M Philippe TARDY
Président de SFMTBIO
M Philippe TARDY a 60 ans ( naissance en 1964), est Président de la société SFMTBIO
M Philippe TARDY peut être contacté au siège de la société SFMTBIO par courrier à l'adresse SFMTBIO 3 PLACE DU MARECHAL JOFFRE 76190 YVETOT FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 91Â 02Â 29 ou par fax au 02Â 35Â 92Â 29Â 05
La société SFMTBIO est principalement dirigée par M Philippe TARDY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Laboratoires d'analyses médicales ,laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- Laboratoires d'analyses médicales
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
La société SFMTBIO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/02/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38429180300094.
- M Eric MEUNIER, Directeur général (1967) depuis le 07 novembre 2009
- M Philippe TARDY, Président (1964) depuis le 05 octobre 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SFMTBIO est de 59 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique DHALLUIN, Gérant (1947) du 07 novembre 2009 au 23 août 2010
- M Eric MEUNIER, Directeur général (1967) du 07 novembre 2009 au 13 juin 2017
- M Jean-Marie SCHNELLER, Gérant (1948) du 28 septembre 2004 au 23 février 2013
- M Nathan KEMEN TCHUAMEN, Gérant (1970) du 02 mai 2006 au 12 avril 2014
- MME Aurelie LECART, Gérant (1976) du 23 février 2013 au 28 septembre 2013
- MME Camille LEDAN, Gérant (1981) du 20 novembre 2012 au 12 avril 2014
- MME Sylvie BERTRAND, Gérant (1953) du 23 août 2010 au 12 avril 2014
- MME Valerie LEROUX, Gérant (1956) du 23 février 2013 au 12 avril 2014
Dirigeants personne morale:
- GAUDRAY FINANCE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2016
- NEWTON AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 août 2016
- AXE CONSULTANTS, Commissaire aux comptes suppléant du 11 juin 2016 au 11 août 2016
3 PL MAL JOFFRE
76190 YVETOT
Téléphone : 02Â 35Â 91Â 02Â 29 Société
SFMTBIO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SFMTBIO | |
Entrepreneurs individuels | SFMTBIO | |
Identifiant de l'entreprise | 384291803 | |
Numéro interne du siège | 00094 | |
Adresse | 54 RUE LOUIS LESEIGNEUR 76360 BARENTIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral par action simplifiée | |
Capital social | 198 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 07 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 10 675 000,00 | |
Résultat net | 1 272 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales | |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical | |
Principal | laboratoire médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 7 747 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 857 000 |
Immobilisation corporelle | 828 000 |
Immobilisation financière | 62 000 |
Actif circulant net | 714 000 |
Stock | 63 000 |
Avance | 10 000 |
Créance | 486 000 |
Placement | 154 000 |
Total Actif | 8 461 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 676 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 785 000 |
Total Passif | 8 461 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 675 000 |
Produit d'exploitation | 10 808 000 |
Charge d'exploitation | 8 585 000 |
Résultat d'exploitation | 2 223 000 |
Produit financier net | 34 000 |
Charge financière | 150 000 |
Résultat financier | -115 000 |
Résultat courrant | 2 108 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -14 000 |
Résultat net | 1 272 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38429180300094 | SFMTBIO 54 RUE LOUIS LESEIGNEUR 76360 BARENTIN FRANCE |
38429180300086 | SFMTBIO 172 QUAI DE LA LIBERATION 76480 DUCLAIR FRANCE |
38429180300052 | SFMTBIO 41 AVENUE DU GENERAL LECLERC 76530 GRAND COURONNE FRANCE |
38429180300045 | SFMTBIO LABORATOIRE D ANALYSES DU DR SCHNELLER IMMEUBLE AGORAMED 5 PLACE DES COQUETS 76130 MONT ST AIGNAN FRANCE |
38429180300078 | SFMTBIO LABORATOIRE DU VILLAGE 50 AVENUE DU MONT AUX MALADES 76130 MONT ST AIGNAN FRANCE |
38429180300060 | SFMTBIO 5 BOULEVARD DE LA MARNE 76000 ROUEN FRANCE |
38429180300029 | SFMTBIO 3 PLACE DU MARECHAL JOFFRE 76190 YVETOT FRANCE |
38429180300037 | SFMTBIO 22 RUE EDMOND LABBE 76190 YVETOT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Gérant commandite associé : TARDY Philippe Gérant commandite associé : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant commandite associé : SCHNELLER Jean-Marie, Charles Gérant commandite associé : DHALLUIN Dominique, Robert, Henri Gérant commandite associé : KEMEN TCHUAMEN Nathan Membre du Conseil de Surveillance : LECART Aurélie Lucette Renée Membre du Conseil de Surveillance : LESEIGNEUR (SARL) représenté par TARDY Philippe Membre du Conseil de Surveillance : KMT (SARL) représenté par TARDY Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BLOIS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BLOIS Bertrand
