS
89100 SENS
Téléphone : Société
AVENIR SANTE SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AVENIR SANTE SA | |
Entrepreneurs individuels | AVENIR SANTE SA | |
Identifiant de l'entreprise | 384172839 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 12 RUE PIERRE CASTETS 89100 SENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 août 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 753 377,13 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 493 185,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 5 360 758 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 5 360 758 |
Actif circulant net | 1 124 511 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 121 983 |
Placement | 2 528 |
Total Actif | 6 485 271 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 314 876 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 170 393 |
Total Passif | 6 485 270 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 9 081 |
Résultat d'exploitation | -9 081 |
Produit financier net | 512 862 |
Charge financière | 839 |
Résultat financier | 512 023 |
Résultat courrant | 502 941 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 493 185 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38417283900027 | AVENIR SANTE SA 12 RUE PIERRE CASTETS 89100 SENS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Directeur général : GRASS Michel Alain. Président de la société : BAILLY Thierry Octave. Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS. Commissaire aux comptes titulaire : BRICOLA AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Thierry. Commissaire aux comptes suppléant : SCHEIDECKER Pascal.
Directeur général : GRASS Michel Alain Président de la société : BAILLY Thierry Octave Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS Commissaire aux comptes titulaire : AGM AUDIT LEGAL Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Thierry Commissaire aux comptes suppléant : BROICHOT Philippe
Président de la société : GROUPE AVENIR SANTE, représenté par M GRASS Michel Alain Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS Commissaire aux comptes titulaire : AGM AUDIT LEGAL Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Thierry Commissaire aux comptes suppléant : BROICHOT Philippe
Président : GROUPE AVENIR SANTE Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Thierry
Président : GROUPE AVENIR SANTE ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS ; Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 16 Février 2017
Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS ; Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 16 Février 2017 ; Président : LH Titan Holdco en fonction le 21 Septembre 2018
Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS modification le 21 Septembre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DUMAS Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 16 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 21 Septembre 2018 ; Président : LH Titan Bidco en fonction le 21 Septembre 2018
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.