M Didier TOULGOAT
Président de ARC EN CIEL CAMPING CARS
M Didier TOULGOAT a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société ARC EN CIEL CAMPING CARS
M Didier TOULGOAT peut être contacté au siège de la société ARC EN CIEL CAMPING CARS par courrier à l'adresse ARC EN CIEL CAMPING CARS ZONE ARTISANALE DE PEN MANE 56520 GUIDEL FRANCE, par téléphone au 0297029700 ou par fax au 02Â 97Â 02Â 97Â 01
La société ARC EN CIEL CAMPING CARS est principalement dirigée par M Didier TOULGOAT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société ARC EN CIEL CAMPING CARS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38430143800022.
- M Damien BESNARD, Président (1976) depuis le 13 décembre 2012
- M Philippe CARMENTRAND, Directeur général (1956) depuis le 14 juin 2014
- M Sylvain FREMAUX, Commissaire aux comptes suppléant (1978) depuis le 14 avril 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ARC EN CIEL CAMPING CARS est de 52 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier TOULGOAT, Président (1958) du 02 août 2005 au 13 décembre 2012
- M Didier TOULGOUAT, Gérant (1958) du 19 janvier 2005 au 02 août 2005
Dirigeants personne morale:
- DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL D E C, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 avril 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARC EN CIEL CAMPING CARS | |
Entrepreneurs individuels | ARC EN CIEL CAMPING CARS | |
Identifiant de l'entreprise | 384301438 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | ZA DE PEN MANE 56520 GUIDEL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 15 février 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 8 417 000,00 | |
Résultat net | 183 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 263 000 |
Immobilisation incorporelle | 179 000 |
Immobilisation corporelle | 45 000 |
Immobilisation financière | 38 000 |
Actif circulant net | 2 812 000 |
Stock | 2 528 000 |
Avance | 0 |
Créance | 199 000 |
Placement | 85 000 |
Total Actif | 3 075 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 597 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 478 000 |
Total Passif | 3 075 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 417 000 |
Produit d'exploitation | 8 435 000 |
Charge d'exploitation | 8 170 000 |
Résultat d'exploitation | 265 000 |
Produit financier net | 31 000 |
Charge financière | 150 |
Résultat financier | 31 000 |
Résultat courrant | 296 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 31 000 |
Résultat exceptionnel | -27 000 |
Résultat net | 183 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38430143800022 | ARC EN CIEL CAMPING CARS ZONE ARTISANALE DE PEN MANE 56520 GUIDEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Président : TOULGOAT Didier Commissaire aux comptes titulaire : JOLIVET Marc Commissaire aux comptes suppléant : A.L.C. CONSULTANTS
Président : BESNARD Damien, Philippe Commissaire aux comptes titulaire : JOLIVET Marc Commissaire aux comptes suppléant : A.L.C. CONSULTANTS
Président : BESNARD Damien, Philippe Directeur général : CARMENTRAND Philippe, Jacques Commissaire aux comptes titulaire : JOLIVET Marc Commissaire aux comptes suppléant : ALC CONSULTANTS (SARL)
Président : BESNARD Damien, Philippe Directeur général : CARMENTRAND Philippe, Jacques Commissaire aux comptes titulaire : DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL D.E.C. (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FREMAUX Sylvain, Yves, Maurice, Daniel