Gérant commandite associé : TARDY Philippe Gérant commandite associé : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant commandite associé : SCHNELLER Jean-Marie, Charles Gérant commandite associé : KEMEN TCHUAMEN Nathan Gérant commandite associé : BERTRAND Sylvie né(e) MOULIN Membre du Conseil de Surveillance : LECART Aurélie, Lucette, Renée Membre du Conseil de Surveillance : LESEIGNEUR (SARL) représenté par TARDY Philippe Membre du Conseil de Surveillance : KMT (SARL) représenté par TARDY Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BLOIS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BLOIS Bertrand
Gérant commandite associé : TARDY Philippe Gérant commandite associé : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant commandite associé : SCHNELLER Jean-Marie, Charles Gérant commandite associé : KEMEN TCHUAMEN Nathan Gérant commandite associé : BERTRAND Sylvie né(e) MOULIN Membre du Conseil de Surveillance : LECART Aurélie, Lucette, Renée Membre du Conseil de Surveillance : LESEIGNEUR (SARL) représenté par TARDY Philippe Membre du Conseil de Surveillance : KMT (SARL) représenté par TARDY Philippe Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL - S E C C (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXE CONSULTANTS (SAS)
Gérant commandite associé : TARDY Philippe Gérant commandite associé : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant commandite associé : SCHNELLER Jean-Marie, Charles Gérant commandite associé : KEMEN TCHUAMEN Nathan Gérant commandite associé : BERTRAND Sylvie né(e) MOULIN Membre du Conseil de Surveillance : LECART Aurélie, Lucette, Renée Membre du Conseil de Surveillance : KMT (SARL) représenté par TARDY Philippe Membre du Conseil de Surveillance : MEUNIER Juliette, Marie, Charlotte né(e) MALANDRIN Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL - S E C C (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXE CONSULTANTS (SAS)
Gérant commandite associé : TARDY Philippe Gérant commandite associé : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant commandite associé : SCHNELLER Jean-Marie, Charles Gérant commandite associé : BERTRAND Sylvie né(e) MOULIN Membre du Conseil de Surveillance : LECART Aurélie, Lucette, Renée Membre du Conseil de Surveillance : KMT (SARL) représenté par TARDY Philippe Membre du Conseil de Surveillance : MEUNIER Juliette, Marie, Charlotte né(e) MALANDRIN Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL - S E C C (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXE CONSULTANTS (SAS)
Gérant commandite associé : TARDY Philippe Gérant commandite associé : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant commandite associé : SCHNELLER Jean-Marie, Charles Gérant commandite associé : BERTRAND Sylvie né(e) MOULIN Gérant commandite associé : LEDAN Camille, Marie, Anne né(e) TABONE Membre du Conseil de Surveillance : LECART Aurélie, Lucette, Renée Membre du Conseil de Surveillance : KMT (SARL) représenté par TARDY Philippe Membre du Conseil de Surveillance : MEUNIER Juliette, Marie, Charlotte né(e) MALANDRIN Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL - S E C C (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXE CONSULTANTS (SAS)
Gérant : TARDY Philippe Gérant : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant : BERTRAND Sylvie né(e) MOULIN Gérant : LEDAN Camille, Marie, Anne né(e) TABONE Gérant : LECART Aurélie, Lucette, Renée Gérant : LEROUX Valérie, Marie, Anne né(e) LEREBOURS Gérant : KEMEN TCHUAMEN Nathan Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL - S E C C (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXE CONSULTANTS (SAS)
Gérant : TARDY Philippe Gérant : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Gérant : BERTRAND Sylvie né(e) MOULIN Gérant : LEDAN Camille, Marie, Anne né(e) TABONE Gérant : LEROUX Valérie, Marie, Anne né(e) LEREBOURS Gérant : KEMEN TCHUAMEN Nathan Commissaire aux comptes titulaire : GAUDRAY FINANCE AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXE CONSULTANTS (SAS)
Président : TARDY Philippe Directeur général : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Commissaire aux comptes titulaire : GAUDRAY FINANCE AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXE CONSULTANTS (SAS)
Président : TARDY Philippe Directeur général : MEUNIER Eric, Christophe, Jacques, Antoine Commissaire aux comptes titulaire : GAUDRAY FINANCE AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : NEWTON AUDIT (SARL)
Président : TARDY Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : GAUDRAY FINANCE AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : NEWTON AUDIT (SARL)
Art.L.236-14 du code de commerce